EP2241444 - APPAREIL DE MAINTIEN DE SUPPORT ET IMPRIMANTE À JET D'ENCRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.01.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.06.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 25.07.2018 [2018/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Seiko I Infotech Inc. 8, Nakase 1-chome Mihama-ku Chiba-shi, Chiba 261-8507 / JP | [2010/42] | Inventeur(s) | 01 /
MATSUYA, Naoki c/o SEIKO I INFOTECH INC. 8 Nakase 1-chome Mihama-ku Chiba-shi Chiba 261-8507 / JP | [2013/09] |
Précédent [2010/42] | 01 /
MATSUYA, Naoki c/o SEIKO I INFOTECH INC. 8 Nakase 1-chome Mihama-ku Chiba-shi Chiba 261-8507 / JP | Mandataire(s) | Cloughley, Peter Andrew, et al Miller Sturt Kenyon 9 John Street GB-London WC1N 2ES / GB | [N/P] |
Précédent [2010/42] | Cloughley, Peter Andrew, et al Miller Sturt Kenyon 9 John Street GB-London WC1N 2ES / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 09708131.9 | 06.01.2009 | [2010/42] | WO2009JP50043 | Numéro de priorité, date | JP20080024170 | 04.02.2008 Format original publié: JP 2008024170 | [2010/42] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009098911 | Date: | 13.08.2009 | Langue: | JA | [2009/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2241444 | Date: | 20.10.2010 | Langue: | EN | [2010/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2241444 | Date: | 27.02.2013 | Langue: | EN | [2013/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 13.08.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.06.2012 | Classification | IPC: | B41J11/02, B41J11/00, B41J13/14 | [2012/41] | CPC: |
B41J11/0005 (EP,US);
B41J11/0025 (EP,US);
B41J11/0085 (EP,US);
B41J13/14 (EP,US);
B65H2404/742 (EP,US)
|
Précédent IPC [2012/27] | B41J11/02, B41J11/00 | ||
Précédent IPC [2010/42] | B41J11/02 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/42] | Titre | Allemand: | MEDIUMAUFNAHMEVORRICHTUNG UND TINTENSTRAHLDRUCKER | [2010/42] | Anglais: | MEDIUM HOLDING APPARATUS AND INKJET PRINTER | [2010/42] | Français: | APPAREIL DE MAINTIEN DE SUPPORT ET IMPRIMANTE À JET D'ENCRE | [2010/42] | Entrée dans la phase régionale | 04.08.2010 | Traduction produite | 06.09.2010 | Taxe nationale de base payée | 06.09.2010 | Taxe de recherche payée | 06.09.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.09.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.09.2010 | Requête en examen déposée [2010/42] | 20.10.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.09.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.11.2012 | Taxe de délivrance payée | 27.11.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.09.2012 | Opposition(s) | 28.11.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.01.2009 | AT | 27.02.2013 | BE | 27.02.2013 | CY | 27.02.2013 | CZ | 27.02.2013 | DK | 27.02.2013 | EE | 27.02.2013 | FI | 27.02.2013 | HR | 27.02.2013 | IT | 27.02.2013 | LT | 27.02.2013 | LV | 27.02.2013 | MC | 27.02.2013 | MK | 27.02.2013 | MT | 27.02.2013 | NL | 27.02.2013 | PL | 27.02.2013 | RO | 27.02.2013 | SE | 27.02.2013 | SI | 27.02.2013 | SK | 27.02.2013 | TR | 27.02.2013 | BG | 27.05.2013 | NO | 27.05.2013 | GR | 28.05.2013 | ES | 07.06.2013 | IS | 27.06.2013 | PT | 27.06.2013 | [2018/30] |
Précédent [2016/33] | HU | 06.01.2009 | |
AT | 27.02.2013 | ||
BE | 27.02.2013 | ||
CY | 27.02.2013 | ||
CZ | 27.02.2013 | ||
DK | 27.02.2013 | ||
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
IT | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
MC | 27.02.2013 | ||
MT | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
RO | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
SK | 27.02.2013 | ||
TR | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 06.01.2009 | |
AT | 27.02.2013 | ||
BE | 27.02.2013 | ||
CY | 27.02.2013 | ||
CZ | 27.02.2013 | ||
DK | 27.02.2013 | ||
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
IT | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
MC | 27.02.2013 | ||
MT | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
RO | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
SK | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Précédent [2016/12] | AT | 27.02.2013 | |
BE | 27.02.2013 | ||
CY | 27.02.2013 | ||
CZ | 27.02.2013 | ||
DK | 27.02.2013 | ||
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
IT | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
MC | 27.02.2013 | ||
MT | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
RO | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
SK | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Précédent [2014/38] | AT | 27.02.2013 | |
BE | 27.02.2013 | ||
CY | 27.02.2013 | ||
CZ | 27.02.2013 | ||
DK | 27.02.2013 | ||
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
IT | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
MC | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
RO | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
SK | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Précédent [2014/03] | AT | 27.02.2013 | |
BE | 27.02.2013 | ||
CY | 27.02.2013 | ||
CZ | 27.02.2013 | ||
DK | 27.02.2013 | ||
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
IT | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
RO | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
SK | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Précédent [2013/52] | AT | 27.02.2013 | |
BE | 27.02.2013 | ||
CY | 27.02.2013 | ||
CZ | 27.02.2013 | ||
DK | 27.02.2013 | ||
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
RO | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
SK | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Précédent [2013/49] | AT | 27.02.2013 | |
BE | 27.02.2013 | ||
CZ | 27.02.2013 | ||
DK | 27.02.2013 | ||
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
RO | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
SK | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Précédent [2013/48] | AT | 27.02.2013 | |
BE | 27.02.2013 | ||
DK | 27.02.2013 | ||
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Précédent [2013/41] | AT | 27.02.2013 | |
BE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Précédent [2013/40] | AT | 27.02.2013 | |
BE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Précédent [2013/38] | AT | 27.02.2013 | |
BE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
Précédent [2013/37] | AT | 27.02.2013 | |
FI | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
Précédent [2013/36] | AT | 27.02.2013 | |
LT | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
Précédent [2013/34] | LT | 27.02.2013 | |
SE | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
Précédent [2013/33] | LT | 27.02.2013 | |
NO | 27.05.2013 | Citations: | Recherche | [A]JP2006175818 (ALPS ELECTRIC CO LTD) [A] 1,10 * abstract *; | [A]JP2004090538 (ROLAND DG CORP) [A] 1,10 * abstract *; | [A]JPH0469264 (NEC DATA TERMINAL LTD) [A] 1,10 * abstract *; | [A]JP2003182911 (NORITSU KOKI CO LTD) [A] 1,10 * abstract *; | [A]US5813343 (HARB DOUGLAS L [US]) [A] 1,10 * figure 5 * | Recherche internationale | [X]JP2004090538 (ROLAND DG CORP); | [X]JP2006175818 (ALPS ELECTRIC CO LTD) | par le demandeur | JPH0469264 | JP2004090538 |