EP2103521 - Groupe d'emballage haute vitesse et machine d'emballage équipée d'un tel groupe [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 21.11.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.02.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): SI | publié le 01.04.2015 [2015/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SITMA MACHINERY S.p.A. Via Vignolese, 1910 41057 Spilamberto (MO) / IT | [N/P] |
Précédent [2011/27] | Pour tous les Etats désignés SITMA MACHINERY S.p.A. Via Vignolese 1910 41057 Spilamberto (MO) / IT | ||
Précédent [2009/39] | Pour tous les Etats désignés SITMA S.p.A. Via Vignolese 1910 41057 Spilamberto-Modena / IT | Inventeur(s) | 01 /
Ballestrazzi, Aris Via Castello, 14/1 41056 Savignano sul Panaro (Modena) / IT | 02 /
Tassi, Lamberto Via Castello, 14/2 41056 Savignano sul Panaro (Modena) / IT | [2011/09] |
Précédent [2009/39] | 01 /
Ballestrazzi, Aris Via Castello 14/1 41056 Savignano sul Panaro (Modena) / IT | ||
02 /
Tassi, Lamberto Via Castello 14/2 41056 Savignano sul Panaro (Modena) / IT | Mandataire(s) | Branca, Emanuela, et al Barzanò & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo, 10 20121 Milano / IT | [2011/19] |
Précédent [2011/10] | Coletti, Raimondo, et al Barzanò & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo, 10 20121 Milano / IT | ||
Précédent [2009/39] | Branca, Emanuela, et al Barzanò & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo, 10 20121 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 09154455.1 | 05.03.2009 | [2009/39] | Numéro de priorité, date | IT2008MI00392 | 10.03.2008 Format original publié: IT MI20080392 | [2009/39] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2103521 | Date: | 23.09.2009 | Langue: | EN | [2009/39] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2103521 | Date: | 14.10.2009 | [2009/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2103521 | Date: | 13.07.2011 | Langue: | EN | [2011/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.09.2009 | Classification | IPC: | B65B9/02, B65B25/14, B65B51/16, B65B51/26 | [2009/39] | CPC: |
B29C65/18 (EP,US);
B29C66/1122 (EP,US);
B29C66/43121 (EP,US);
B29C66/4322 (EP,US);
B29C66/8161 (EP,US);
B29C66/83421 (EP,US);
B29C66/83511 (EP,US);
B29C66/83517 (EP,US);
B29C66/849 (EP);
B65B25/145 (EP,US);
B65B51/16 (EP,US);
B65B51/26 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/39] | Titre | Allemand: | Hochgeschwindigkeitsverpackungsgruppe und mit solch einer Gruppe ausgestattete Verpackungsmaschine | [2009/39] | Anglais: | High speed packaging group and packaging machine equipped with such group | [2009/39] | Français: | Groupe d'emballage haute vitesse et machine d'emballage équipée d'un tel groupe | [2009/39] | Procédure d'examen | 25.03.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.03.2010 | Requête en examen déposée [2010/18] | 12.08.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.12.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.02.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.05.2011 | Taxe de délivrance payée | 31.05.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.08.2010 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
13.04.2012
18.04.2012
ADMISSIBLE Ferag AG Zürichstrasse 74 8340 Hinwil / CH Mandataire de l'opposant Rentsch Partner AG, et al, et al Kirchenweg 8 Postfach 8034 Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [2012/21] | |||
