EP2165689 - Civière articulée non traumatique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.10.2011 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ME.BER. S.r.L. Strada Langhirano, 270 Frazione Fontanini 43010 Parma / IT | [2010/12] | Inventeur(s) | 01 /
Bertozzi, Andrea ME.BER. S.r.l. Strada Langhirano, 270 Frazione Fontanini 43010, PARMA / IT | [2010/12] | Mandataire(s) | Gotra, Stefano BUGNION S.p.A. Largo Michele Novaro, 1/A 43121 Parma / IT | [N/P] |
Précédent [2010/12] | Gotra, Stefano BUGNION S.p.A. Largo Michele Novaro, 1/A 43121 Parma / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 09171027.7 | 22.09.2009 | [2010/12] | Numéro de priorité, date | IT2008PR00056 | 23.09.2008 Format original publié: IT PR20080056 | [2010/12] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2165689 | Date: | 24.03.2010 | Langue: | EN | [2010/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2165689 | Date: | 01.12.2010 | Langue: | EN | [2010/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.11.2009 | Classification | IPC: | A61G1/013 | [2010/12] | CPC: |
A61G1/003 (EP,US);
A61G1/04 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/12] | Titre | Allemand: | Untraumatische Gelenktragbahre | [2010/12] | Anglais: | Non-traumatic articulated stretcher | [2010/12] | Français: | Civière articulée non traumatique | [2010/12] | Procédure d'examen | 30.12.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.12.2009 | Requête en examen déposée [2010/12] | 31.03.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.06.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.07.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.09.2010 | Taxe de délivrance payée | 30.09.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 02.09.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/45] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 01.12.2010 | BE | 01.12.2010 | CY | 01.12.2010 | DK | 01.12.2010 | EE | 01.12.2010 | FI | 01.12.2010 | HR | 01.12.2010 | HU | 01.12.2010 | LT | 01.12.2010 | LV | 01.12.2010 | MK | 01.12.2010 | MT | 01.12.2010 | NL | 01.12.2010 | PL | 01.12.2010 | RO | 01.12.2010 | SE | 01.12.2010 | SI | 01.12.2010 | SK | 01.12.2010 | SM | 01.12.2010 | BG | 01.03.2011 | NO | 01.03.2011 | GR | 02.03.2011 | IS | 01.04.2011 | PT | 01.04.2011 | [2013/45] |
Précédent [2013/22] | AT | 01.12.2010 | |
BE | 01.12.2010 | ||
CY | 01.12.2010 | ||
DK | 01.12.2010 | ||
EE | 01.12.2010 | ||
FI | 01.12.2010 | ||
HR | 01.12.2010 | ||
LT | 01.12.2010 | ||
LV | 01.12.2010 | ||
MK | 01.12.2010 | ||
MT | 01.12.2010 | ||
NL | 01.12.2010 | ||
PL | 01.12.2010 | ||
RO | 01.12.2010 | ||
SE | 01.12.2010 | ||
SI | 01.12.2010 | ||
SK | 01.12.2010 | ||
SM | 01.12.2010 | ||
BG | 01.03.2011 | ||
NO | 01.03.2011 | ||
GR | 02.03.2011 | ||
IS | 01.04.2011 | ||
PT | 01.04.2011 | ||
Précédent [2013/14] | AT | 01.12.2010 | |
BE | 01.12.2010 | ||
