EP2242629 - FAISCEAU DE SCIE À FIL RENFORCÉ PAR DES NANOTUBES DE CARBONE UTILISÉ DANS UN DÉCOUPAGE DE LINGOTS EN TRANCHES PAR SCIE À FIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 14.02.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.02.2014 | Rejet de la demande | publié le 19.03.2014 [2014/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MEMC Electronic Materials, Inc. 501 Pearl Drive St. Peters, MO 63376 / US | [2010/43] | Inventeur(s) | 01 /
GUPTA, Puneet c/o MEMC Electronic Materials Inc. 501 Pearl Drive St. Peters, Missouri 63376 / US | [2010/43] | Mandataire(s) | Maiwald, Walter Maiwald GmbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [2010/43] | Maiwald, Walter Maiwald Patentanwalts GmbH Elisenhof Elisenstrasse 3 80335 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09710179.4 | 06.02.2009 | [2010/43] | WO2009US33363 | Numéro de priorité, date | US20080027512 | 11.02.2008 Format original publié: US 27512 | [2010/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009102630 | Date: | 20.08.2009 | Langue: | EN | [2009/34] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2242629 | Date: | 27.10.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 20.08.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.08.2009 | Classification | IPC: | B28D5/00 | [2010/43] | CPC: |
B28D5/0082 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/43] | Titre | Allemand: | MIT KOHLENSTOFFNANORÖHRCHEN VERSTÄRKTER SEILSÄGEBALKEN ZUM SÄGEN VON INGOTS IN WAFER MIT EINER SEILSÄGE | [2010/43] | Anglais: | CARBON NANOTUBE REINFORCED WIRESAW BEAM USED IN WIRESAW SLICING OF INGOTS INTO WAFERS | [2010/43] | Français: | FAISCEAU DE SCIE À FIL RENFORCÉ PAR DES NANOTUBES DE CARBONE UTILISÉ DANS UN DÉCOUPAGE DE LINGOTS EN TRANCHES PAR SCIE À FIL | [2010/43] | Entrée dans la phase régionale | 16.08.2010 | Taxe nationale de base payée | 16.08.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.08.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.08.2010 | Requête en examen déposée [2010/43] | 07.10.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.04.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.08.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.08.2013 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 23.10.2013 | 23.10.2013 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2014/12] | 23.10.2013 | Date des procédures orales | 23.10.2013 | Date des procédures orales (annulées) | 29.10.2013 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2014/12] | 29.10.2013 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.04.2012 | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US2001051683 (HONMA HIDEKI [JP], et al) [Y] 1-21 * the whole document * * in particular: * * paragraphs [0008] , [0029] *; | [A]JP2004323738 (NISSAN MOTOR) [A] 1-21 * abstract *; | [A]JP2004339407 (NISSAN MOTOR) [A] 1-21* abstract *; | [Y]EP1749853 (NISSIN KOGYO KK [JP]) [Y] 1-21 * the whole document * * in particular: * * paragraphs [0002] , [0004] , [0009] - [0011] - [0036] * | Examen | EP0947300 | US2003096104 | DE102004058194 | US2007131213 |