EP2157207 - Matériaux précurseurs de revêtement, composants de turbomachine et leurs procédés de formation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.05.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.07.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 07.08.2013 [2013/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Honeywell International Inc. 101 Columbia Road Morristown, NJ 07962 / US | [2010/08] | Inventeur(s) | 01 /
Oboodi, Reza 27 Meadow Bluff Road Morris Plains, NJ 07950 / US | 02 /
Piascik, James 10 Sandra Lane Randolph, NJ 07869 / US | 03 /
Schenk, Bjoern Avenue de la Gottaz 34-36 Morges / CH | [2010/08] | Mandataire(s) | Buckley, Guy Julian Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1DZ / GB | [N/P] |
Précédent [2010/08] | Buckley, Guy Julian Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1DZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 09166410.2 | 24.07.2009 | [2010/08] | Numéro de priorité, date | US20080182870 | 30.07.2008 Format original publié: US 182870 | [2010/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2157207 | Date: | 24.02.2010 | Langue: | EN | [2010/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2157207 | Date: | 21.07.2010 | Langue: | EN | [2010/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.10.2009 | Classification | IPC: | C23C24/10, C23C30/00, F01D5/28, F01D25/16 | [2010/08] | CPC: |
C23C24/10 (EP,US);
C23C30/00 (EP,US);
F01D25/22 (EP,US);
F02C6/12 (EP,US);
F05D2220/40 (EP,US);
F05D2230/90 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/08] | Titre | Allemand: | Beschichtungsvorläufermaterialien, Turbomaschinenkomponenten und Verfahren zum Formen der Turbomaschinenkomponenten | [2010/08] | Anglais: | Coating precursor materials, turbomachinery components, and methods of forming the turbomachinery components | [2010/08] | Français: | Matériaux précurseurs de revêtement, composants de turbomachine et leurs procédés de formation | [2010/08] | Procédure d'examen | 24.07.2009 | Requête en examen déposée [2010/08] | 02.03.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.05.2010 | Taxe de délivrance payée | 06.05.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.04.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/26] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 21.07.2010 | BE | 21.07.2010 | CY | 21.07.2010 | CZ | 21.07.2010 | DK | 21.07.2010 | EE | 21.07.2010 | FI | 21.07.2010 | HR | 21.07.2010 | IT | 21.07.2010 | LT | 21.07.2010 | LV | 21.07.2010 | MT | 21.07.2010 | NL | 21.07.2010 | PL | 21.07.2010 | PT | 21.07.2010 | RO | 21.07.2010 | SE | 21.07.2010 | SI | 21.07.2010 | SK | 21.07.2010 | SM | 21.07.2010 | TR | 21.07.2010 | LU | 24.07.2010 | MC | 31.07.2010 | BG | 21.10.2010 | NO | 21.10.2010 | GR | 22.10.2010 | ES | 01.11.2010 | IS | 21.11.2010 | HU | 22.01.2011 | [2013/32] |
Précédent [2013/25] | AT | 21.07.2010 | |
BE | 21.07.2010 | ||
CY | 21.07.2010 | ||
CZ | 21.07.2010 | ||
DK | 21.07.2010 | ||
EE | 21.07.2010 | ||
FI | 21.07.2010 | ||
HR | 21.07.2010 | ||
IT | 21.07.2010 | ||
LT | 21.07.2010 | ||
LV | 21.07.2010 | ||
MT | 21.07.2010 | ||
NL | 21.07.2010 | ||
PL | 21.07.2010 | ||
RO | 21.07.2010 | ||
SE | 21.07.2010 | ||
SI | 21.07.2010 | ||
SK | 21.07.2010 | ||
SM | 21.07.2010 | ||
TR | 21.07.2010 | ||
LU | 24.07.2010 | ||
MC | 31.07.2010 | ||
BG | 21.10.2010 | ||
NO | 21.10.2010 | ||
GR | 22.10.2010 | ||
ES | 01.11.2010 | ||
IS | 21.11.2010 | ||
HU | 22.01.2011 | ||
Précédent [2013/22] | AT | 21.07.2010 | |
BE | 21.07.2010 | ||
CY | 21.07.2010 | ||
CZ | 21.07.2010 | ||
DK | 21.07.2010 | ||
EE | 21.07.2010 | ||
