EP2233692 - Rotor de turbomachine axiale doté d'un refroidissement d'aube [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 30.09.2011 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.09.2011 | Demande réputée retirée | publié le 02.11.2011 [2011/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | [2010/39] | Inventeur(s) | 01 /
Ahmad, Fathi Moselstrasse 1 41564 Kaarst / DE | [2010/39] | Numéro de la demande, date de dépôt | 09004471.0 | 27.03.2009 | [2010/39] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2233692 | Date: | 29.09.2010 | Langue: | DE | [2010/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.12.2009 | Classification | IPC: | F01D5/08, F01D25/12 | [2010/39] | CPC: |
F01D5/087 (EP,US);
F01D25/12 (EP,US);
F05D2260/201 (EP,US)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2011/22] |
Précédent [2010/39] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Axialturbomaschinenrotor mit Schaufelkühlung | [2010/39] | Anglais: | Axial turboengine rotor with rotor cooling | [2010/39] | Français: | Rotor de turbomachine axiale doté d'un refroidissement d'aube | [2010/39] | Procédure dexamen | 30.03.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/44] | 06.05.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/44] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2011 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2931624 (COURTNEY HYDE JOHN ALAN) [X] 1,5-9 * figure 2 *; | [A]GB1209419 (WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP [US]) [A] 1,5-9 * page 3, line 65 - line 70 ** figure 5 *; | [X]EP1413715 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1,5-9 * figure - *; | [X]WO2009008944 (SIEMENS ENERGY INC [US], et al) [X] 1,5-9 * figure 3 * |