EP2153749 - Guidage d'extraction pour un élément coulissant de meuble [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.09.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.09.2011 | Demande réputée retirée | publié le 12.10.2011 [2011/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Paul Hettich GmbH & Co. KG Vahrenkampstrasse 12-16 32278 Kirchlengern / DE | [2010/07] | Inventeur(s) | 01 /
Kruse, Detlev Eggeweg 6 32139, Spenge / DE | [2010/07] | Mandataire(s) | Dantz, Jan Henning, et al Loesenbeck - Specht - Dantz Patent- und Rechtsanwälte Am Zwinger 2 33602 Bielefeld / DE | [N/P] |
Précédent [2010/07] | Dantz, Jan Henning, et al Loesenbeck - Stracke - Specht - Dantz Patentanwälte Rechtsanwälte Am Zwinger 2 33602 Bielefeld / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09166202.3 | 23.07.2009 | [2010/07] | Numéro de priorité, date | DE20082010779U | 13.08.2008 Format original publié: DE 202008010779 U | [2010/07] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2153749 | Date: | 17.02.2010 | Langue: | DE | [2010/07] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2153749 | Date: | 22.09.2010 | [2010/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.08.2010 | Classification | IPC: | A47B88/04 | [2010/07] | CPC: |
A47B88/427 (EP);
A47B88/40 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/07] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Auszugsführung für ein Möbelauszugsteil | [2010/07] | Anglais: | Pull-out rail for a pull-out furniture section | [2010/07] | Français: | Guidage d'extraction pour un élément coulissant de meuble | [2010/07] | Procédure dexamen | 23.03.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/41] | 23.05.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US1866853 (KENNEDY ALBERT C) [Y] 1-3 * figures 1-5 *; | [Y]US4285560 (MILLER NORMAN) [Y] 1-3 * column 2, line 37 - column 3, line 14; figure 1 *; | [Y]DE8618952U (BBP-KUNSTSTOFFWERK MABACH BAIER GMBH UND CO KG) [Y] 1,3 * page 9, line 1 - line 21; figures 1-2 *; | [A]US2006001337 (WALBURN WILLIAM L [US]) [A] 4-7* figures 1-5 * |