27.02.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.04.2015 [2015/14] |
13.02.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.03.2015 [2015/12] |
30.01.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.03.2015 [2015/10] |
16.01.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.02.2015 [2015/08] |
21.11.2014 |
Révocation du brevet |
publié le 24.12.2014 [2014/52] |
31.10.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.12.2014 [2014/49] |
24.10.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.11.2014 [2014/48] |
05.08.2014 |
Nouvelle entrée: envoi de la notification relative à la révocation du brevet |
|
30.05.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.07.2014 [2014/27] |
19.03.2014 |
Nouvelle entrée: date d'annulation de la procédure orale |
|
20.02.2014 |
Nouvelle entrée: date de la procédure orale |
|
26.07.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 28.08.2013 [2013/35] |
21.11.2012 |
Nouvelle entrée: réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition |
|
11.09.2012 |
Changement: notification d'une opposition et requête en observations + délai |
|
21.05.2012 |
Nouvelle entrée: notification d'une opposition et requête en observations + délai |
|
21.04.2012 |
Opposition formée |
publié le 23.05.2012 [2012/21] |
02.03.2012 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.04.2012 [2012/14] |
10.06.2011 |
Délivrance (prévue) |
publié le 13.07.2011 [2011/28] |
06.06.2011 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
06.06.2011 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
03.06.2011 |
Changement - demandeur |
publié le 06.07.2011 [2011/27] |
08.04.2011 |
Changement - mandataire |
publié le 11.05.2011 [2011/19] |
22.03.2011 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
04.02.2011 |
Changement - mandataire |
publié le 09.03.2011 [2011/10] |
28.01.2011 |
Changement - inventeur |
publié le 02.03.2011 [2011/09] |
24.01.2011 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
21.12.2010 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
13.08.2010 |
Premier rapport d'examen |
|
09.08.2010 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
21.05.2010 |
Liste definitive des désignations |
publié le 23.06.2010 [2010/25] |
02.04.2010 |
Requête en examen présentée |
publié le 05.05.2010 [2010/18] |
26.03.2010 |
Modification par le demandeur |
|
11.09.2009 |
Publication du rapport de recherche |
publié le 14.10.2009 [2009/42] |
21.08.2009 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 23.09.2009 [2009/39] |