EP2209225 - PROCÉDÉ DE TRANSFERT PARTIEL DE SESSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2010/29] | PROCÉDÉ DE TRANSFERT PARTIEL DE SESSION ET ÉQUIPEMENT UTILISATEUR CORRESPONDANT | ||
[2019/03] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.07.2020 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 21.06.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 31.01.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 25.05.2018 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. 20, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | [2019/30] |
Précédent [2010/29] | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. 20, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | Inventeur(s) | 01 /
SONG, Jae Seung LG R&D Complex 533 Hogye 1-dong Dongan-gu Anyang-si Gyeonggi-do 431-749 / KR | 02 /
KIM, Hyun Sook LG R&D Complex 533 Hogye 1-dong Dongan-gu Anyang-si Gyeonggi-do 431-749 / KR | [2019/30] |
Précédent [2010/29] | 01 /
SONG, Jae Seung LG R&D Complex 533 Hogye 1-dong Dongan-gu Anyang-si Gyeonggi-do 431-749 / KR | ||
02 /
KIM, Hyun Sook LG R&D Complex 533 Hogye 1-dong Dongan-gu Anyang-si Gyeonggi-do 431-749 / KR | Mandataire(s) | Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Précédent [2019/30] | Cabinet Plasseraud 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | ||
Précédent [2010/29] | Cabinet Plasseraud 52, rue de la Victoire 75440 Paris Cedex 09 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 09700227.3 | 06.01.2009 | [2010/29] | WO2009KR00037 | Numéro de priorité, date | US20080019548 | 07.01.2008 Format original publié: US 19548 | KR20080071435 | 23.07.2008 Format original publié: KR 20080071435 | [2010/29] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2009088197 | Date: | 16.07.2009 | Langue: | KO | [2009/29] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2209225 | Date: | 21.07.2010 | Langue: | EN | [2010/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2209225 | Date: | 24.07.2019 | Langue: | EN | [2019/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 03.09.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.11.2014 | Classification | IPC: | H04W60/04, H04W36/00, H04W80/04, H04L29/06 | [2019/03] | CPC: |
H04L65/1095 (EP);
H04L65/1016 (KR);
H04L65/1063 (EP,US);
H04L65/1073 (US);
H04L65/1089 (EP,US);
H04W36/0019 (EP,KR,US);
|
Précédent IPC [2014/51] | H04B7/26, H04L29/06, H04W36/00, H04W80/04 | ||
Précédent IPC [2010/29] | H04B7/26 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2019/30] |
Précédent [2010/29] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR TEILWEISEN SITZUNGSÜBERTRAGUNG | [2019/03] | Anglais: | PARTIAL SESSION TRANSFER METHOD | [2019/03] | Français: | PROCÉDÉ DE TRANSFERT PARTIEL DE SESSION | [2019/03] |
Précédent [2010/29] | VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR SITZUNGSÜBERTRAGUNG IN TEILEN | ||
Précédent [2010/29] | PARTIAL SESSION TRANSFER METHOD AND USER EQUIPMENT FOR THE SAME | ||
Précédent [2010/29] | PROCÉDÉ DE TRANSFERT PARTIEL DE SESSION ET ÉQUIPEMENT UTILISATEUR CORRESPONDANT | Entrée dans la phase régionale | 08.06.2010 | Traduction produite | 08.06.2010 | Taxe nationale de base payée | 08.06.2010 | Taxe de recherche payée | 08.06.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.06.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.06.2010 | Requête en examen déposée [2010/29] | 08.06.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.05.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.10.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.02.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.06.2019 | Taxe de délivrance payée | 11.06.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 11.06.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.05.2018 | Opposition(s) | 03.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 20.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 26.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 22.01.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.01.2009 | AT | 24.07.2019 | CY | 24.07.2019 | CZ | 24.07.2019 | DK | 24.07.2019 | EE | 24.07.2019 | ES | 24.07.2019 | FI | 24.07.2019 | HR | 24.07.2019 | LT | 24.07.2019 | LV | 24.07.2019 | MC | 24.07.2019 | MK | 24.07.2019 | MT | 24.07.2019 | PL | 24.07.2019 | RO | 24.07.2019 | SE | 24.07.2019 | SI | 24.07.2019 | SK | 24.07.2019 | TR | 24.07.2019 | BG | 24.10.2019 | NO | 24.10.2019 | GR | 25.10.2019 | IS | 24.11.2019 | PT | 25.11.2019 | IE | 06.01.2020 | LU | 06.01.2020 | BE | 31.01.2020 | CH | 31.01.2020 | LI | 31.01.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 06.01.2009 | |
AT | 24.07.2019 | ||
CY | 24.07.2019 | ||
CZ | 24.07.2019 | ||
DK | 24.07.2019 | ||
EE | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
MC | 24.07.2019 | ||
MT | 24.07.2019 | ||
PL | 24.07.2019 | ||