Opposant(s) | 01
13.04.2012
18.04.2012
ADMISSIBLE Ferag AG Zürichstrasse 74 8340 Hinwil / CH Mandataire de l'opposant Rentsch Partner AG, et al, et al Rechtsanwälte und Patentanwälte Fraumünsterstrasse 9 Postfach 2441 8022 Zürich / CH | 21.05.2012 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 20.11.2012 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 19.03.2014 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 09.05.2014 | 09.05.2014 | Date des procédures orales | 05.08.2014 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 15.08.2014 | Effet juridique de la révocation du brevet [2014/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CH | 13.07.2011 | CY | 13.07.2011 | EE | 13.07.2011 | LI | 13.07.2011 | LT | 13.07.2011 | LV | 13.07.2011 | MK | 13.07.2011 | MT | 13.07.2011 | IS | 13.11.2011 | LU | 05.03.2012 | MC | 31.03.2012 | CZ | 05.03.2014 | HR | 05.03.2014 | RO | 05.03.2014 | SK | 05.03.2014 | HU | 06.03.2014 | SI | 06.03.2014 | [2015/14] |
Précédent [2015/12] | CH | 13.07.2011 | |
CY | 13.07.2011 | ||
EE | 13.07.2011 | ||
LI | 13.07.2011 | ||
LT | 13.07.2011 | ||
LV | 13.07.2011 | ||
MK | 13.07.2011 | ||
MT | 13.07.2011 | ||
IS | 13.11.2011 | ||
LU | 05.03.2012 | ||
MC | 31.03.2012 | ||
CZ | 05.03.2014 | ||
HR | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
SK | 05.03.2014 | ||
HU | 06.03.2014 | ||
Précédent [2015/10] | CH | 13.07.2011 | |
CY | 13.07.2011 | ||
EE | 13.07.2011 | ||
LI | 13.07.2011 | ||
LT | 13.07.2011 | ||
LV | 13.07.2011 | ||
MK | 13.07.2011 | ||
MT | 13.07.2011 | ||
IS | 13.11.2011 | ||
LU | 05.03.2012 | ||
MC | 31.03.2012 | ||
CZ | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
SK | 05.03.2014 | ||
Précédent [2015/08] | CH | 13.07.2011 | |
CY | 13.07.2011 | ||
EE | 13.07.2011 | ||
LI | 13.07.2011 | ||
LT | 13.07.2011 | ||
LV | 13.07.2011 | ||
MK | 13.07.2011 | ||
MT | 13.07.2011 | ||
IS | 13.11.2011 | ||
LU | 05.03.2012 | ||
MC | 31.03.2012 | ||
CZ | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
Précédent [2014/49] | CY | 13.07.2011 | |
EE | 13.07.2011 | ||
LT | 13.07.2011 | ||
LV | 13.07.2011 | ||
MK | 13.07.2011 | ||
MT | 13.07.2011 | ||
IS | 13.11.2011 | ||
LU | 05.03.2012 | ||
MC | 31.03.2012 | ||
CZ | 05.03.2014 | ||
RO | 05.03.2014 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 13.07.2011 | |
EE | 13.07.2011 | ||
LT | 13.07.2011 | ||
LV | 13.07.2011 | ||
MK | 13.07.2011 | ||
MT | 13.07.2011 | ||
IS | 13.11.2011 | ||
LU | 05.03.2012 | ||
MC | 31.03.2012 | ||
CZ | 05.03.2014 | ||
Précédent [2014/27] | CY | 13.07.2011 | |
EE | 13.07.2011 | ||
LT | 13.07.2011 | ||
LV | 13.07.2011 | ||
MK | 13.07.2011 | ||
MT | 13.07.2011 | ||
IS | 13.11.2011 | ||
LU | 05.03.2012 | ||
MC | 31.03.2012 | ||
Précédent [2013/35] | CY | 13.07.2011 | |
EE | 13.07.2011 | ||
LT | 13.07.2011 | ||
LV | 13.07.2011 | ||
MK | 13.07.2011 | ||
MT | 13.07.2011 | ||
IS | 13.11.2011 | ||
MC | 31.03.2012 | ||
Précédent [2012/14] | CY | 13.07.2011 | |
LT | 13.07.2011 | ||
LV | 13.07.2011 | ||
IS | 13.11.2011 | Citations: | Recherche | [YA]EP1502854 (SITMA SPA [IT]) [Y] 1-8,11,15,17-19 * paragraph [0012] - paragraph [0026]; figure - * [A] 9,10; | [A]US2006042759 (HONEGGER WERNER [CH]) [A] 1,15* the whole document *; | [YA]US2007209323 (HONEGGER WERNER [CH]) [Y] 1-8,11,15,17-19 * paragraph [0040] - paragraph [0049]; figures 1-8 * [A] 9,10 | par le demandeur | EP1502854 |