EP2136317 - Procédé et appareil pour la reconnaissance de caractères [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.07.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.06.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 25.07.2018 [2018/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 / KR | [2012/38] |
Précédent [2009/52] | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 416 Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | Inventeur(s) | 01 /
Kim, Hyun-Soo c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | 02 /
Hwang, Seong-Tack c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | 03 /
Oh, Sang-Wook c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | 04 /
Kim, Sang-Ho c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | 05 /
Oh, Yun-Je c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 442-742 / KR | 06 /
Jung, Hee-Won c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | 07 /
Kim, Sung-Cheol c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | [2013/36] |
Précédent [2009/52] | 01 /
Kim, Hyun-Soo c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | ||
02 /
Hwang, Seong-Tack c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | |||
03 /
Oh, Sang-Wook c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | |||
04 /
Kim, Sang-Ho c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | |||
05 /
Oh, Yun-Je c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 442-742 / KR | |||
06 /
Jung, Hee-Won c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | |||
07 /
Kim, Sung-Cheol c/o Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | Mandataire(s) | Nederlandsch Octrooibureau P.O. Box 29720 2502 LS The Hague / NL | [2013/28] |
Précédent [2012/11] | Hutter, Jacobus Johannes, et al Nederlandsch Octrooibureau J.W. Frisolaan 13 2517 JS The Hague / NL | ||
Précédent [2009/52] | Lang, Johannes Patent- und Rechtsanwälte Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler Galileiplatz 1 81679 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09162392.6 | 10.06.2009 | [2009/52] | Numéro de priorité, date | KR20080058069 | 19.06.2008 Format original publié: KR 20080058069 | KR20080122637 | 04.12.2008 Format original publié: KR 20080122637 | [2009/52] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2136317 | Date: | 23.12.2009 | Langue: | EN | [2009/52] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2136317 | Date: | 04.09.2013 | Langue: | EN | [2013/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.10.2009 | Classification | IPC: | G06K9/22, G06K9/72, G06K9/32 | [2012/42] | CPC: |
G06V30/142 (EP,US);
G06V20/62 (EP,US);
G06V30/1456 (EP,US);
G06V30/268 (EP,US);
G06V30/10 (EP,US)
|
Précédent IPC [2009/52] | G06K9/32 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/52] | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zur Erkennung von Zeichen | [2009/52] | Anglais: | Method and apparatus for recognizing characters | [2009/52] | Français: | Procédé et appareil pour la reconnaissance de caractères | [2009/52] | Procédure d'examen | 10.06.2009 | Requête en examen déposée [2009/52] | 20.07.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.11.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.05.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.09.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.10.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.01.2013 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 08.04.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.06.2013 | Taxe de délivrance payée | 24.06.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.07.2010 | Opposition(s) | 05.06.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 10.06.2009 | AT | 04.09.2013 | BE | 04.09.2013 | BG | 04.09.2013 | CY | 04.09.2013 | CZ | 04.09.2013 | DK | 04.09.2013 | EE | 04.09.2013 | ES | 04.09.2013 | FI | 04.09.2013 | HR | 04.09.2013 | IT | 04.09.2013 | LT | 04.09.2013 | LV | 04.09.2013 | MC | 04.09.2013 | MK | 04.09.2013 | MT | 04.09.2013 | PL | 04.09.2013 | RO | 04.09.2013 | SE | 04.09.2013 | SI | 04.09.2013 | SK | 04.09.2013 | TR | 04.09.2013 | NO | 04.12.2013 | GR | 05.12.2013 | IS | 04.01.2014 | PT | 06.01.2014 | [2018/30] |
