EP2235579 - LASER ACCORDABLE À CAVITÉ EXTERNE AVEC ÉTALON À LAME D'AIR COMPRENANT DES COINS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.12.2014 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2016 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 17.08.2016 [2016/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Renishaw PLC New Mills Wotton-Under-Edge Gloucestershire GL12 8JR / GB | [2010/40] | Inventeur(s) | 01 /
COPNER, Nigel Digital Technium Singleton Park Swansea SA2 8PP / GB | 02 /
EL DAHDAH, Nayla Digital Technium Singleton Park Swansea SA2 8PP / GB | [2014/28] |
Précédent [2013/34] | 01 /
COPNER, Nigel Digital Technium Singleton Park Swansea SA2 8PP / GB | ||
02 /
EL DAH DAH, Nayla Digital Technium Singleton Park Swansea SA2 8PP / GB | |||
Précédent [2010/40] | 01 /
COPNER, Nigel Digital Technium Singleton Park Swansea SA2 8PP / GB | ||
02 /
EL DAH DAH, Nayla Digital Technium Singleton Park Swansea SA2 8PP / GB | Mandataire(s) | Dunn, Paul Edward, et al Renishaw plc Patent Department New Mills Wotton-under-Edge, Glos. GL12 8JR / GB | [2010/40] | Numéro de la demande, date de dépôt | 08865429.8 | 22.12.2008 | [2010/40] | WO2008GB04253 | Numéro de priorité, date | GB20070024874 | 20.12.2007 Format original publié: GB 0724874 | [2010/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009081160 | Date: | 02.07.2009 | Langue: | EN | [2009/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2235579 | Date: | 06.10.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.07.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2235579 | Date: | 12.02.2014 | Langue: | EN | [2014/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.07.2009 | Classification | IPC: | G02B26/00, H01S3/106, H01S5/14, H01S3/08 | [2010/40] | CPC: |
G02B26/001 (EP,US);
H01S3/1062 (EP,US);
H01S3/08036 (EP,US);
H01S5/141 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/40] | Titre | Allemand: | ABSTIMMBARER LASER MIT EXTERNEM RESONATOR UND LUFTSPALTETALON MIT KEILEN | [2010/40] | Anglais: | EXTERNAL CAVITY TUNABLE LASER WITH AN AIR GAP ETALON COMPRISING WEDGES | [2010/40] | Français: | LASER ACCORDABLE À CAVITÉ EXTERNE AVEC ÉTALON À LAME D'AIR COMPRENANT DES COINS | [2010/40] | Entrée dans la phase régionale | 16.07.2010 | Taxe nationale de base payée | 16.07.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.07.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.07.2010 | Requête en examen déposée [2010/40] | 31.08.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.11.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 30.06.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 22.08.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.05.2013 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 17.06.2013 | 17.06.2013 | Date des procédures orales (annulées) | 26.07.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.11.2013 | Taxe de délivrance payée | 14.11.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 10.11.2010 | Opposition(s) | 13.11.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/04] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 22.08.2011 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 22.08.2011 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 13.09.2011 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 22.12.2008 | AT | 12.02.2014 | BE | 12.02.2014 | BG | 12.02.2014 | CY | 12.02.2014 | CZ | 12.02.2014 | DK | 12.02.2014 | EE | 12.02.2014 | ES | 12.02.2014 | FI | 12.02.2014 | HR | 12.02.2014 | LT | 12.02.2014 | LV | 12.02.2014 | MC | 12.02.2014 | MT | 12.02.2014 | NL | 12.02.2014 | PL | 12.02.2014 | RO | 12.02.2014 | SE | 12.02.2014 | SI | 12.02.2014 | SK | 12.02.2014 | TR | 12.02.2014 | NO | 12.05.2014 | GR | 13.05.2014 | IS | 12.06.2014 | PT | 12.06.2014 | [2016/33] |
Précédent [2016/32] | HU | 22.12.2008 | |
AT | 12.02.2014 | ||
BE | 12.02.2014 | ||
BG | 12.02.2014 | ||
CY | 12.02.2014 | ||
CZ | 12.02.2014 | ||
DK | 12.02.2014 | ||
EE | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
HR | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
LV | 12.02.2014 | ||
MC | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
PL | 12.02.2014 | ||
RO | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
SI | 12.02.2014 | ||
SK | 12.02.2014 | ||
TR | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
