EP2219998 - SOLIDE CRISTALLISE IM-18 ET SON PROCEDE DE PREPARATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.08.2012 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés IFP Energies nouvelles 1 & 4, Avenue de Bois-Préau 92852 Rueil-Malmaison Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2010/40] | Pour tous les Etats désignés IFP Energies nouvelles 1 & 4, avenue de Bois-Préau 92852 Rueil-Malmaison Cedex / FR | ||
Précédent [2010/34] | Pour tous les Etats désignés IFP 1-4 Avenue de Bois Préau 92852 Rueil-Malmaison Cédex / FR | Inventeur(s) | 01 /
LORGOUILLOUX, Yannick 14 rue Lesage F-87100 Limoges / FR | 02 /
PAILLAUD, Jean-Louis 58 rue du Docteur Mangeney F-68100 Mulhouse / FR | 03 /
CAULLET, Philippe 4 rue Kellermann F-68110 Illzach / FR | 04 /
PATARIN, Joël 10 rue des Merles F-68720 Flaxlanden / FR | 05 /
BATS, Nicolas 6 impasse Giuseppe Verdi F-69320 Feyzin / FR | [2010/34] | Mandataire(s) | (deleted) | [2011/41] | Numéro de la demande, date de dépôt | 08870944.9 | 17.10.2008 | [2010/34] | WO2008FR01458 | Numéro de priorité, date | FR20070007928 | 12.11.2007 Format original publié: FR 0707928 | [2010/34] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009090337 | Date: | 23.07.2009 | Langue: | FR | [2009/30] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2219998 | Date: | 25.08.2010 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 23.07.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2219998 | Date: | 12.10.2011 | Langue: | FR | [2011/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.07.2009 | Classification | IPC: | C01B37/00, C01B37/02, C01B39/06, B01J20/10, B01J20/06 | [2010/34] | CPC: |
C01B37/005 (EP,US);
B01J20/18 (EP,US);
C01B37/02 (EP,US);
C01B39/06 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/34] | Titre | Allemand: | KRISTALLISIERTER IM-18-FESTKÖRPER UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2010/34] | Anglais: | CRYSTALLISED SOLID IM-18 AND METHOD FOR PREPARING SAME | [2010/34] | Français: | SOLIDE CRISTALLISE IM-18 ET SON PROCEDE DE PREPARATION | [2010/34] | Entrée dans la phase régionale | 14.06.2010 | Taxe nationale de base payée | 14.06.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.06.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.06.2010 | Requête en examen déposée [2010/34] | 06.07.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.02.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.02.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.06.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.08.2011 | Taxe de délivrance payée | 26.08.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.02.2011 | Opposition(s) | 13.07.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 12.10.2011 | CY | 12.10.2011 | CZ | 12.10.2011 | EE | 12.10.2011 | FI | 12.10.2011 | HR | 12.10.2011 | HU | 12.10.2011 | IE | 12.10.2011 | IT | 12.10.2011 | LT | 12.10.2011 | LV | 12.10.2011 | MT | 12.10.2011 | PL | 12.10.2011 | RO | 12.10.2011 | SE | 12.10.2011 | SI | 12.10.2011 | SK | 12.10.2011 | TR | 12.10.2011 | LU | 17.10.2011 | MC | 31.10.2011 | BG | 12.01.2012 | NO | 12.01.2012 | GR | 13.01.2012 | IS | 12.02.2012 | PT | 13.02.2012 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | AT | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
FI | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IE | 12.10.2011 | ||
IT | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
TR | 12.10.2011 | ||
LU | 17.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2013/29] | AT | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
FI | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IE | 12.10.2011 | ||
IT | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
LU | 17.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2013/25] | AT | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IE | 12.10.2011 | ||
IT | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
LU | 17.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2013/14] | AT | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IE | 12.10.2011 | ||
IT | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2013/07] | AT | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IE | 12.10.2011 | ||
IT | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/37] | CY | 12.10.2011 | |
CZ | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IE | 12.10.2011 | ||
IT | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/36] | CY | 12.10.2011 | |
CZ | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IE | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/35] | CY | 12.10.2011 | |
CZ | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IE | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/34] | CY | 12.10.2011 | |
CZ | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/28] | CY | 12.10.2011 | |
HR | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/27] | HR | 12.10.2011 | |
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/24] | LT | 12.10.2011 | |
LV | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/23] | LT | 12.10.2011 | |
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Précédent [2012/21] | LT | 12.10.2011 | |
NO | 12.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
Précédent [2012/20] | LT | 12.10.2011 | |
NO | 12.01.2012 | Cité dans | Recherche internationale | [XA]EP1510501 (INST FRANCAIS DU PETROLE [FR]) [X] 5,6,8,9 * claims 7-11 * * examples 1-3 * [A] 1; | [XA]EP1518827 (INST FRANCAIS DU PETROLE [FR]) [X] 5,6,8 * claims 5,6,8 * * examples 1,2 * [A] 1; | [A]US2005090389 (ZONES STACEY I [US], et al); | [A]WO2006037436 (EXXONMOBIL CHEM PATENTS INC [US], et al) | par le demandeur | US3130007 | US3702886 | US4073865 | US4954325 | US5178748 | US5420279 | US6043179 | US6471939 | US6471941 | WO02092511 | - CORMA, A. ET AL., NATURE MATERIALS, (2003), vol. 2, page 493 | - BURTON, A. ET AL., CHEMISTRY : A EUR. JOURNAL, (2003), vol. 9, page 5737 | - BURTON, A. ET AL., J. AM. CHEM. SOC., (2003), vol. 125, page 1633 | - BLACKWELL, C.S. ET AL., ANGEW. CHEM., INT. ED., (2003), vol. 42, page 1737 | - PROC. INT. ZEOL. CONF., (1986), page 121 | - J.M. CHéZEAU ET AL., ZEOLITES, (1991), vol. 11, page 598 | - A. CORMA ET AL., CHEM. COMMUN., (2001), vol. 16, page 1486 | - CHEM. COMMUN., (2003), vol. 9, page 1050 | - JL.PAILLAUD ET AL., SCIENCE, (2004), vol. 304, page 990 |