EP2194388 - Système et procédé de diagnostic d'enroulement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.10.2014 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.10.2014 | Demande réputée retirée | publié le 26.11.2014 [2014/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés General Electric Company 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [2010/23] | Inventeur(s) | 01 /
Seeley, Charles Erklin 11 Ashford Lane Niskayuna, NY 12309 / US | 02 /
Younsi, Karim 23 Sierra Trace Ballston Lake, NY 12019-1022 / US | 03 /
Salem, Sameh R. 18 Appleton Road Rexford, NY 12148 / US | 04 /
Hershey, John Erik 4 Vines Road Ballston Lake, NY 12019 / US | [2010/23] | Mandataire(s) | Cleary, Fidelma, et al GPO Europe GE International Inc. The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | [N/P] |
Précédent [2013/08] | Cleary, Fidelma, et al GE International Inc. Global Patent Operation-Europe 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | ||
Précédent [2010/23] | Gray, Thomas, et al GE International Inc. Global Patent Operation - Europe 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 09177145.1 | 26.11.2009 | [2010/23] | Numéro de priorité, date | US20080328840 | 05.12.2008 Format original publié: US 328840 | [2010/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2194388 | Date: | 09.06.2010 | Langue: | EN | [2010/23] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2194388 | Date: | 27.11.2013 | Langue: | EN | [2013/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.10.2013 | Classification | IPC: | G01R31/02, G01R31/06, G01R31/12, G01R31/34 | [2013/48] | CPC: |
G01R31/346 (EP,US);
G01R31/34 (KR);
G01R31/50 (EP,US);
G01R31/52 (EP,US);
G01R31/1227 (EP,US)
|
Précédent IPC [2010/23] | G01R31/02, G01R31/06 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/23] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Wicklungsdiagnosesystem und -verfahren | [2010/23] | Anglais: | Winding diagnostic system and method | [2010/23] | Français: | Système et procédé de diagnostic d'enroulement | [2010/23] | Procédure dexamen | 28.05.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/48] | 09.07.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2013 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]US2004135588 (BISSONNETTE MARC [CA], et al) [X] 1-10 * paragraph [0031]; figure 2 *[A] 11; | [XA]US2005284241 (SWARTOUT RICHARD N [US], et al) [X] 1-10 * paragraphs [0019] , [0030]; figures 2,3,4,5 * [A] 11; | [XA]US2007296309 (YOUNSI KARIM ABDELKRIM [US], et al) [X] 1-10 * paragraph [0030]; figure 11 * [A] 11 |