EP2166390 - Câble à fibres optiques, notamment câble de patin de rail optique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.12.2013 Base de données mise à jour au 26.04.2025 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, LU | publié le 19.08.2015 [2015/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bayerische Kabelwerke AG Otto-Schrimpff-Strasse 2 91154 Roth / DE | [2010/12] | Inventeur(s) | 01 /
Lutter, Reinhard Hallstädter Weg 36 90425 Nürnberg / DE | 02 /
Wolfsberger, Friedrich Eysölden J4 91177 Thalmässing / DE | 03 /
Müller, Bernhard Pfannenstiel 13a 91126 Schwabach / DE | [2010/12] | Mandataire(s) | FDST Patentanwälte Nordostpark 16 90411 Nürnberg / DE | [2013/07] |
Précédent [2011/07] | FDST Patentanwälte Am Nordostpark 16 90401 Nürnberg / DE | ||
Précédent [2010/12] | Tergau & Pohl Patentanwälte Mögeldorfer Hauptstrasse 51 90482 Nürnberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09012012.2 | 22.09.2009 | [2010/12] | Numéro de priorité, date | DE20082012664U | 23.09.2008 Format original publié: DE 202008012664 U | DE20081061682 | 11.12.2008 Format original publié: DE102008061682 | [2010/12] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2166390 | Date: | 24.03.2010 | Langue: | DE | [2010/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2166390 | Date: | 13.02.2013 | Langue: | DE | [2013/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.02.2010 | Classification | IPC: | G02B6/44 | [2010/12] | CPC: |
G02B6/443 (EP,US);
B60M5/00 (EP);
G02B6/44384 (EP,US);
G02B6/441 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/12] | Titre | Allemand: | Lichtwellenleiterkabel, insbesondere Lichtwellenleiter-Schienenfusskabel | [2010/12] | Anglais: | Fibre optic cable, in particular fibre optic rail base cable | [2010/12] | Français: | Câble à fibres optiques, notamment câble de patin de rail optique | [2010/12] | Procédure d'examen | 03.11.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 03.01.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.01.2011 | Requête en examen déposée [2011/08] | 11.02.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.05.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.10.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.12.2012 | Taxe de délivrance payée | 17.12.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 11.02.2011 | Opposition(s) | 14.11.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/04] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe dexamen | 03.01.2011 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 03.01.2011 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 28.01.2011 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement des taxes de désignation TR, SM, SK, SI, SE, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MK, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT | 03.01.2011 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 03.01.2011 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 28.01.2011 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 22.09.2009 | CY | 13.02.2013 | CZ | 13.02.2013 | EE | 13.02.2013 | FI | 13.02.2013 | HR | 13.02.2013 | IT | 13.02.2013 | LT | 13.02.2013 | LV | 13.02.2013 | MC | 13.02.2013 | MK | 13.02.2013 | MT | 13.02.2013 | RO | 13.02.2013 | SI | 13.02.2013 | SK | 13.02.2013 | SM | 13.02.2013 | BG | 13.05.2013 | NO | 13.05.2013 | GR | 14.05.2013 | ES | 24.05.2013 | IS | 13.06.2013 | PT | 13.06.2013 | IE | 22.09.2013 | LU | 22.09.2013 | CH | 30.09.2013 | LI | 30.09.2013 | [2015/34] |
Précédent [2015/32] | CY | 13.02.2013 | |
CZ | 13.02.2013 | ||
EE | 13.02.2013 | ||
FI | 13.02.2013 | ||
HR | 13.02.2013 | ||
IT | 13.02.2013 | ||
LT | 13.02.2013 | ||
LV | 13.02.2013 | ||
MC | 13.02.2013 | ||
MK | 13.02.2013 | ||
MT | 13.02.2013 | ||
RO | 13.02.2013 | ||
SI | 13.02.2013 | ||
SK | 13.02.2013 | ||
SM | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
NO | 13.05.2013 | ||
GR | 14.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
PT | 13.06.2013 | ||
IE | 22.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
Précédent [2015/30] | CY | 13.02.2013 | |
CZ | 13.02.2013 | ||
EE | 13.02.2013 | ||
FI | 13.02.2013 | ||
HR | 13.02.2013 | ||
IT | 13.02.2013 | ||
LT | 13.02.2013 | ||
LV | 13.02.2013 | ||
MC | 13.02.2013 | ||
RO | 13.02.2013 | ||
SI | 13.02.2013 | ||
SK | 13.02.2013 | ||
