EP2088334 - Assemblage serti de trois pièces avec chevauchement de deux de ces pièces pour leur accostage et procédé de fabrication d'un tel assemblage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.02.2013 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.02.2013 | Demande réputée retirée | publié le 20.03.2013 [2013/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Peugeot Citroën Automobiles SA Route de Gisy 78140 Vélizy-Villacoublay / FR | [2009/33] | Inventeur(s) | 01 /
Malaterre, Hervé 18 avenue Charles de Gaulle 91830 Le Coudray Montceaux / FR | [2009/33] | Mandataire(s) | Allain, Laurent Peugeot Citroën Automobiles SA Propriété Industrielle (LG081) 18, rue des Fauvelles 92250 La Garenne Colombes / FR | [N/P] |
Précédent [2009/33] | Allain, Laurent Peugeot Citroën Automobiles SA Propriété Industrielle (LG081) 18, rue des Fauvelles 92250 La Garenne Colombes / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 09151360.6 | 26.01.2009 | [2009/33] | Numéro de priorité, date | FR20080050704 | 05.02.2008 Format original publié: FR 0850704 | [2009/33] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2088334 | Date: | 12.08.2009 | Langue: | FR | [2009/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.04.2009 | Classification | IPC: | F16B5/00, B21D39/02, B62D65/00 | [2009/33] | CPC: |
B21D39/02 (EP);
B21D39/021 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/33] | Titre | Allemand: | Einpressmontage von drei Teilen mit Überlappung von zwei dieser Teile zu deren Befestigung und Herstellungsverfahren eines solchen Montageverbunds | [2009/33] | Anglais: | Crimped assembly of three parts with overlapping of two of these parts for matching them, and method of manufacturing such an assembly | [2009/33] | Français: | Assemblage serti de trois pièces avec chevauchement de deux de ces pièces pour leur accostage et procédé de fabrication d'un tel assemblage | [2009/33] | Procédure dexamen | 21.12.2009 | Requête en examen déposée [2010/05] | 15.01.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.01.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.05.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.09.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/12] | 31.10.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/12] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 15.01.2010 | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR2216036 (NISSAN MOTOR [JP]) [A] 1-10 * the whole document * |