EP2187136 - Procédé de fonctionnement d'un système de transport d'énergie thermique sur un support fluide [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.03.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.07.2017 | Dernier événement Tooltip | 16.03.2018 | Demande réputée retirée | publié le 18.04.2018 [2018/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Brüning, Olaf Hauptstrasse 62 71543 Wüstenrot / DE | [2010/20] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2010/20] | Mandataire(s) | DREISS Patentanwälte PartG mbB Postfach 10 37 62 70032 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [2014/09] | DREISS Patentanwälte PartG mbB Patentanwälte Postfach 10 37 62 70032 Stuttgart / DE | ||
Précédent [2013/30] | Dreiss Patentanwälte Postfach 10 37 62 70032 Stuttgart / DE | ||
Précédent [2010/20] | Wörz, Volker Alfred Dreiss Patentanwälte Postfach 10 37 62 70032 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09012892.7 | 13.10.2009 | [2010/20] | Numéro de priorité, date | DE20081057730 | 17.11.2008 Format original publié: DE102008057730 | [2010/20] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2187136 | Date: | 19.05.2010 | Langue: | DE | [2010/20] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2187136 | Date: | 10.09.2014 | Langue: | DE | [2014/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.08.2014 | Classification | IPC: | F24D12/02, F24D19/10, G05D23/19 | [2014/37] | CPC: |
F24D19/1012 (EP,US);
F24D12/02 (EP);
G05D23/1934 (EP);
F24D2200/043 (EP);
Y02B30/00 (EP);
Y02B30/70 (EP)
|
Précédent IPC [2010/20] | F24D12/02, F24D19/10 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/20] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Verfahren zum Betreiben eines Systems zum Transport thermischer Energie über ein flüssiges Medium | [2010/20] | Anglais: | Method for operating a system for transporting thermal energy through a liquid medium | [2010/20] | Français: | Procédé de fonctionnement d'un système de transport d'énergie thermique sur un support fluide | [2010/20] | Procédure dexamen | 07.08.2010 | Observations des tiers | 06.03.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.03.2015 | Requête en examen déposée [2015/16] | 05.07.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.11.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/16] | 13.12.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/16] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.07.2017 | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 24.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2017 | 09   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YA]EP0445310 (VIESSMANN WERKE KG [DE]) [Y] 1,7,9,14,15 * page 5, line 51 - page 6, line 12; figure 1; claim 1 * [A] 2-6,8,10-13,16; | [YDA]EP0874200 (ELECTROWATT TECH INNOVAT CORP [CH]) [YD] 1,7,9,14,15 * column 1, line 57 - column 4, line 55; figures 2,3; claims 1-3,6 * [A] 2-6,8,10-13,16; | [AD]EP1154205 (GERSTER EUGEN [DE]) [AD] 1-16* paragraph [0028] - paragraph [0029]; figure 1; claims 1-2 * | Examen | - MÜLLER C, "Kundennutzen wissensbasierter, analytischer Regler in der HLK - technik", GLT ANWNDERTAGE,, (20020925), pages 1 - 24, XP003026631 | - Regeln und Steuern von Heizungsanlagen passage, REGELN UND STEUERN VON HEIZUNGSANLAGEN, SIEMENS, DE, PAGE(S) 1 - 131, (20040101), XP003026630 | - Mehrkesselanlagen optimieren ED - Weishaupt, PRODUKTINFORMATION ÜBER MEHRKESSELANLAGEN, DE, PAGE(S) 1 - 8, (20050701), XP003026629 | par le demandeur | EP0874200 | EP1154205 | autre | EP1154205 | - "System Weishaupt", Weishaupt Info Mehrkesselanlagen optimieren, pages 1 - 8, XP003026629 | - Regeln und Steuern von Heizungsanlagen, SIEMENS, pages 1 - 131, XP003026630 | - C. MÜLLER, "Kundennutzen wissensbasierter, analytischer Regler in der HLK - technik", HONEYWELL, (20020925), pages 1 - 24, XP003026631 |