EP2221575 - Cartouche [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.01.2015 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.06.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 25.07.2018 [2018/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rheinmetall Waffe Munition GmbH Heinrich-Ehrhardt-Strasse 2 29345 Unterlüss / DE | [2010/34] | Inventeur(s) | 01 /
Baumann, Christian Dorfstrasse 11 06528 Martinsrieth / DE | 02 /
Heitmann, Thomas Wildbahn 17 29345 Unterlüß / DE | [2010/34] | Mandataire(s) | Dietrich, Barbara Thul Patentanwaltsgesellschaft mbH Derendorfer Allee 6 40476 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2014/10] | Dietrich, Barbara Thul Patentanwaltsgesellschaft mbH Rheinmetall Platz 1 40476 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [2010/34] | Dietrich, Barbara Thul Patentanwaltsgesellschaft mbH Rheinmetall Platz 1 40476 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09015606.8 | 17.12.2009 | [2010/34] | Numéro de priorité, date | DE20091009776 | 20.02.2009 Format original publié: DE102009009776 | [2010/34] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2221575 | Date: | 25.08.2010 | Langue: | DE | [2010/34] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2221575 | Date: | 24.07.2013 | Langue: | DE | [2013/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2221575 | Date: | 05.03.2014 | Langue: | DE | [2014/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.06.2013 | Classification | IPC: | F42B5/073, // F42B5/067, F42B14/06 | [2010/34] | CPC: |
F42B14/00 (KR);
F42B14/06 (KR);
F42B14/064 (EP,US);
F42B5/067 (EP,US);
F42B5/073 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/34] | Titre | Allemand: | Patrone | [2010/34] | Anglais: | Cartridge | [2010/34] | Français: | Cartouche | [2010/34] | Procédure d'examen | 09.08.2013 | Requête en examen déposée [2013/38] | 11.10.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.01.2014 | Taxe de délivrance payée | 20.01.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 11.10.2013 | Opposition(s) | 08.12.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 17.12.2009 | CY | 05.03.2014 | CZ | 05.03.2014 | DK | 05.03.2014 | EE | 05.03.2014 | FI | 05.03.2014 | HR | 05.03.2014 | IT | 05.03.2014 | LT | 05.03.2014 | LV | 05.03.2014 | MC | 05.03.2014 | MK | 05.03.2014 | MT | 05.03.2014 | NL | 05.03.2014 | PL | 05.03.2014 | RO | 05.03.2014 | SE | 05.03.2014 | SI | 05.03.2014 | SK | 05.03.2014 | SM | 05.03.2014 | TR | 05.03.2014 | BG | 05.06.2014 | NO | 05.06.2014 | GR | 06.06.2014 | IS | 05.07.2014 | PT | 07.07.2014 | [2018/30] |
Précédent [2016/33] | HU | 17.12.2009 | |
CY | 05.03.2014 | ||
CZ | 05.03.2014 | ||
DK | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
IT | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
MC | 05.03.2014 | ||
MT | 05.03.2014 | ||
NL | 05.03.2014 | ||
PL | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
SE | 05.03.2014 | ||
SI | 05.03.2014 | ||
SK | 05.03.2014 | ||
SM | 05.03.2014 | ||
TR | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
GR | 06.06.2014 | ||
IS | 05.07.2014 | ||
PT | 07.07.2014 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 17.12.2009 | |
CY | 05.03.2014 | ||
CZ | 05.03.2014 | ||
DK | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
IT | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
MC | 05.03.2014 | ||
NL | 05.03.2014 | ||
PL | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
SE | 05.03.2014 | ||
SI | 05.03.2014 | ||
SK | 05.03.2014 | ||
SM | 05.03.2014 | ||
TR | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
GR | 06.06.2014 | ||
IS | 05.07.2014 | ||
PT | 07.07.2014 | ||
Précédent [2016/28] | CY | 05.03.2014 | |
CZ | 05.03.2014 | ||
DK | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
IT | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
MC | 05.03.2014 | ||
NL | 05.03.2014 | ||
PL | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
SE | 05.03.2014 | ||