SM | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
NO | 13.05.2013 | ||
GR | 14.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
PT | 13.06.2013 | ||
IE | 22.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
Précédent [2015/24] | CZ | 13.02.2013 | |
EE | 13.02.2013 | ||
FI | 13.02.2013 | ||
HR | 13.02.2013 | ||
IT | 13.02.2013 | ||
LT | 13.02.2013 | ||
LV | 13.02.2013 | ||
MC | 13.02.2013 | ||
RO | 13.02.2013 | ||
SI | 13.02.2013 | ||
SK | 13.02.2013 | ||
SM | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
NO | 13.05.2013 | ||
GR | 14.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
PT | 13.06.2013 | ||
IE | 22.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
Précédent [2014/34] | CZ | 13.02.2013 | |
EE | 13.02.2013 | ||
FI | 13.02.2013 | ||
HR | 13.02.2013 | ||
IT | 13.02.2013 | ||
LT | 13.02.2013 | ||
LV | 13.02.2013 | ||
MC | 13.02.2013 | ||
RO | 13.02.2013 | ||
SI | 13.02.2013 | ||
SK | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
NO | 13.05.2013 | ||
GR | 14.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
PT | 13.06.2013 | ||
IE | 22.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
Précédent [2014/33] | CZ | 13.02.2013 | |
EE | 13.02.2013 | ||
FI | 13.02.2013 | ||
HR | 13.02.2013 | ||
IT | 13.02.2013 | ||
LT | 13.02.2013 | ||
LV | 13.02.2013 | ||
MC | 13.02.2013 | ||
RO | 13.02.2013 | ||
SI | 13.02.2013 | ||
SK | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
NO | 13.05.2013 | ||
GR | 14.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
PT | 13.06.2013 | ||
IE | 22.09.2013 | ||
Précédent [2014/20] | CZ | 13.02.2013 | |
EE | 13.02.2013 | ||
FI | 13.02.2013 | ||
HR | 13.02.2013 | ||
IT | 13.02.2013 | ||
LT | 13.02.2013 | ||
LV | 13.02.2013 | ||
MC | 13.02.2013 | ||
RO | 13.02.2013 | ||
SI | 13.02.2013 | ||
SK | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
NO | 13.05.2013 | ||
GR | 14.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
PT | 13.06.2013 | ||
Précédent [2014/03] | CZ | 13.02.2013 | |
EE | 13.02.2013 | ||
FI | 13.02.2013 | ||
HR | 13.02.2013 | ||
IT | 13.02.2013 | ||
LT | 13.02.2013 | ||
LV | 13.02.2013 | ||
RO | 13.02.2013 | ||
SI | 13.02.2013 | ||
SK | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
NO | 13.05.2013 | ||
GR | 14.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
PT | 13.06.2013 | ||
Précédent [2013/49] | CZ | 13.02.2013 | |
EE | 13.02.2013 | ||
FI | 13.02.2013 | ||
HR | 13.02.2013 | ||
LT | 13.02.2013 | ||
LV | 13.02.2013 | ||
RO | 13.02.2013 | ||
SI | 13.02.2013 | ||
SK | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
NO | 13.05.2013 | ||
GR | 14.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
PT | 13.06.2013 | ||
Précédent [2013/41] | FI | 13.02.2013 | |
HR | 13.02.2013 | ||
LT | 13.02.2013 | ||
LV | 13.02.2013 | ||
SI | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
NO | 13.05.2013 | ||
GR | 14.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
PT | 13.06.2013 | ||
Précédent [2013/40] | FI | 13.02.2013 | |
LT | 13.02.2013 | ||
LV | 13.02.2013 | ||
SI | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
NO | 13.05.2013 | ||
GR | 14.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
PT | 13.06.2013 | ||
Précédent [2013/38] | FI | 13.02.2013 | |
LT | 13.02.2013 | ||
LV | 13.02.2013 | ||
SI | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
NO | 13.05.2013 | ||
GR | 14.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
Précédent [2013/37] | FI | 13.02.2013 | |
LT | 13.02.2013 | ||
SI | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
NO | 13.05.2013 | ||
GR | 14.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
Précédent [2013/36] | LT | 13.02.2013 | |
BG | 13.05.2013 | ||
NO | 13.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
Précédent [2013/34] | LT | 13.02.2013 | |
BG | 13.05.2013 | ||
NO | 13.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
Précédent [2013/33] | LT | 13.02.2013 | |
NO | 13.05.2013 | Citations: | Recherche | [A]GB1453402 (PIRELLI GENERAL CABLE WORKS); | [X]US4278835 (JACKSON LYNDEN A); | [X]US5125062 (MARLIER GERY [FR], et al); | [A]US6226430 (DE CASTRO DRAUSIO [BR], et al); | [A]US2002136511 (CECCHI FELICIANO [IT], et al); | [A]EP1378778 (WITZENMANN GMBH [DE]); | [X]US2004105634 (BOSISIO CLAUDIO [IT], et al); | [A]DE202004004817U (TRUMPF LASER GMBH & CO KG [DE]) | Examen | EP0432681 |