RO | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
SI | 24.07.2019 | ||
SK | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
IS | 24.11.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
IE | 06.01.2020 | ||
LU | 06.01.2020 | ||
BE | 31.01.2020 | ||
CH | 31.01.2020 | ||
LI | 31.01.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AT | 24.07.2019 | |
CZ | 24.07.2019 | ||
DK | 24.07.2019 | ||
EE | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
MC | 24.07.2019 | ||
PL | 24.07.2019 | ||
RO | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
SI | 24.07.2019 | ||
SK | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
IS | 24.11.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
IE | 06.01.2020 | ||
LU | 06.01.2020 | ||
BE | 31.01.2020 | ||
CH | 31.01.2020 | ||
LI | 31.01.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AT | 24.07.2019 | |
CZ | 24.07.2019 | ||
DK | 24.07.2019 | ||
EE | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
MC | 24.07.2019 | ||
PL | 24.07.2019 | ||
RO | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
SI | 24.07.2019 | ||
SK | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
IS | 24.11.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
LU | 06.01.2020 | ||
BE | 31.01.2020 | ||
CH | 31.01.2020 | ||
LI | 31.01.2020 | ||
Précédent [2020/46] | AT | 24.07.2019 | |
CZ | 24.07.2019 | ||
DK | 24.07.2019 | ||
EE | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
MC | 24.07.2019 | ||
PL | 24.07.2019 | ||
RO | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
SI | 24.07.2019 | ||
SK | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
IS | 24.11.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
LU | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/39] | AT | 24.07.2019 | |
CZ | 24.07.2019 | ||
DK | 24.07.2019 | ||
EE | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
MC | 24.07.2019 | ||
PL | 24.07.2019 | ||
RO | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
SI | 24.07.2019 | ||
SK | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
IS | 24.11.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
Précédent [2020/37] | AT | 24.07.2019 | |
CZ | 24.07.2019 | ||
DK | 24.07.2019 | ||
EE | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
PL | 24.07.2019 | ||
RO | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
SI | 24.07.2019 | ||
SK | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
IS | 24.11.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AT | 24.07.2019 | |
CZ | 24.07.2019 | ||
DK | 24.07.2019 | ||
EE | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
PL | 24.07.2019 | ||
RO | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
SK | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
IS | 24.11.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AT | 24.07.2019 | |
CZ | 24.07.2019 | ||
DK | 24.07.2019 | ||
EE | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
PL | 24.07.2019 | ||
RO | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
SK | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | AT | 24.07.2019 | |
DK | 24.07.2019 | ||
EE | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
PL | 24.07.2019 | ||
RO | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | AT | 24.07.2019 | |
DK | 24.07.2019 | ||
EE | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
PL | 24.07.2019 | ||
RO | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
IS | 24.11.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
Précédent [2020/22] | AT | 24.07.2019 | |
DK | 24.07.2019 | ||
EE | 24.07.2019 | ||
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
IS | 24.11.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AT | 24.07.2019 | |
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
TR | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
IS | 24.11.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AT | 24.07.2019 | |
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
IS | 24.11.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AT | 24.07.2019 | |
ES | 24.07.2019 | ||
FI | 24.07.2019 | ||
HR | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
LV | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
GR | 25.10.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AT | 24.07.2019 | |
FI | 24.07.2019 | ||
LT | 24.07.2019 | ||
SE | 24.07.2019 | ||
BG | 24.10.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
PT | 25.11.2019 | ||
Précédent [2020/09] | FI | 24.07.2019 | |
LT | 24.07.2019 | ||
NO | 24.10.2019 | ||
Précédent [2020/08] | LT | 24.07.2019 | |
NO | 24.10.2019 | Citations: | Recherche | [A]US2006159047 (OLVERA-HERNANDEZ ULISES [CA], et al); | Recherche internationale | [A]US6957069 (SHAH YOGENDRA [US], et al); | [A]US7020464 (BAHL PRADEEP [US], et al); | [A]US2006159047 (OLVERA-HERNANDEZ ULISES [CA], et al) |