EP2202442 - Manchon de type courroie [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.08.2015 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.06.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 25.07.2018 [2018/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Yoon, Sung Hwan 1-3 Nogok-ri, Docheok-Myeon, Gwangju Gyeonggi-do / KR | [2010/26] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2010/26] | Mandataire(s) | Clarke, Jeffrey David HGF Limited 140 London Wall London EC2Y 5DN / GB | [2014/42] |
Précédent [2010/26] | Clarke, Jeffrey Harrison Goddard Foote 40-43 Chancery Lane London, Greater London WC2A 1JA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 09175631.2 | 11.11.2009 | [2010/26] | Numéro de priorité, date | KR20080129207 | 18.12.2008 Format original publié: KR 20080129207 | [2010/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2202442 | Date: | 30.06.2010 | Langue: | EN | [2010/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2202442 | Date: | 15.10.2014 | Langue: | EN | [2014/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.05.2010 | Classification | IPC: | F16L33/08 | [2010/26] | CPC: |
F16L33/08 (EP,KR,US);
F16L33/02 (KR);
F16L33/04 (KR);
F16L33/14 (KR);
Y10T24/1427 (EP,US);
Y10T24/1441 (EP,US);
Y10T24/1498 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/26] | Titre | Allemand: | Riemenklammer | [2010/26] | Anglais: | Belt type clamp | [2010/26] | Français: | Manchon de type courroie | [2010/26] | Procédure d'examen | 30.12.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.12.2010 | Requête en examen déposée [2011/07] | 07.05.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.09.2014 | Taxe de délivrance payée | 02.09.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.09.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 07.05.2014 | Opposition(s) | 16.07.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 11.11.2009 | AT | 15.10.2014 | BG | 15.10.2014 | CY | 15.10.2014 | CZ | 15.10.2014 | DK | 15.10.2014 | EE | 15.10.2014 | ES | 15.10.2014 | FI | 15.10.2014 | HR | 15.10.2014 | IT | 15.10.2014 | LT | 15.10.2014 | LV | 15.10.2014 | MC | 15.10.2014 | MK | 15.10.2014 | MT | 15.10.2014 | NL | 15.10.2014 | PL | 15.10.2014 | RO | 15.10.2014 | SE | 15.10.2014 | SI | 15.10.2014 | SK | 15.10.2014 | SM | 15.10.2014 | TR | 15.10.2014 | IE | 11.11.2014 | LU | 11.11.2014 | BE | 30.11.2014 | CH | 30.11.2014 | LI | 30.11.2014 | FR | 15.12.2014 | GB | 15.01.2015 | NO | 15.01.2015 | GR | 16.01.2015 | IS | 15.02.2015 | PT | 16.02.2015 | [2018/30] |
Précédent [2016/33] | HU | 11.11.2009 | |
AT | 15.10.2014 | ||
BG | 15.10.2014 | ||
CY | 15.10.2014 | ||
CZ | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
EE | 15.10.2014 | ||
ES | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
IT | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
MC | 15.10.2014 | ||
MT | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
PL | 15.10.2014 | ||
RO | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
SI | 15.10.2014 | ||
SK | 15.10.2014 | ||
SM | 15.10.2014 | ||
TR | 15.10.2014 | ||
IE | 11.11.2014 | ||
LU | 11.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
FR | 15.12.2014 | ||
GB | 15.01.2015 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 11.11.2009 | |
AT | 15.10.2014 | ||
BG | 15.10.2014 | ||
CY | 15.10.2014 | ||
CZ | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
EE | 15.10.2014 | ||
ES | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
IT | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
MC | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
PL | 15.10.2014 | ||
RO | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
SI | 15.10.2014 | ||
SK | 15.10.2014 | ||
SM | 15.10.2014 | ||
TR | 15.10.2014 | ||
IE | 11.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
FR | 15.12.2014 | ||
GB | 15.01.2015 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Précédent [2016/28] | AT | 15.10.2014 | |
BG | 15.10.2014 | ||
CY | 15.10.2014 | ||
CZ | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
EE | 15.10.2014 | ||
ES | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
IT | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
MC | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
PL | 15.10.2014 | ||
RO | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
SI | 15.10.2014 | ||
SK | 15.10.2014 | ||
SM | 15.10.2014 | ||
IE | 11.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
FR | 15.12.2014 | ||
GB | 15.01.2015 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Précédent [2016/22] | AT | 15.10.2014 | |
CY | 15.10.2014 | ||
CZ | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
EE | 15.10.2014 | ||
ES | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
IT | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
MC | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
PL | 15.10.2014 | ||
RO | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
SI | 15.10.2014 | ||
SK | 15.10.2014 | ||
SM | 15.10.2014 | ||
IE | 11.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
FR | 15.12.2014 | ||
GB | 15.01.2015 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Précédent [2016/12] | AT | 15.10.2014 | |
CY | 15.10.2014 | ||
