EP2258449 - DISPOSITIF DE TÊTE DE BUSE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.11.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 30.11.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.07.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.06.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HOCHIKI CORPORATION 10-43, Kamiosaki 2-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-8660 / JP | [2010/49] | Inventeur(s) | 01 /
TSUJI, Toshihide c/o HOCHIKI CORPORATION 10-43, Kamiosaki 2-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-8660 / JP | 02 /
HAYASHI, Tatsuya c/o HOCHIKI CORPORATION 10-43, Kamiosaki 2-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-8660 / JP | [2019/01] |
Précédent [2010/49] | 01 /
TSUJI, Toshihide c/o HOCHIKI CORPORATION 10-43, Kamiosaki 2-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-8660 / JP | ||
02 /
HAYASHI, Tatsuya c/o HOCHIKI CORPORATION 10-43, Kamiosaki 2-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-8660 / JP | Mandataire(s) | Thun, Clemens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Karlstraße 7 80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2019/01] | Thun, Clemens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstraße 33 80331 München / DE | ||
Précédent [2010/49] | Thun, Clemens Mitscherlich & Partner Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09714183.2 | 19.01.2009 | [2010/49] | WO2009JP50655 | Numéro de priorité, date | JP20080047483 | 28.02.2008 Format original publié: JP 2008047483 | [2010/49] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009107421 | Date: | 03.09.2009 | Langue: | JA | [2009/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2258449 | Date: | 08.12.2010 | Langue: | EN | [2010/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2258449 | Date: | 02.01.2019 | Langue: | EN | [2019/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 03.09.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.07.2015 | Classification | IPC: | A62C31/02, A62C31/03, B05B5/025, B05B7/04, B05B5/053 | [2015/32] | CPC: |
A62C31/03 (EP,US);
B05B5/025 (EP,US);
B05B5/0535 (EP,US)
|
Précédent IPC [2010/49] | A62C31/02, A62C31/03, B05B5/025, B05B7/04 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2019/01] |
Précédent [2010/49] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | DÜSENKOPFVORRICHTUNG ZUR BRANDBEKÄMPFUNG | [2010/49] | Anglais: | NOZZLE HEAD DEVICE FOR FIREFIGHTING | [2010/49] | Français: | DISPOSITIF DE TÊTE DE BUSE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE | [2010/49] | Entrée dans la phase régionale | 21.05.2010 | Traduction produite | 21.05.2010 | Taxe nationale de base payée | 21.05.2010 | Taxe de recherche payée | 21.05.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.05.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.05.2010 | Requête en examen déposée [2010/49] | 07.12.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.06.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M03) | 11.09.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.06.2018 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 11.06.2018 | 11.06.2018 | Date des procédures orales (annulées) | 20.07.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.11.2018 | Taxe de délivrance payée | 20.11.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.11.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.06.2017 | Opposition(s) | 03.10.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 30.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 30.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 19.01.2009 | AT | 02.01.2019 | CY | 02.01.2019 | CZ | 02.01.2019 | DK | 02.01.2019 | EE | 02.01.2019 | ES | 02.01.2019 | FI | 02.01.2019 | HR | 02.01.2019 | IT | 02.01.2019 | LT | 02.01.2019 | LV | 02.01.2019 | MC | 02.01.2019 | MK | 02.01.2019 | NL | 02.01.2019 | PL | 02.01.2019 | RO | 02.01.2019 | SE | 02.01.2019 | SI | 02.01.2019 | SK | 02.01.2019 | TR | 02.01.2019 | IE | 19.01.2019 | LU | 19.01.2019 | MT | 19.01.2019 | BE | 31.01.2019 | CH | 31.01.2019 | LI | 31.01.2019 | BG | 02.04.2019 | NO | 02.04.2019 | GR | 03.04.2019 | IS | 02.05.2019 | PT | 02.05.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/32] | HU | 19.01.2009 | |
AT | 02.01.2019 | ||
CY | 02.01.2019 | ||
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SI | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
TR | 02.01.2019 | ||
IE | 19.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
MT | 19.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AT | 02.01.2019 | |
CY | 02.01.2019 | ||
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SI | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
TR | 02.01.2019 | ||
IE | 19.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
MT | 19.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AT | 02.01.2019 | |
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SI | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
TR | 02.01.2019 | ||
IE | 19.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
MT | 19.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AT | 02.01.2019 | |
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SI | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
TR | 02.01.2019 | ||
IE | 19.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AT | 02.01.2019 | |
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SI | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
IE | 19.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AT | 02.01.2019 | |
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
IE | 19.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AT | 02.01.2019 | |
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AT | 02.01.2019 | |
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AT | 02.01.2019 | |
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/48] | AT | 02.01.2019 | |
DK | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/46] | AT | 02.01.2019 | |
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/44] | ES | 02.01.2019 | |
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/39] | ES | 02.01.2019 | |
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/38] | ES | 02.01.2019 | |
FI | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/37] | ES | 02.01.2019 | |
FI | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/35] | ES | 02.01.2019 | |
FI | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/34] | FI | 02.01.2019 | |
LT | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/33] | FI | 02.01.2019 | |
LT | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/30] | NL | 02.01.2019 | Citations: | Recherche | [XI]US4718920 (KINSEY JOHN S [US], et al) [X] 1,2,4-6,8,9 * column 1, lines 11-15 * * column 3, line 32 - column 4, line 19 * * column 4, line 56 - column 5, line 2 * * column 5, line 10 - column 5, line 23 * * column 5, line 45 - column 5, line 66 * * figure 1 * [I] 3,7,10; | [X]JPS58174258 (MINATO SEIYAKU KK) [X] 1,2,6,8 * abstract *; | [A]EP0436487 (SPECTRONIX LTD [IL]) [A] 1-10 * column 6, line 28 - column 10, line 38; figures 8-12 *; | [A]JP2003159345 (HONDA ELECTRONIC) [A] 1-10 * paragraphs [0005] , [0007] , [0008] *; | [A]JPH03186276 (NAGAO KOGYO KK) [A] 1-10 * abstract * | Recherche internationale | [X]JPS58174258 (MINATO SEIYAKU KK); | [Y]JPH03186276 (NAGAO KOGYO KK); | [Y]JPH03186277 (NAGAO KOGYO KK); | [A]JP2005287655 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) | Examen | US4135667 | US4004733 | JPH03186276 | par le demandeur | JP2000093536 | JPS646822B |