Précédent [2016/33] | HU | 10.06.2009 | |
AT | 04.09.2013 | ||
BE | 04.09.2013 | ||
BG | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
CZ | 04.09.2013 | ||
DK | 04.09.2013 | ||
EE | 04.09.2013 | ||
ES | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
HR | 04.09.2013 | ||
IT | 04.09.2013 | ||
LT | 04.09.2013 | ||
LV | 04.09.2013 | ||
MC | 04.09.2013 | ||
MT | 04.09.2013 | ||
PL | 04.09.2013 | ||
RO | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
SI | 04.09.2013 | ||
SK | 04.09.2013 | ||
TR | 04.09.2013 | ||
NO | 04.12.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
IS | 04.01.2014 | ||
PT | 06.01.2014 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 10.06.2009 | |
AT | 04.09.2013 | ||
BE | 04.09.2013 | ||
BG | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
CZ | 04.09.2013 | ||
DK | 04.09.2013 | ||
EE | 04.09.2013 | ||
ES | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
HR | 04.09.2013 | ||
IT | 04.09.2013 | ||
LT | 04.09.2013 | ||
LV | 04.09.2013 | ||
MC | 04.09.2013 | ||
MT | 04.09.2013 | ||
PL | 04.09.2013 | ||
RO | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
SI | 04.09.2013 | ||
SK | 04.09.2013 | ||
NO | 04.12.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
IS | 04.01.2014 | ||
PT | 06.01.2014 | ||
Précédent [2016/28] | AT | 04.09.2013 | |
BE | 04.09.2013 | ||
BG | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
CZ | 04.09.2013 | ||
DK | 04.09.2013 | ||
EE | 04.09.2013 | ||
ES | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
HR | 04.09.2013 | ||
IT | 04.09.2013 | ||
LT | 04.09.2013 | ||
LV | 04.09.2013 | ||
MC | 04.09.2013 | ||
MT | 04.09.2013 | ||
PL | 04.09.2013 | ||
RO | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
SI | 04.09.2013 | ||
SK | 04.09.2013 | ||
NO | 04.12.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
IS | 04.01.2014 | ||
PT | 06.01.2014 | ||
Précédent [2016/16] | AT | 04.09.2013 | |
BE | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
CZ | 04.09.2013 | ||
DK | 04.09.2013 | ||
EE | 04.09.2013 | ||
ES | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
HR | 04.09.2013 | ||
IT | 04.09.2013 | ||
LT | 04.09.2013 | ||
LV | 04.09.2013 | ||
MC | 04.09.2013 | ||
MT | 04.09.2013 | ||
PL | 04.09.2013 | ||
RO | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
SI | 04.09.2013 | ||
SK | 04.09.2013 | ||
NO | 04.12.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
IS | 04.01.2014 | ||
PT | 06.01.2014 | ||
Précédent [2015/09] | AT | 04.09.2013 | |
BE | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
CZ | 04.09.2013 | ||
DK | 04.09.2013 | ||
EE | 04.09.2013 | ||
ES | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
HR | 04.09.2013 | ||
IT | 04.09.2013 | ||
LT | 04.09.2013 | ||
LV | 04.09.2013 | ||
MC | 04.09.2013 | ||
PL | 04.09.2013 | ||
RO | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
SI | 04.09.2013 | ||
SK | 04.09.2013 | ||
NO | 04.12.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
IS | 04.01.2014 | ||
PT | 06.01.2014 | ||
Précédent [2014/41] | AT | 04.09.2013 | |
BE | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
CZ | 04.09.2013 | ||
DK | 04.09.2013 | ||
EE | 04.09.2013 | ||
ES | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
HR | 04.09.2013 | ||
IT | 04.09.2013 | ||
LT | 04.09.2013 | ||
LV | 04.09.2013 | ||
PL | 04.09.2013 | ||
RO | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
SI | 04.09.2013 | ||
SK | 04.09.2013 | ||
NO | 04.12.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
IS | 04.01.2014 | ||
PT | 06.01.2014 | ||
Précédent [2014/38] | AT | 04.09.2013 | |
