EP2082873 - Elément de distance pour éléments en forme de plaques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.01.2012 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.01.2012 | Demande réputée retirée | publié le 22.02.2012 [2012/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés 3S Swiss Solar Systems AG Schachenweg 24 3250 Lyss / CH | [2009/31] | Inventeur(s) | 01 /
Zahnd, Jürg Schulweg 15 3427 Utzenstorf / CH | 02 /
Chimenti, Alessandro Obere Zollgasse 51 d 3072 Ostermundigen / CH | 03 /
Polo, Roman Reiterstrasse 6 3013 Bern / CH | 04 /
Knaack, Ruben Weiherhofstrasse 146 4054 Basel / CH | 05 /
Strebel, Beat Oberdorfstrasse 6 4118 Rodersdorf / CH | [2009/31] | Mandataire(s) | Secklehner, Günter Rechtsanwalts-OG Dr, Lindmayr, Dr. Bauer, Dr. Secklehner Rosenauerweg 16 4580 Windischgarsten / AT | [2009/31] | Numéro de la demande, date de dépôt | 09000824.4 | 22.01.2009 | [2009/31] | Numéro de priorité, date | AT20080000090 | 23.01.2008 Format original publié: AT 902008 | [2009/31] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2082873 | Date: | 29.07.2009 | Langue: | DE | [2009/31] | Classification | IPC: | B32B38/18, B32B37/10 | [2009/31] | CPC: |
B32B37/0046 (EP,US);
B32B37/10 (EP,US);
B32B38/18 (EP,US);
B32B2457/12 (EP,US);
B32B37/1009 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/31] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Distanzelement fuer plattenfoermige Elemente | [2009/31] | Anglais: | Separator for board-form elements | [2009/31] | Français: | Elément de distance pour éléments en forme de plaques | [2009/31] | Procédure dexamen | 02.08.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/08] | 05.10.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/08] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2011 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | par le demandeur | US6149757 |