EP2149742 - Lampe et équipement d'éclairage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 01.05.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.05.2015 | Retrait de la demande | publié le 03.06.2015 [2015/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Toshiba Lighting & Technology Corporation 1-201-1, Funakoshi-cho Yokosuka-shi Kanagawa 237-8510 / JP | [2010/05] | Inventeur(s) | 01 /
Tanaka, Toshiya c/o Toshiba Lighting & Technology Corporation 1-201-1, Funakoshi-cho Yokosuka-shi Kanagawa 237-8510 / JP | 02 /
Hisayasu, Takeshi c/o Toshiba Lighting & Technology Corporation 1-201-1, Funakoshi-cho Yokosuka-shi Kanagawa 237-8510 / JP | 03 /
Osawa, Shigeru c/o Toshiba Lighting & Technology Corporation 1-201-1, Funakoshi-cho Yokosuka-shi Kanagawa 237-8510 / JP | [2010/05] | Mandataire(s) | Shindler, Nigel Brookes Batchellor LLP 1 Boyne Park Tunbridge Wells Kent TN4 8EL / GB | [N/P] |
Précédent [2010/05] | Shindler, Nigel Brookes Batchellor LLP 102-108 Clerkenwell Road London EC1M 5SA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 09251906.5 | 29.07.2009 | [2010/05] | Numéro de priorité, date | JP20080196678 | 30.07.2008 Format original publié: JP 2008196678 | JP20080303794 | 28.11.2008 Format original publié: JP 2008303794 | [2010/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2149742 | Date: | 03.02.2010 | Langue: | EN | [2010/05] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2149742 | Date: | 20.11.2013 | Langue: | EN | [2013/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.10.2013 | Classification | IPC: | F21S8/00, F21K99/00, // F21Y101/02 | [2013/47] | CPC: |
F21V19/0055 (EP,US);
F21K9/23 (EP,US);
F21V29/508 (EP,US);
F21K9/238 (EP,US);
F21V23/002 (EP,US);
F21V23/006 (EP,US);
F21V29/773 (EP,US);
F21V29/87 (EP,US);
F21V29/89 (EP,US);
F21V3/02 (EP,US);
F21V3/0615 (EP,US);
F21V3/0625 (EP,US);
F21Y2115/10 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2010/05] | F21S8/00, // F21Y101/02 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/05] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Lampe und Beleuchtungsgerät | [2010/05] | Anglais: | Lamp and lighting equipment | [2010/05] | Français: | Lampe et équipement d'éclairage | [2010/05] | Procédure d'examen | 06.08.2009 | Requête en examen déposée [2010/05] | 09.01.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.04.2015 | Demande retirée par le demandeur [2015/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2006227558 (OSAWA SHIGERU [JP], et al) [A] 1,7 * paragraphs [0135] - [0143]; figures 14-16 *; | [A]JP2006310057 (ARUMO TECHNOS KK) [A] 1,7 * abstract *; | [A]JP2007273205 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP, et al) [A] 1,7 * the whole document *; | [X]DE202007008258U (LUMITECH PRODUKTION UND ENTWIC [AT], et al) [X] 1-11 * the whole document *; | [A]US2008024067 (ISHIBASHI KAZUO [JP]) [A] 1,7 * paragraphs [0032] - [0037]; figure - *; | [A]US2008054280 (REGINELLI JAMES [US], et al) [A] 1,7* paragraph [0017]; figures 1-2 * | par le demandeur | JP2006313718 |