EP2358491 - INSERT DE COUPE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 08.03.2013 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.03.2013 | Retrait de la demande | publié le 10.04.2013 [2013/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Taegutec. Ltd. 304 Yonggye-ri Gachang-myeon Dalsung-gun, Daegu-si 711-860 / KR | [2011/34] | Inventeur(s) | 01 /
PARK, Hong Sik C/O TaeguTec LTD 304 Yonggye-ri Gachang-myeon Dalsung-gun Daegu 711-860 / KR | 02 /
JOO, Jang Hyuk C/O TaeguTec LTD 304 Yonggye-ri Gachang-myeon Dalsung-gun Daegu 711-860 / KR | [2011/34] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2011/34] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08878290.9 | 21.11.2008 | [2011/34] | WO2008KR06900 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010058870 | Date: | 27.05.2010 | Langue: | EN | [2010/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2358491 | Date: | 24.08.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.05.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 27.05.2010 | Classification | IPC: | B23B27/16, B23C5/20 | [2011/34] | CPC: |
B23B27/141 (EP,US);
B23B2200/086 (EP,US);
B23B2222/36 (EP,US);
B23B2222/80 (EP,US);
B23B2250/12 (EP,US);
Y10T407/235 (EP,US);
Y10T82/10 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/34] | Titre | Allemand: | SCHNEIDEINSATZ | [2011/34] | Anglais: | CUTTING INSERT | [2011/34] | Français: | INSERT DE COUPE | [2011/34] | Entrée dans la phase régionale | 15.06.2011 | Taxe nationale de base payée | 15.06.2011 | Taxe de recherche payée | 15.06.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.06.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.06.2011 | Requête en examen déposée [2011/34] | 05.03.2013 | Demande retirée par le demandeur [2013/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 21.06.2011 | 03   M06   Taxe payée le   27.06.2011 | 30.11.2012 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]EP0693012 (SANDVIK AB [SE]); | [Y]WO2007104275 (KENNAMETAL WIDIA PROD GMBH [DE], et al); | [Y]EP0534494 (GTE VALENITE CORP [US]); | [Y]EP0730925 (VALENITE INC [US]) |