EP2138362 - Dispositif de charnière pour un clapet frontal d'un véhicule automobile doté d'un dispositif de protection contre la collision et/ou dispositif de protection des piétons [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.11.2011 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80809 München / DE | [2010/01] | Inventeur(s) | 01 /
Köstler, Ulrich Am Eichenberg 25 85241 Hebertshausen / DE | 02 /
Drexl, Thomas Habsburgerplatz 1 80801 München / DE | [2010/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 09007380.0 | 04.06.2009 | [2010/01] | Numéro de priorité, date | DE20081030220 | 25.06.2008 Format original publié: DE102008030220 | [2010/01] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2138362 | Date: | 30.12.2009 | Langue: | DE | [2009/53] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2138362 | Date: | 12.01.2011 | Langue: | DE | [2011/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.10.2009 | Classification | IPC: | B60R21/34, B62D25/12 | [2010/01] | CPC: |
B60R21/38 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/01] | Titre | Allemand: | Scharniereinrichtung für eine Frontklappe eines Kraftfahrzeugs mit einer Aufschlagschutzeinrichtung und/oder Fussgängerschutzeinrichtung | [2010/01] | Anglais: | Articulating device for a front flap of a motor vehicle with an impact protection device and/or pedestrian protection device | [2010/01] | Français: | Dispositif de charnière pour un clapet frontal d'un véhicule automobile doté d'un dispositif de protection contre la collision et/ou dispositif de protection des piétons | [2010/01] | Procédure d'examen | 10.06.2010 | Requête en examen déposée [2010/29] | 16.08.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.11.2010 | Taxe de délivrance payée | 17.11.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.10.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/51] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 12.01.2011 | CZ | 12.01.2011 | DK | 12.01.2011 | EE | 12.01.2011 | FI | 12.01.2011 | HR | 12.01.2011 | HU | 12.01.2011 | IE | 12.01.2011 | LT | 12.01.2011 | LV | 12.01.2011 | MK | 12.01.2011 | MT | 12.01.2011 | NL | 12.01.2011 | PL | 12.01.2011 | RO | 12.01.2011 | SE | 12.01.2011 | SI | 12.01.2011 | SK | 12.01.2011 | TR | 12.01.2011 | BG | 12.04.2011 | NO | 12.04.2011 | GR | 13.04.2011 | ES | 23.04.2011 | IS | 12.05.2011 | PT | 12.05.2011 | LU | 04.06.2011 | BE | 30.06.2011 | MC | 30.06.2011 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | CY | 12.01.2011 | |
CZ | 12.01.2011 | ||
DK | 12.01.2011 | ||
EE | 12.01.2011 | ||
FI | 12.01.2011 | ||
HR | 12.01.2011 | ||
IE | 12.01.2011 | ||
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
MK | 12.01.2011 | ||
MT | 12.01.2011 | ||
NL | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
RO | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
SI | 12.01.2011 | ||
SK | 12.01.2011 | ||
TR | 12.01.2011 | ||
BG | 12.04.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
LU | 04.06.2011 | ||
BE | 30.06.2011 | ||
MC | 30.06.2011 | ||
Précédent [2013/25] | CY | 12.01.2011 | |
CZ | 12.01.2011 | ||
DK | 12.01.2011 | ||
EE | 12.01.2011 | ||
FI | 12.01.2011 | ||
HR | 12.01.2011 | ||
IE | 12.01.2011 | ||
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
MK | 12.01.2011 | ||
MT | 12.01.2011 | ||
NL | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
RO | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
SI | 12.01.2011 | ||
SK | 12.01.2011 | ||
BG | 12.04.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
LU | 04.06.2011 | ||
BE | 30.06.2011 | ||
MC | 30.06.2011 | ||
Précédent [2013/21] | CY | 12.01.2011 | |
CZ | 12.01.2011 | ||
DK | 12.01.2011 | ||
EE | 12.01.2011 | ||
FI | 12.01.2011 | ||
HR | 12.01.2011 | ||
IE | 12.01.2011 | ||
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
MK | 12.01.2011 | ||
MT | 12.01.2011 | ||
NL | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
RO | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
SI | 12.01.2011 | ||
SK | 12.01.2011 | ||
BG | 12.04.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
BE | 30.06.2011 | ||
MC | 30.06.2011 | ||
Précédent [2013/12] | CY | 12.01.2011 | |
CZ | 12.01.2011 | ||
DK | 12.01.2011 | ||
EE | 12.01.2011 | ||
FI | 12.01.2011 | ||
HR | 12.01.2011 | ||
IE | 12.01.2011 | ||
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
MK | 12.01.2011 | ||
MT | 12.01.2011 | ||
NL | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
RO | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
SI | 12.01.2011 | ||
SK | 12.01.2011 | ||
BG | 12.04.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
BE | 30.06.2011 | ||
Précédent [2012/18] | CY | 12.01.2011 | |
CZ | 12.01.2011 | ||
DK | 12.01.2011 | ||
EE | 12.01.2011 | ||
FI | 12.01.2011 | ||
HR | 12.01.2011 | ||
IE | 12.01.2011 | ||
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
MT | 12.01.2011 | ||
NL | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
RO | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
SI | 12.01.2011 | ||
SK | 12.01.2011 | ||
BG | 12.04.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
BE | 30.06.2011 | ||
Précédent [2012/05] | CY | 12.01.2011 | |
CZ | 12.01.2011 | ||
DK | 12.01.2011 | ||
EE | 12.01.2011 | ||
FI | 12.01.2011 | ||
HR | 12.01.2011 | ||
IE | 12.01.2011 | ||
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
MT | 12.01.2011 | ||
NL | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
RO | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
SI | 12.01.2011 | ||
SK | 12.01.2011 | ||
BG | 12.04.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
Précédent [2011/49] | CY | 12.01.2011 | |
CZ | 12.01.2011 | ||
DK | 12.01.2011 | ||
EE | 12.01.2011 | ||
FI | 12.01.2011 | ||
HR | 12.01.2011 | ||
IE | 12.01.2011 | ||
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
NL | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
RO | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
SI | 12.01.2011 | ||
SK | 12.01.2011 | ||
BG | 12.04.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
Précédent [2011/47] | CY | 12.01.2011 | |
DK | 12.01.2011 | ||
EE | 12.01.2011 | ||
FI | 12.01.2011 | ||
HR | 12.01.2011 | ||
IE | 12.01.2011 | ||
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
NL | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
SI | 12.01.2011 | ||
BG | 12.04.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
Précédent [2011/38] | CY | 12.01.2011 | |
FI | 12.01.2011 | ||
HR | 12.01.2011 | ||
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
NL | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
SI | 12.01.2011 | ||
BG | 12.04.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
Précédent [2011/37] | CY | 12.01.2011 | |
FI | 12.01.2011 | ||
HR | 12.01.2011 | ||
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
SI | 12.01.2011 | ||
BG | 12.04.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
Précédent [2011/36] | HR | 12.01.2011 | |
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
Précédent [2011/35] | HR | 12.01.2011 | |
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | Citations: | Recherche | [DA]DE102005022924 (WITTE VELBERT GMBH & CO KG [DE]) [DA] 1* the whole document *; | [DA]DE102007033325 (ACTS GMBH & CO KG [DE]) [DA] 1 * the whole document * | par le demandeur | DE102005022924 | DE102007033325 |