CZ | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
EE | 15.10.2014 | ||
ES | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
IT | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
MC | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
PL | 15.10.2014 | ||
RO | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
SI | 15.10.2014 | ||
SK | 15.10.2014 | ||
IE | 11.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
FR | 15.12.2014 | ||
GB | 15.01.2015 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Précédent [2015/51] | AT | 15.10.2014 | |
CY | 15.10.2014 | ||
CZ | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
EE | 15.10.2014 | ||
ES | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
IT | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
MC | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
PL | 15.10.2014 | ||
RO | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
SK | 15.10.2014 | ||
IE | 11.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
FR | 15.12.2014 | ||
GB | 15.01.2015 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Précédent [2015/48] | AT | 15.10.2014 | |
CY | 15.10.2014 | ||
CZ | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
EE | 15.10.2014 | ||
ES | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
IT | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
MC | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
PL | 15.10.2014 | ||
RO | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
SK | 15.10.2014 | ||
IE | 11.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
GB | 15.01.2015 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Précédent [2015/46] | AT | 15.10.2014 | |
CY | 15.10.2014 | ||
CZ | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
EE | 15.10.2014 | ||
ES | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
IT | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
MC | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
PL | 15.10.2014 | ||
RO | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
SK | 15.10.2014 | ||
IE | 11.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Précédent [2015/37] | AT | 15.10.2014 | |
CY | 15.10.2014 | ||
CZ | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
EE | 15.10.2014 | ||
ES | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
IT | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
MC | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
PL | 15.10.2014 | ||
RO | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
SK | 15.10.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Précédent [2015/36] | AT | 15.10.2014 | |
CY | 15.10.2014 | ||
CZ | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
EE | 15.10.2014 | ||
ES | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
MC | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
PL | 15.10.2014 | ||
RO | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Précédent [2015/35] | AT | 15.10.2014 | |
CY | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
EE | 15.10.2014 | ||
ES | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
MC | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
PL | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Précédent [2015/34] | AT | 15.10.2014 | |
CY | 15.10.2014 | ||
DK | 15.10.2014 | ||
ES | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
PL | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Précédent [2015/33] | AT | 15.10.2014 | |
CY | 15.10.2014 | ||
ES | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
PL | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Précédent [2015/30] | AT | 15.10.2014 | |
CY | 15.10.2014 | ||
ES | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
PL | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Précédent [2015/26] | AT | 15.10.2014 | |
CY | 15.10.2014 | ||
ES | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
PL | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Précédent [2015/25] | AT | 15.10.2014 | |
ES | 15.10.2014 | ||
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
PL | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Précédent [2015/24] | ES | 15.10.2014 | |
FI | 15.10.2014 | ||
HR | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
LV | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
PL | 15.10.2014 | ||
SE | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
GR | 16.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Précédent [2015/23] | ES | 15.10.2014 | |
FI | 15.10.2014 | ||
LT | 15.10.2014 | ||
NL | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
IS | 15.02.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Précédent [2015/22] | LT | 15.10.2014 | |
NL | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
PT | 16.02.2015 | ||
Précédent [2015/21] | LT | 15.10.2014 | |
NL | 15.10.2014 | ||
NO | 15.01.2015 | ||
Précédent [2015/20] | LT | 15.10.2014 | |
NL | 15.10.2014 | ||
Précédent [2015/16] | NL | 15.10.2014 | Citations: | Recherche | [A]US3175271 (SCHUKRAFT JOHN W) [A] 1-3* column 1, line 60 - column 2, line 50; figure - *; | [A]US5063642 (TOTH ANDRAS [US]) [A] 1-3 * column 2, line 52 - column 5, line 22; figure - *; | [AD]KR100658542B (DAE-WON SON, HUI-JUN YU) [AD] 1-3 * figures 1-5 * | par le demandeur | KR100658542B |