EP2165708 - Nouveaux composés de pyrazole utilisés comme inhibiteurs du facteur de croissance transformant (TGF) [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2010/12] | NOUVEAUX COMPOSÉS DE PYRAZOLE UTILISÉS COMME INHIBITEURS DU FACTEUR DE CROISSANCE TRANSFORMANT (TGF) | ||
[2010/30] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 22.07.2011 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.07.2011 | Demande réputée retirée | publié le 24.08.2011 [2011/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pfizer Products Inc. Eastern Point Road Groton, CT 06340 / US | [2010/12] | Inventeur(s) | 01 /
MUNCHHOF, Michael John Pfizer Global Research & Development Eastern Point Road GROTON, CT CT06340 / US | 02 /
BLUMBERG, Laura Cook Pfizer Global Research & Development Eastern Point Road GROTON, CT CT06340 / US | [2010/12] | Mandataire(s) | Brunetti, Fabrizio Pfizer Limited European Patent Department Ramsgate Road Sandwich, Kent CT13 9NJ / GB | [N/P] |
Précédent [2010/12] | Brunetti, Fabrizio Pfizer Limited European Patent Department Ramsgate Road Sandwich, Kent CT13 9NJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 09177298.8 | 08.09.2003 | [2010/12] | Numéro de priorité, date | US20020412146P | 18.09.2002 Format original publié: US 412146 P | US20030484543P | 02.07.2003 Format original publié: US 484543 P | [2010/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2165708 | Date: | 24.03.2010 | Langue: | EN | [2010/12] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2165708 | Date: | 28.07.2010 | [2010/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.06.2010 | Classification | IPC: | A61K31/4439, C07D401/14, C07D413/14, C07D471/04, A61P35/00 | [2010/30] | CPC: |
C07D471/04 (EP,KR,US);
C07D401/14 (EP,KR,US);
A61P1/16 (EP);
A61P11/00 (EP);
A61P13/12 (EP);
A61P17/00 (EP);
A61P17/02 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P5/00 (EP);
A61P9/00 (EP);
|
Précédent IPC [2010/12] | A61K31/4439, C07D401/14, C07D405/14, C07D471/04, A61P35/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/12] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Neue Pyrazol-Verbindungen als Hemmer des transformierenden Wachstumsfaktors (TGF) | [2010/30] | Anglais: | New pyrazole derivatives as transforming growth factor (TGF) inhibitors | [2010/30] | Français: | Nouveaux composés de pyrazole utilisés comme inhibiteurs du facteur de croissance transformant (TGF) | [2010/30] |
Précédent [2010/12] | NEUE PYRAZOL-VERBINDUNGEN ALS HEMMER DES TRANSFORMIERENDEN WACHSTUMSFAKTORS (TGF) | ||
Précédent [2010/12] | NEW PYRAZOLE DERIVATIVES AS TRANSFORMING GROWTH FACTOR (TGF) INHIBITORS | ||
Précédent [2010/12] | NOUVEAUX COMPOSÉS DE PYRAZOLE UTILISÉS COMME INHIBITEURS DU FACTEUR DE CROISSANCE TRANSFORMANT (TGF) | Procédure dexamen | 15.02.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/34] | 16.03.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/34] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP03797443.3 / EP1542684 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20030797443) est 09.09.2005 | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0388691 (STERLING DRUG INC [US]) [X] 1-10 * see scheme A *; | [X]WO02062794 (GLAXO GROUP LTD [GB], et al) [X] 1-12 * claims 1,10 *; | [X]WO02062787 (GLAXO GROUP LTD [GB], et al) [X] 1-12 * claims 1,12 *; | [X]WO02066462 (GLAXO GROUP LTD [GB], et al) [X] 1-12 * claims 1,10 *; | [XP]WO02088107 (EISAI CO LTD [JP], et al) [XP] 1-12 * see abstract and examples (e.g. compounds 181, 361) *; | [X] - CROSSFIRE BEILSTEIN, Beilstein Institut zur Förderung der Chemischen Wissenschaften, Frankfurt am Main, DE, (19740101), Database accession no. 1220267, XP002262347 [X] 1-10 * abstract * | [X] - CROSSFIRE BEILSTEIN, Beilstein Institut zur Förderung der Chemischen Wissenschaften, Frankfurt am Main, DE, (19740101), Database accession no. 1181440, XP002262348 [X] 1-10 * abstract * | [X] - CAPLUS, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, (19910803), Database accession no. 119:72619, URL: STN, XP002262349 [X] 1-10 * abstract * | [X] - CAPLUS, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, (20000601), Database accession no. 134:29414, URL: STN, XP002262350 [X] 1-10 * abstract * | [X] - CAPLUS, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, (19941228), Database accession no. 125:247806, URL: STN, XP002262351 [X] 1-10 * abstract * | par le demandeur | US3119742 | US3492397 | US3538214 | US4060598 | US4173626 | WO0031063 | WO0240476 | WO02072576 | - DAVIES, 1. W. ET AL., J. ORG. CHEM., (2000), vol. 65, pages 8415 - 8420 | - MORAN, D. B.; MORTON, G. O.; ALBRIGHT, J. D., J. HETEROCYCL. CHEM., (1986), vol. 23, pages 1071 - 1077 | - BUNDGARD, Design of Prodrugs, ELSEVIER, (1985), pages 7 - 9 | - SILVERMAN, Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action, ACADEMIC PRESS, (1992), pages 352 - 401 | - LAPING, N.J. ET AL., MOLECULAR PHARMACOLOGY, (2002), vol. 62, pages 58 - 64 |