EP2145532 - Machine de travail agricole, notamment récolteuse-hacheuse [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.11.2016 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.07.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 22.08.2018 [2018/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GKN Walterscheid GmbH Hauptstrasse 150 53797 Lohmar / DE | [2010/03] | Inventeur(s) | 01 /
Pietsch, Gottfried Schulstrasse 18 02627 Hochkirch / DE | 02 /
Rauschenbach, Stefan Landhausstraße 5 02692 Großpostwitz / DE | 03 /
Roth, Andreas Wiescheider Straße 11b 53819 Neunkirchen-Seescheid / DE | [2010/03] | Mandataire(s) | Müller, Thomas Michael, et al Neumann Müller Oberwalleney & Partner Patentanwälte Overstolzenstrasse 2a 50677 Köln / DE | [2016/01] |
Précédent [2010/03] | Müller, Thomas Michael, et al Neumann Müller Oberwalleney & Partner Patentanwälte Overstolzenstrasse 2a 50677 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09007031.9 | 27.05.2009 | [2010/03] | Numéro de priorité, date | DE20081033919 | 18.07.2008 Format original publié: DE102008033919 | [2010/03] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2145532 | Date: | 20.01.2010 | Langue: | DE | [2010/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2145532 | Date: | 06.01.2016 | Langue: | DE | [2016/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.12.2009 | Classification | IPC: | A01F29/10, A01F29/14, A01D43/08 | [2010/03] | CPC: |
A01F29/14 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2016/01] |
Précédent [2010/03] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine, insbesondere Feldhäcksler | [2010/03] | Anglais: | Agricultural work machine, in particular chaff cutter | [2010/03] | Français: | Machine de travail agricole, notamment récolteuse-hacheuse | [2010/03] | Procédure d'examen | 16.07.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.07.2010 | Requête en examen déposée [2010/34] | 14.07.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.11.2015 | Taxe de délivrance payée | 06.11.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.11.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 14.07.2015 | Opposition(s) | 07.10.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2013 | 05   M06   Taxe payée le   24.07.2013 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 27.05.2009 | CY | 06.01.2016 | CZ | 06.01.2016 | DK | 06.01.2016 | EE | 06.01.2016 | FI | 06.01.2016 | HR | 06.01.2016 | LT | 06.01.2016 | LV | 06.01.2016 | MC | 06.01.2016 | MK | 06.01.2016 | MT | 06.01.2016 | RO | 06.01.2016 | SE | 06.01.2016 | SI | 06.01.2016 | SK | 06.01.2016 | TR | 06.01.2016 | BG | 06.04.2016 | NO | 06.04.2016 | GR | 07.04.2016 | IS | 06.05.2016 | PT | 06.05.2016 | IE | 27.05.2016 | LU | 27.05.2016 | CH | 31.05.2016 | LI | 31.05.2016 | [2018/32] |
Précédent [2018/29] | HU | 27.05.2009 | |
CY | 06.01.2016 | ||
CZ | 06.01.2016 | ||
DK | 06.01.2016 | ||
EE | 06.01.2016 | ||
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
MC | 06.01.2016 | ||
MK | 06.01.2016 | ||
RO | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
SI | 06.01.2016 | ||
SK | 06.01.2016 | ||
TR | 06.01.2016 | ||
BG | 06.04.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
IE | 27.05.2016 | ||
LU | 27.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 27.05.2009 | |
CY | 06.01.2016 | ||
CZ | 06.01.2016 | ||
DK | 06.01.2016 | ||
EE | 06.01.2016 | ||
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
MC | 06.01.2016 | ||
MK | 06.01.2016 | ||
RO | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
SI | 06.01.2016 | ||
SK | 06.01.2016 | ||
BG | 06.04.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
IE | 27.05.2016 | ||
LU | 27.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
Précédent [2017/38] | CZ | 06.01.2016 | |
DK | 06.01.2016 | ||
EE | 06.01.2016 | ||
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
RO | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
SI | 06.01.2016 | ||
SK | 06.01.2016 | ||
BG | 06.04.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
IE | 27.05.2016 | ||
LU | 27.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
Précédent [2017/15] | CZ | 06.01.2016 | |
DK | 06.01.2016 | ||
EE | 06.01.2016 | ||
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
RO | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
SI | 06.01.2016 | ||
SK | 06.01.2016 | ||
BG | 06.04.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
LU | 27.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
Précédent [2017/07] | CZ | 06.01.2016 | |
DK | 06.01.2016 | ||
EE | 06.01.2016 | ||
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
RO | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
SK | 06.01.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
LU | 27.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
Précédent [2017/04] | CZ | 06.01.2016 | |
DK | 06.01.2016 | ||
EE | 06.01.2016 | ||
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
RO | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
SK | 06.01.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
LU | 27.05.2016 | ||
Précédent [2016/50] | CZ | 06.01.2016 | |
DK | 06.01.2016 | ||
EE | 06.01.2016 | ||
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
RO | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
SK | 06.01.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
Précédent [2016/49] | DK | 06.01.2016 | |
EE | 06.01.2016 | ||
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
Précédent [2016/46] | DK | 06.01.2016 | |
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
Précédent [2016/39] | FI | 06.01.2016 | |
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
Précédent [2016/38] | FI | 06.01.2016 | |
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
Précédent [2016/36] | FI | 06.01.2016 | |
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
Précédent [2016/35] | FI | 06.01.2016 | |
HR | 06.01.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | Citations: | Recherche | [X]EP1609351 (DEERE & CO [US]) [X] 1,2 * figure 2 * * paragraphs [0023] - [0027] *; | [A]EP0300299 (DEERE & CO [US]) [A] 1-7 * figures 3,4 * * abstract * * claim 1 *; | [A]EP0567851 (CLAAS SAULGAU GMBH [DE]) [A] 1-7 * column 1, line 53 - column 3, line 17; figure 1 * * claim 1 *; | [A]DE19606388 (FORTSCHRITT ERNTEMASCHINEN [DE]) [A] 1 * figure 3 * * column 5, line 48 - column 6, line 36 *; | [A]EP1875793 (CLAAS SELBSTFAHR ERNTEMASCH [DE]) [A] 1 * paragraph [0023] - paragraph [0030] * * figure 1 * | par le demandeur | EP1609351 | DE19606388 | DE102006030971 |