EP2090727 - Verrou de porte de véhicule automobile [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.01.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.06.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 25.07.2018 [2018/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ford Global Technologies, LLC Fairlane Plaza South 330 Town Center Drive Suite 800 Dearborn, MI 48126 / US | [2009/34] | Inventeur(s) | 01 /
Bland, Timothy 8d-closures ltd 5 Blythe Valley Innovation Centre Central Boulevard Solihull, B90 8AJ / GB | [2013/09] |
Précédent [2009/34] | 01 /
Bland, Timothy 8d-closures ltd 5 Blythe Valley Innovation Centre Central Boulevard Solihull, B90 8AJ / GB | Mandataire(s) | Dörfler, Thomas Ford-Werke GmbH Abt. NH/364 Henry-Ford-Strasse 1 50735 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [2013/09] | Dörfler, Thomas Ford-Werke GmbH Patentabteilung NH/364 Henry-Ford-Strasse 1 50735 Köln / DE | ||
Précédent [2009/34] | Dörfler, Thomas Ford-Werke GmbH Patentabteilung NH/364 Henry-Ford-Strasse 1 50735 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09152059.3 | 04.02.2009 | [2009/34] | Numéro de priorité, date | DE20081009566 | 16.02.2008 Format original publié: DE102008009566 | [2009/34] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2090727 | Date: | 19.08.2009 | Langue: | DE | [2009/34] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2090727 | Date: | 13.07.2011 | [2011/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2090727 | Date: | 27.02.2013 | Langue: | DE | [2013/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.06.2011 | Classification | IPC: | E05B65/20 | [2011/28] | CPC: |
E05B83/36 (EP);
E05B17/04 (EP)
|
Précédent IPC [2009/34] | E05B65/12, E05B65/20 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/34] | Titre | Allemand: | Kraftfahrzeugtürschloss | [2009/34] | Anglais: | Motor vehicle door lock | [2009/34] | Français: | Verrou de porte de véhicule automobile | [2009/34] | Procédure d'examen | 13.01.2012 | Requête en examen déposée [2012/08] | 13.07.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.09.2012 | Taxe de délivrance payée | 14.09.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 13.07.2012 | Opposition(s) | 28.11.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.02.2009 | CY | 27.02.2013 | CZ | 27.02.2013 | DK | 27.02.2013 | EE | 27.02.2013 | FI | 27.02.2013 | HR | 27.02.2013 | IT | 27.02.2013 | LT | 27.02.2013 | LV | 27.02.2013 | MC | 27.02.2013 | MK | 27.02.2013 | MT | 27.02.2013 | NL | 27.02.2013 | PL | 27.02.2013 | RO | 27.02.2013 | SE | 27.02.2013 | SI | 27.02.2013 | SK | 27.02.2013 | BG | 27.05.2013 | NO | 27.05.2013 | GR | 28.05.2013 | ES | 07.06.2013 | IS | 27.06.2013 | PT | 27.06.2013 | [2018/30] |
Précédent [2016/32] | HU | 04.02.2009 | |
CY | 27.02.2013 | ||
CZ | 27.02.2013 | ||
DK | 27.02.2013 | ||
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
IT | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
MC | 27.02.2013 | ||
MT | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
RO | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
SK | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Précédent [2016/12] | CY | 27.02.2013 | |
CZ | 27.02.2013 | ||
DK | 27.02.2013 | ||
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
IT | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
MC | 27.02.2013 | ||
MT | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
RO | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
SK | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Précédent [2014/44] | CY | 27.02.2013 | |
CZ | 27.02.2013 | ||
DK | 27.02.2013 | ||
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
IT | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
MC | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
RO | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
SK | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Précédent [2014/03] | CY | 27.02.2013 | |
CZ | 27.02.2013 | ||
DK | 27.02.2013 | ||
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
IT | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
RO | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
SK | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Précédent [2013/52] | CY | 27.02.2013 | |
CZ | 27.02.2013 | ||
DK | 27.02.2013 | ||
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
RO | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
SK | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Précédent [2013/49] | CZ | 27.02.2013 | |
DK | 27.02.2013 | ||
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
RO | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
SK | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Précédent [2013/48] | DK | 27.02.2013 | |
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Précédent [2013/41] | FI | 27.02.2013 | |
HR | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Précédent [2013/40] | FI | 27.02.2013 | |
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Précédent [2013/38] | FI | 27.02.2013 | |
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
Précédent [2013/37] | FI | 27.02.2013 | |
LT | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
Précédent [2013/36] | LT | 27.02.2013 | |
PL | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
Précédent [2013/34] | LT | 27.02.2013 | |
SE | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
Précédent [2013/33] | LT | 27.02.2013 | |
NO | 27.05.2013 | Citations: | Recherche | [A]EP0558211 (FORD MOTOR CO [GB], et al) [A] 1-10 * column 2, line 54 - column 4, line 6; figures 1,2 *; | [A]DE4122414 (HUELSBECK & FUERST [DE]) [A] 1-10 * abstract *; | [AD]US6546767 (KIREJCZYK JULIUSZ [CA], et al) [AD] 1 * the whole document *; | [AD]DE19704812 (KIEKERT AG [DE]) [AD] 1 * the whole document * | par le demandeur | DE19704812 | US6546767 |