FI | 21.07.2010 | ||
HR | 21.07.2010 | ||
IT | 21.07.2010 | ||
LT | 21.07.2010 | ||
LV | 21.07.2010 | ||
MT | 21.07.2010 | ||
NL | 21.07.2010 | ||
PL | 21.07.2010 | ||
RO | 21.07.2010 | ||
SE | 21.07.2010 | ||
SI | 21.07.2010 | ||
SK | 21.07.2010 | ||
SM | 21.07.2010 | ||
TR | 21.07.2010 | ||
MC | 31.07.2010 | ||
BG | 21.10.2010 | ||
NO | 21.10.2010 | ||
GR | 22.10.2010 | ||
ES | 01.11.2010 | ||
IS | 21.11.2010 | ||
HU | 22.01.2011 | ||
Précédent [2012/47] | AT | 21.07.2010 | |
BE | 21.07.2010 | ||
CY | 21.07.2010 | ||
CZ | 21.07.2010 | ||
DK | 21.07.2010 | ||
EE | 21.07.2010 | ||
FI | 21.07.2010 | ||
HR | 21.07.2010 | ||
IT | 21.07.2010 | ||
LT | 21.07.2010 | ||
LV | 21.07.2010 | ||
MT | 21.07.2010 | ||
NL | 21.07.2010 | ||
PL | 21.07.2010 | ||
RO | 21.07.2010 | ||
SE | 21.07.2010 | ||
SI | 21.07.2010 | ||
SK | 21.07.2010 | ||
TR | 21.07.2010 | ||
MC | 31.07.2010 | ||
BG | 21.10.2010 | ||
NO | 21.10.2010 | ||
GR | 22.10.2010 | ||
ES | 01.11.2010 | ||
IS | 21.11.2010 | ||
HU | 22.01.2011 | ||
Précédent [2012/42] | AT | 21.07.2010 | |
BE | 21.07.2010 | ||
CY | 21.07.2010 | ||
CZ | 21.07.2010 | ||
DK | 21.07.2010 | ||
EE | 21.07.2010 | ||
FI | 21.07.2010 | ||
HR | 21.07.2010 | ||
IT | 21.07.2010 | ||
LT | 21.07.2010 | ||
LV | 21.07.2010 | ||
MT | 21.07.2010 | ||
NL | 21.07.2010 | ||
PL | 21.07.2010 | ||
RO | 21.07.2010 | ||
SE | 21.07.2010 | ||
SI | 21.07.2010 | ||
SK | 21.07.2010 | ||
MC | 31.07.2010 | ||
BG | 21.10.2010 | ||
NO | 21.10.2010 | ||
GR | 22.10.2010 | ||
ES | 01.11.2010 | ||
IS | 21.11.2010 | ||
HU | 22.01.2011 | ||
Précédent [2012/05] | AT | 21.07.2010 | |
BE | 21.07.2010 | ||
CY | 21.07.2010 | ||
CZ | 21.07.2010 | ||
DK | 21.07.2010 | ||
EE | 21.07.2010 | ||
FI | 21.07.2010 | ||
HR | 21.07.2010 | ||
IT | 21.07.2010 | ||
LT | 21.07.2010 | ||
LV | 21.07.2010 | ||
MT | 21.07.2010 | ||
NL | 21.07.2010 | ||
PL | 21.07.2010 | ||
RO | 21.07.2010 | ||
SE | 21.07.2010 | ||
SI | 21.07.2010 | ||
SK | 21.07.2010 | ||
MC | 31.07.2010 | ||
BG | 21.10.2010 | ||
NO | 21.10.2010 | ||
GR | 22.10.2010 | ||
ES | 01.11.2010 | ||
IS | 21.11.2010 | ||
Précédent [2011/29] | AT | 21.07.2010 | |
BE | 21.07.2010 | ||
CY | 21.07.2010 | ||
CZ | 21.07.2010 | ||
DK | 21.07.2010 | ||
EE | 21.07.2010 | ||
FI | 21.07.2010 | ||
HR | 21.07.2010 | ||
IT | 21.07.2010 | ||
LT | 21.07.2010 | ||
LV | 21.07.2010 | ||
NL | 21.07.2010 | ||
PL | 21.07.2010 | ||
RO | 21.07.2010 | ||
SE | 21.07.2010 | ||
SI | 21.07.2010 | ||
SK | 21.07.2010 | ||
MC | 31.07.2010 | ||
BG | 21.10.2010 | ||
NO | 21.10.2010 | ||
GR | 22.10.2010 | ||
ES | 01.11.2010 | ||
IS | 21.11.2010 | ||
Précédent [2011/26] | AT | 21.07.2010 | |
BE | 21.07.2010 | ||
CY | 21.07.2010 | ||
CZ | 21.07.2010 | ||
DK | 21.07.2010 | ||
EE | 21.07.2010 | ||
FI | 21.07.2010 | ||
HR | 21.07.2010 | ||
IT | 21.07.2010 | ||
LT | 21.07.2010 | ||
LV | 21.07.2010 | ||
NL | 21.07.2010 | ||
PL | 21.07.2010 | ||
RO | 21.07.2010 | ||
SE | 21.07.2010 | ||
SI | 21.07.2010 | ||
SK | 21.07.2010 | ||
MC | 31.07.2010 | ||
BG | 21.10.2010 | ||
NO | 21.10.2010 | ||
GR | 22.10.2010 | ||
IS | 21.11.2010 | Citations: | Recherche | [A]US4728448 (SLINEY HAROLD E [US]) [A] 1,6 * column 2, lines 55-58 * * column 3, line 53 - column 4, line 45; table II *; | [A]US5709936 (BESMANN THEODORE M [US], et al) [A] 1,6 * column 5, line 40 - column 6, line 29 *; | [A]US5766690 (DERBY JAMES U [US], et al) [A] 1,6 * column 2, line 46 - column 3, line 5 *; | [A]US5866518 (DELLACORTE CHRISTOPHER [US], et al) [A] 1,6 * column 6; table 2 ** claims 1,5 *; | [A]US6007068 (DELLACORTE CHRISTOPHER [US]) [A] 1,6 * column 4, lines 11-34; claims 1,2 * |