BE | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
CZ | 04.09.2013 | ||
EE | 04.09.2013 | ||
ES | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
HR | 04.09.2013 | ||
IT | 04.09.2013 | ||
LT | 04.09.2013 | ||
LV | 04.09.2013 | ||
PL | 04.09.2013 | ||
RO | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
SI | 04.09.2013 | ||
SK | 04.09.2013 | ||
NO | 04.12.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
IS | 04.01.2014 | ||
PT | 06.01.2014 | ||
Précédent [2014/28] | AT | 04.09.2013 | |
BE | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
CZ | 04.09.2013 | ||
EE | 04.09.2013 | ||
ES | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
HR | 04.09.2013 | ||
LT | 04.09.2013 | ||
LV | 04.09.2013 | ||
PL | 04.09.2013 | ||
RO | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
SI | 04.09.2013 | ||
SK | 04.09.2013 | ||
NO | 04.12.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
IS | 04.01.2014 | ||
PT | 06.01.2014 | ||
Précédent [2014/24] | AT | 04.09.2013 | |
BE | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
CZ | 04.09.2013 | ||
EE | 04.09.2013 | ||
ES | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
HR | 04.09.2013 | ||
LT | 04.09.2013 | ||
LV | 04.09.2013 | ||
PL | 04.09.2013 | ||
RO | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
SI | 04.09.2013 | ||
SK | 04.09.2013 | ||
NO | 04.12.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
IS | 04.01.2014 | ||
Précédent [2014/23] | AT | 04.09.2013 | |
BE | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
CZ | 04.09.2013 | ||
EE | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
HR | 04.09.2013 | ||
LT | 04.09.2013 | ||
LV | 04.09.2013 | ||
PL | 04.09.2013 | ||
RO | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
SI | 04.09.2013 | ||
SK | 04.09.2013 | ||
NO | 04.12.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
IS | 04.01.2014 | ||
Précédent [2014/22] | AT | 04.09.2013 | |
BE | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
HR | 04.09.2013 | ||
LT | 04.09.2013 | ||
LV | 04.09.2013 | ||
PL | 04.09.2013 | ||
RO | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
SI | 04.09.2013 | ||
NO | 04.12.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
Précédent [2014/18] | AT | 04.09.2013 | |
BE | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
HR | 04.09.2013 | ||
LT | 04.09.2013 | ||
LV | 04.09.2013 | ||
PL | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
SI | 04.09.2013 | ||
NO | 04.12.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
Précédent [2014/12] | CY | 14.08.2013 | |
AT | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
HR | 04.09.2013 | ||
LT | 04.09.2013 | ||
LV | 04.09.2013 | ||
PL | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
SI | 04.09.2013 | ||
NO | 04.12.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
Précédent [2014/11] | CY | 14.08.2013 | |
AT | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
HR | 04.09.2013 | ||
LT | 04.09.2013 | ||
PL | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
NO | 04.12.2013 | ||
Précédent [2014/10] | CY | 14.08.2013 | |
AT | 04.09.2013 | ||
HR | 04.09.2013 | ||
LT | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
NO | 04.12.2013 | ||
Précédent [2014/09] | AT | 04.09.2013 | |
HR | 04.09.2013 | ||
LT | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
NO | 04.12.2013 | ||
Précédent [2014/08] | LT | 04.09.2013 | |
NO | 04.12.2013 | ||
Précédent [2014/07] | NO | 04.12.2013 | Citations: | Recherche | [Y]US5949481 (SEKINE MASAYOSHI [JP], et al) [Y] 11,12 * abstract * * column 1, paragraph L - column 2, paragraph 1 * * column 3, paragraph 2 ** column 5 *; | [XY]EP1855464 (FUJIFILM CORP [JP]) [X] 1-3,8-10 * paragraph [0019] * * paragraph [0039] * * paragraph [0051] * * paragraphs [0066] , [0067] * * paragraphs [0154] , [0155] , [0157] * [Y] 11,12 | Examen | US2006215937 | par le demandeur | US5949481 | EP1855464 |