EP2380015 - PROCÉDÉ D'INSPECTION NON DESTRUCTIVE AVEC UNE ÉVALUATION OBJECTIVE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 02.11.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.07.2018 | Dernier événement Tooltip | 02.11.2018 | Demande réputée retirée | publié le 05.12.2018 [2018/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sikorsky Aircraft Corporation 6900 Main Street P.O. Box 9729 Stratford, CT 06615-9129 / US | [2011/43] | Inventeur(s) | 01 /
WONG, John T. 179 Cleveland Avenue Bridgeport, Connecticut 06606 / US | 02 /
URSENBACH, Dan 19414 130th St. E Bonney Lake, WA 98391 / US | [2011/44] |
Précédent [2011/43] | 01 /
WONG, John T. 179 Cleveland Avenue Bridgeport, Connecticut 06606 / US | ||
02 /
URSENBACH, Dan 874 Hill Street Hamden, Connecticut 06514 / US | Mandataire(s) | Schmitt-Nilson Schraud Waibel Wohlfrom Patentanwälte Partnerschaft mbB Pelkovenstraße 143 80992 München / DE | [N/P] |
Précédent [2011/43] | Klunker, Hans-Friedrich Klunker Schmitt-Nilson Hirsch Patentanwälte Destouchesstrasse 68 80796 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08879313.8 | 30.12.2008 | WO2008US88509 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010077240 | Date: | 08.07.2010 | Langue: | EN | [2010/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2380015 | Date: | 26.10.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.07.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 08.07.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.09.2016 | Classification | IPC: | G01N29/44, G06F9/44 | [2011/43] | CPC: |
G01N29/265 (EP,US);
G01N29/4427 (EP,US);
G01N29/4445 (EP,US);
G01N2291/0231 (EP,US);
G01N2291/0234 (EP,US);
G01N2291/2694 (EP,US);
G01N33/2045 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | NICHTDESTRUKTIVES INSPEKTIONSVERFAHREN MIT OBJEKTIVER BEWERTUNG | [2011/43] | Anglais: | NON-DESTRUCTIVE INSPECTION METHOD WITH OBJECTIVE EVALUATION | [2011/43] | Français: | PROCÉDÉ D'INSPECTION NON DESTRUCTIVE AVEC UNE ÉVALUATION OBJECTIVE | [2011/43] | Entrée dans la phase régionale | 19.07.2011 | Taxe nationale de base payée | 19.07.2011 | Taxe de recherche payée | 19.07.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.07.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.07.2011 | Requête en examen déposée [2011/43] | 06.04.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.07.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/49] | 27.07.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 22.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2017 | 10   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XAI]US2006287836 (MATEO MARTINEZ ANTONIO M [ES]) [X] 14 * the whole document * [A] 5-7 [I] 1-4,8-13,15; | [XAI]WO0206814 (LOCKHEED CORP [US]) [X] 14 * the whole document * [A] 5-7,9,10 [I] 1-4,8,11-13,15; | [A] - PRAKASH R ET AL, "Ultrasonic determination of lay-up order in cross-plied cfrp", COMPOSITES,, (19770401), vol. 8, no. 2, pages 100 - 102, XP001331031 [A] 5-7 * the whole document * | [A] - HSU D K ET AL, "Ultrasonically mapping the ply layup of composite laminates", MATERIALS EVALUATION : ME, AMERICAN SOCIETY FOR NONDESTRUCTIVE TESTING, US, (20020901), vol. 60, no. 9, ISSN 0025-5327, pages 1099 - 1106, XP009129273 [A] 5-7 * the whole document * | Recherche internationale | [Y]US4487072 (LIVINGSTON WAYLON A [US]); | [Y]US5591913 (TUCKER JAMES R [US]); | [A]US5777891 (PAGANO DOMINICK [US], et al); | [X]US5824908 (SCHINDEL DAVID W [CA], et al) |