GR | 13.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Précédent [2016/28] | AT | 12.02.2014 | |
BE | 12.02.2014 | ||
BG | 12.02.2014 | ||
CY | 12.02.2014 | ||
CZ | 12.02.2014 | ||
DK | 12.02.2014 | ||
EE | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
HR | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
LV | 12.02.2014 | ||
MC | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
PL | 12.02.2014 | ||
RO | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
SI | 12.02.2014 | ||
SK | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
GR | 13.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Précédent [2016/27] | AT | 12.02.2014 | |
BE | 12.02.2014 | ||
BG | 12.02.2014 | ||
CY | 12.02.2014 | ||
CZ | 12.02.2014 | ||
DK | 12.02.2014 | ||
EE | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
HR | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
LV | 12.02.2014 | ||
MC | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
PL | 12.02.2014 | ||
RO | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
SI | 12.02.2014 | ||
SK | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Précédent [2016/25] | AT | 12.02.2014 | |
BE | 12.02.2014 | ||
BG | 12.02.2014 | ||
CY | 12.02.2014 | ||
CZ | 12.02.2014 | ||
DK | 12.02.2014 | ||
EE | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
HR | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
LV | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
PL | 12.02.2014 | ||
RO | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
SI | 12.02.2014 | ||
SK | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Précédent [2015/24] | AT | 12.02.2014 | |
BE | 12.02.2014 | ||
CY | 12.02.2014 | ||
CZ | 12.02.2014 | ||
DK | 12.02.2014 | ||
EE | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
HR | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
LV | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
PL | 12.02.2014 | ||
RO | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
SI | 12.02.2014 | ||
SK | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Précédent [2014/50] | AT | 12.02.2014 | |
BE | 12.02.2014 | ||
CY | 12.02.2014 | ||
CZ | 12.02.2014 | ||
DK | 12.02.2014 | ||
EE | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
HR | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
LV | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
PL | 12.02.2014 | ||
RO | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
SK | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Précédent [2014/49] | AT | 12.02.2014 | |
BE | 12.02.2014 | ||
CY | 12.02.2014 | ||
CZ | 12.02.2014 | ||
DK | 12.02.2014 | ||
EE | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
HR | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
LV | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
RO | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Précédent [2014/48] | AT | 12.02.2014 | |
BE | 12.02.2014 | ||
CY | 12.02.2014 | ||
CZ | 12.02.2014 | ||
DK | 12.02.2014 | ||
EE | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
HR | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
LV | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Précédent [2014/42] | AT | 12.02.2014 | |
BE | 12.02.2014 | ||
CY | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
HR | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
LV | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Précédent [2014/41] | AT | 12.02.2014 | |
CY | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
HR | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
LV | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Précédent [2014/39] | AT | 12.02.2014 | |
CY | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Précédent [2014/37] | AT | 12.02.2014 | |
CY | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Précédent [2014/36] | LT | 12.02.2014 | |
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | Cité dans | Recherche internationale | [XY]US2004109487 (ZHANG GUANGZHI G [US]) [X] 1-15 * paragraphs [0027] - [0063] - [0067] - [0072]; figures 1-4,6 * [Y] 16-20; | [XY]US2005105565 (TOBIASON JOSEPH D [US], et al) [X] 1-4,6,8,12-14,16-20 * paragraphs [0045] - [0079] - [0095] - [0117]; figures 1-3,13-18 * [Y] 16-20; | [X]US6049554 (LANG ROBERT J [US], et al) [X] 1 * column 5, line 20 - column 8, line 46; figures 2,5,7-9 * * column 9, lines 17-65 * | par le demandeur | US2005008045 | US2004109487 |