CY | 01.12.2010 | ||
DK | 01.12.2010 | ||
EE | 01.12.2010 | ||
FI | 01.12.2010 | ||
HR | 01.12.2010 | ||
LT | 01.12.2010 | ||
LV | 01.12.2010 | ||
MK | 01.12.2010 | ||
MT | 01.12.2010 | ||
NL | 01.12.2010 | ||
PL | 01.12.2010 | ||
RO | 01.12.2010 | ||
SE | 01.12.2010 | ||
SI | 01.12.2010 | ||
SK | 01.12.2010 | ||
BG | 01.03.2011 | ||
NO | 01.03.2011 | ||
GR | 02.03.2011 | ||
IS | 01.04.2011 | ||
PT | 01.04.2011 | ||
Précédent [2013/12] | AT | 01.12.2010 | |
BE | 01.12.2010 | ||
CY | 01.12.2010 | ||
DK | 01.12.2010 | ||
EE | 01.12.2010 | ||
FI | 01.12.2010 | ||
HR | 01.12.2010 | ||
LT | 01.12.2010 | ||
LV | 01.12.2010 | ||
MK | 01.12.2010 | ||
NL | 01.12.2010 | ||
PL | 01.12.2010 | ||
RO | 01.12.2010 | ||
SE | 01.12.2010 | ||
SI | 01.12.2010 | ||
SK | 01.12.2010 | ||
BG | 01.03.2011 | ||
NO | 01.03.2011 | ||
GR | 02.03.2011 | ||
IS | 01.04.2011 | ||
PT | 01.04.2011 | ||
Précédent [2011/47] | AT | 01.12.2010 | |
BE | 01.12.2010 | ||
CY | 01.12.2010 | ||
DK | 01.12.2010 | ||
EE | 01.12.2010 | ||
FI | 01.12.2010 | ||
HR | 01.12.2010 | ||
LT | 01.12.2010 | ||
LV | 01.12.2010 | ||
NL | 01.12.2010 | ||
PL | 01.12.2010 | ||
RO | 01.12.2010 | ||
SE | 01.12.2010 | ||
SI | 01.12.2010 | ||
SK | 01.12.2010 | ||
BG | 01.03.2011 | ||
NO | 01.03.2011 | ||
GR | 02.03.2011 | ||
IS | 01.04.2011 | ||
PT | 01.04.2011 | ||
Précédent [2011/37] | AT | 01.12.2010 | |
BE | 01.12.2010 | ||
CY | 01.12.2010 | ||
EE | 01.12.2010 | ||
FI | 01.12.2010 | ||
HR | 01.12.2010 | ||
LT | 01.12.2010 | ||
LV | 01.12.2010 | ||
NL | 01.12.2010 | ||
PL | 01.12.2010 | ||
RO | 01.12.2010 | ||
SE | 01.12.2010 | ||
SI | 01.12.2010 | ||
SK | 01.12.2010 | ||
BG | 01.03.2011 | ||
NO | 01.03.2011 | ||
GR | 02.03.2011 | ||
IS | 01.04.2011 | ||
PT | 01.04.2011 | ||
Précédent [2011/35] | AT | 01.12.2010 | |
BE | 01.12.2010 | ||
CY | 01.12.2010 | ||
EE | 01.12.2010 | ||
FI | 01.12.2010 | ||
HR | 01.12.2010 | ||
LT | 01.12.2010 | ||
LV | 01.12.2010 | ||
NL | 01.12.2010 | ||
SE | 01.12.2010 | ||
SI | 01.12.2010 | ||
BG | 01.03.2011 | ||
NO | 01.03.2011 | ||
GR | 02.03.2011 | ||
IS | 01.04.2011 | ||
PT | 01.04.2011 | ||
Précédent [2011/29] | AT | 01.12.2010 | |
CY | 01.12.2010 | ||
FI | 01.12.2010 | ||
HR | 01.12.2010 | ||
LT | 01.12.2010 | ||
LV | 01.12.2010 | ||
NL | 01.12.2010 | ||
SE | 01.12.2010 | ||
SI | 01.12.2010 | ||
BG | 01.03.2011 | ||
NO | 01.03.2011 | ||
GR | 02.03.2011 | Citations: | Recherche | [Y]GB522529 (NOEL PEMBERTON BILLING) [Y] 11* figure 1 *; | [Y]US3414914 (ROBERT GRAMINS) [Y] 7 * column 1, lines 11-26; figures 1,3 * * column 2, lines 57-63 * * column 3, lines 40-75 *; | [X]US3801208 (BOURGRAF E, et al) [X] 1-4,6,8,10 * column 3; figures 1-5 *; | [XY]GB2122501 (FERNO WASHINGTON) [X] 1-4,6,8,10 * page 1, lines 5-13; figure 1 * * page 2, lines 59-78 * [Y] 7,11; | [X]US2001044966 (LINGER DAVID R [US], et al) [X] 1-3,7,9 * paragraph [0033]; figures 1,3 * |