SI | 05.03.2014 | ||
SK | 05.03.2014 | ||
SM | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
GR | 06.06.2014 | ||
IS | 05.07.2014 | ||
PT | 07.07.2014 | ||
Précédent [2016/27] | CY | 05.03.2014 | |
CZ | 05.03.2014 | ||
DK | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
IT | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
MC | 05.03.2014 | ||
NL | 05.03.2014 | ||
PL | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
SE | 05.03.2014 | ||
SI | 05.03.2014 | ||
SK | 05.03.2014 | ||
SM | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
IS | 05.07.2014 | ||
PT | 07.07.2014 | ||
Précédent [2016/22] | CY | 05.03.2014 | |
CZ | 05.03.2014 | ||
DK | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
IT | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
NL | 05.03.2014 | ||
PL | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
SE | 05.03.2014 | ||
SI | 05.03.2014 | ||
SK | 05.03.2014 | ||
SM | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
IS | 05.07.2014 | ||
PT | 07.07.2014 | ||
Précédent [2015/24] | CY | 05.03.2014 | |
CZ | 05.03.2014 | ||
DK | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
IT | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
NL | 05.03.2014 | ||
PL | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
SE | 05.03.2014 | ||
SI | 05.03.2014 | ||
SK | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
IS | 05.07.2014 | ||
PT | 07.07.2014 | ||
Précédent [2015/18] | CY | 05.03.2014 | |
CZ | 05.03.2014 | ||
DK | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
IT | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
NL | 05.03.2014 | ||
PL | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
SE | 05.03.2014 | ||
SK | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
IS | 05.07.2014 | ||
PT | 07.07.2014 | ||
Précédent [2015/08] | CY | 05.03.2014 | |
CZ | 05.03.2014 | ||
DK | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
NL | 05.03.2014 | ||
PL | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
SE | 05.03.2014 | ||
SK | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
IS | 05.07.2014 | ||
PT | 07.07.2014 | ||
Précédent [2015/02] | CY | 05.03.2014 | |
CZ | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
NL | 05.03.2014 | ||
PL | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
SE | 05.03.2014 | ||
SK | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
IS | 05.07.2014 | ||
PT | 07.07.2014 | ||
Précédent [2014/50] | CY | 05.03.2014 | |
CZ | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
NL | 05.03.2014 | ||
PL | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
SE | 05.03.2014 | ||
SK | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
IS | 05.07.2014 | ||
Précédent [2014/49] | CY | 05.03.2014 | |
CZ | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
SE | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
IS | 05.07.2014 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 05.03.2014 | |
CZ | 05.03.2014 | ||
EE | 05.03.2014 | ||
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
SE | 05.03.2014 | ||
BG | 05.06.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
Précédent [2014/41] | CY | 05.03.2014 | |
FI | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
LV | 05.03.2014 | ||
SE | 05.03.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
Précédent [2014/37] | CY | 05.03.2014 | |
FI | 05.03.2014 | ||
LT | 05.03.2014 | ||
SE | 05.03.2014 | ||
NO | 05.06.2014 | ||
Précédent [2014/36] | LT | 05.03.2014 | |
NO | 05.06.2014 | Citations: | Recherche | [A]DE102007037738 (RHEINMETALL WAFFE MUNITION [DE]) [A] 1-13 * paragraphs [0019] , [0020] , [0022] , [0024] , [0025]; figures 1,2 *; | [A]USH403H (US SEC OF ARMY) [A] 1-13 * column 2, line 36 - line 58 * * column 3, line 22 - line 25 * * column 3, line 41 - line 45 * * figures 1,2 *; | [A]US3978792 (CAMPOLI RALPH F, et al) [A] 1-13 * column 2, line 14 - line 43; figures 1-3 * | par le demandeur | DE2747313 | DE1703507 | DE3937665 |