EP2105321 - Ensemble de roulement de roue et son procédé de fabrication [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.01.2014 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.01.2014 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 26.02.2014 [2014/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | [2009/40] | Inventeur(s) | 01 /
Kamikawa, Tsuyoshi JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | 02 /
Yamaguchi, Masanobu JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | 03 /
Murao, Satoru JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | [2013/12] |
Précédent [2009/40] | 01 /
Kamikawa, Tsuyoshi JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | ||
02 /
Yamaguchi, Masanobu JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | |||
03 /
Murao, Satoru JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | Mandataire(s) | Weber, Joachim Hoefer & Partner Patentanwälte Pilgersheimer Strasse 20 81543 München / DE | [2013/12] |
Précédent [2009/40] | Weber, Joachim Hoefer & Partner Patentanwälte Pilgersheimer Strasse 20 81543 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09004376.1 | 26.03.2009 | [2009/40] | Numéro de priorité, date | JP20080086737 | 28.03.2008 Format original publié: JP 2008086737 | JP20080087093 | 28.03.2008 Format original publié: JP 2008087093 | [2009/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2105321 | Date: | 30.09.2009 | Langue: | EN | [2009/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2105321 | Date: | 20.03.2013 | Langue: | EN | [2013/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.07.2009 | Classification | IPC: | B60B27/00, F16C35/063, F16D1/08, F16D1/10, F16D3/223 | [2012/41] | CPC: |
B60B27/0094 (EP,US);
B60B27/0005 (EP,US);
B60B27/0026 (EP,US);
B60B27/0031 (EP,US);
B60B27/0042 (EP,US);
F16C35/063 (EP,US);
F16D1/076 (EP);
F16D1/0858 (EP,US);
F16D1/10 (US);
F16D3/223 (EP,US);
F16C19/186 (EP,US);
F16C2326/02 (EP,US);
F16D2003/22326 (EP,US);
F16D2300/12 (EP,US);
Y10T29/49636 (EP,US);
Y10T403/7033 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2009/40] | B60B27/00 | Etats contractants désignés | DE, FR [2010/22] |
Précédent [2009/40] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Radlagereinheit und zugehöriges Herstellungsverfahren | [2009/40] | Anglais: | Wheel bearing assembly, and manufacturing method thereof | [2009/40] | Français: | Ensemble de roulement de roue et son procédé de fabrication | [2009/40] | Procédure d'examen | 26.03.2010 | Requête en examen déposée [2010/19] | 31.03.2010 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 11.05.2010 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 16.11.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.02.2013 | Taxe de délivrance payée | 04.02.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.11.2012 | Opposition(s) | 02.01.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US6146022 (SAHASHI KOJI [JP], et al) [A] 1-16 * column 5, line 6 - column 6, line 18; figures 1-5 *; | [AP]DE102007016427 (SCHAEFFLER KG [DE]) [AP] 1-16 * figures 1,2; claim 1 *; | [A]DE4230639 (LOEHR & BROMKAMP GMBH [DE]) [A] 1-16 * column 2, lines 42 - 58; figures 1, 4 *; | [A]US2003064817 (HACKER ROBERT W [US], et al) [A] 1-16 * abstract * | par le demandeur | JPS57178903 | JPS62194903 |