EP2299339 - Compensation d'hystérèse [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 13.01.2012 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.01.2012 | Rejet de la demande | publié le 15.02.2012 [2012/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BAE Systems PLC 6 Carlton Gardens London SW1Y 5AD / GB | [2011/12] | Mandataire(s) | Thomas, Michael Andrew BAE Systems plc Group Intellectual Property Department P.O. Box 87 Warwick House Farnborough Aerospace Centre Farnborough Hampshire GU14 6YU / GB | [2011/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 09275080.1 | 16.09.2009 | [2011/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2299339 | Date: | 23.03.2011 | Langue: | EN | [2011/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.12.2009 | Classification | IPC: | G05B17/02 | [2011/12] | CPC: |
G05B17/02 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/12] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Hystereseausgleich | [2011/12] | Anglais: | Compensating for hysteresis | [2011/12] | Français: | Compensation d'hystérèse | [2011/12] | Procédure dexamen | 31.03.2011 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: Examen lors du dépôt A.90(5) [2012/07] | 10.04.2011 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2012/07] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2011 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]WO2009071898 (CAMBRIDGE MECHATRONICS LTD [GB], et al) [X] 1,12-15 * page 1, line 1 - page 2, line 13 * * page 29, line 13 - page 30, line 21 * [A] 2-11; | [XA]DE19923462 (PHYSIK INSTR PI GMBH & CO [DE]) [X] 1,2,13-15 * page 3, line 1 - page 4, line 5 * [A] 2-12 | [XA] - RU C ET AL, "A hysteresis compensation method of piezoelectric actuator: Model, identification and control", CONTROL ENGINEERING PRACTICE, PERGAMON PRESS, OXFORD, GB, vol. 17, no. 9, ISSN 0967-0661, (20090901), pages 1107 - 1114, (20090618), XP026351169 [X] 1-3,12-15 * page 1108 - page 1110 * * figures 4-7 * [A] 4-12 |