EP2252711 - PORTE-LANCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.09.2014 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.06.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 25.07.2018 [2018/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BEDA Oxygentechnik Armaturen GmbH An der Pönt 59 40885 Ratingen / DE | [2013/45] |
Précédent [2010/47] | Pour tous les Etats désignés BEDA Oxygentechnik Armaturen Gmbh An der Pönt 59 40885 Ratingen / DE | Inventeur(s) | 01 /
MARMANN, Horst K. Schulweg 5 40489 Düsseldorf / DE | [2010/47] | Mandataire(s) | Schulte & Schulte Hauptstrasse 2 45219 Essen / DE | [2013/45] |
Précédent [2010/47] | Schulte & Schulte Hauptstrasse 2 45219 Essen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09716569.0 | 20.02.2009 | [2010/47] | WO2009EP01240 | Numéro de priorité, date | DE20081012554 | 04.03.2008 Format original publié: DE102008012554 | [2010/47] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009109301 | Date: | 11.09.2009 | Langue: | DE | [2009/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2252711 | Date: | 24.11.2010 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 11.09.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2252711 | Date: | 06.11.2013 | Langue: | DE | [2013/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.09.2009 | Classification | IPC: | C21C5/46 | [2010/47] | CPC: |
C21C5/4606 (EP,US);
C21C5/462 (EP,US);
Y10T137/7722 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/47] | Titre | Allemand: | LANZENHALTER | [2010/47] | Anglais: | LANCE HOLDER | [2010/47] | Français: | PORTE-LANCE | [2010/47] | Entrée dans la phase régionale | 04.10.2010 | Taxe nationale de base payée | 04.10.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.10.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.10.2010 | Requête en examen déposée [2010/47] | 05.11.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.11.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.12.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.07.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.09.2013 | Taxe de délivrance payée | 26.09.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 11.11.2011 | Opposition(s) | 07.08.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 20.02.2009 | BG | 06.11.2013 | CY | 06.11.2013 | CZ | 06.11.2013 | DK | 06.11.2013 | EE | 06.11.2013 | FI | 06.11.2013 | HR | 06.11.2013 | LT | 06.11.2013 | LV | 06.11.2013 | MC | 06.11.2013 | MK | 06.11.2013 | MT | 06.11.2013 | NL | 06.11.2013 | PL | 06.11.2013 | RO | 06.11.2013 | SE | 06.11.2013 | SI | 06.11.2013 | SK | 06.11.2013 | TR | 06.11.2013 | NO | 06.02.2014 | GR | 07.02.2014 | GB | 20.02.2014 | IE | 20.02.2014 | LU | 20.02.2014 | BE | 28.02.2014 | CH | 28.02.2014 | LI | 28.02.2014 | IS | 06.03.2014 | PT | 06.03.2014 | [2018/30] |
Précédent [2016/33] | HU | 20.02.2009 | |
BG | 06.11.2013 | ||
CY | 06.11.2013 | ||
CZ | 06.11.2013 | ||
DK | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
MC | 06.11.2013 | ||
MT | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SI | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
TR | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
GR | 07.02.2014 | ||
GB | 20.02.2014 | ||
IE | 20.02.2014 | ||
LU | 20.02.2014 | ||
BE | 28.02.2014 | ||
CH | 28.02.2014 | ||
LI | 28.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 20.02.2009 | |
BG | 06.11.2013 | ||
CY | 06.11.2013 | ||
CZ | 06.11.2013 | ||
DK | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
MC | 06.11.2013 | ||
MT | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SI | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
GR | 07.02.2014 | ||
GB | 20.02.2014 | ||
IE | 20.02.2014 | ||
LU | 20.02.2014 | ||
BE | 28.02.2014 | ||
CH | 28.02.2014 | ||
LI | 28.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2016/31] | BG | 06.11.2013 | |
CY | 06.11.2013 | ||
CZ | 06.11.2013 | ||
DK | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
MC | 06.11.2013 | ||
MT | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SI | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
GR | 07.02.2014 | ||
GB | 20.02.2014 | ||
IE | 20.02.2014 | ||
LU | 20.02.2014 | ||
BE | 28.02.2014 | ||
CH | 28.02.2014 | ||
LI | 28.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2016/28] | BG | 06.11.2013 | |
CZ | 06.11.2013 | ||
DK | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
MC | 06.11.2013 | ||
MT | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SI | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
GR | 07.02.2014 | ||
GB | 20.02.2014 | ||
IE | 20.02.2014 | ||
LU | 20.02.2014 | ||
BE | 28.02.2014 | ||
CH | 28.02.2014 | ||
LI | 28.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2016/25] | BG | 06.11.2013 | |
CZ | 06.11.2013 | ||
DK | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
MC | 06.11.2013 | ||
MT | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SI | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
GB | 20.02.2014 | ||
IE | 20.02.2014 | ||
LU | 20.02.2014 | ||
BE | 28.02.2014 | ||
CH | 28.02.2014 | ||
LI | 28.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2016/12] | CZ | 06.11.2013 | |
DK | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
MC | 06.11.2013 | ||
MT | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SI | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
GB | 20.02.2014 | ||
IE | 20.02.2014 | ||
LU | 20.02.2014 | ||
BE | 28.02.2014 | ||
CH | 28.02.2014 | ||
LI | 28.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2015/14] | CZ | 06.11.2013 | |
DK | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
MC | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SI | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
GB | 20.02.2014 | ||
IE | 20.02.2014 | ||
LU | 20.02.2014 | ||
BE | 28.02.2014 | ||
CH | 28.02.2014 | ||
LI | 28.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2015/09] | CZ | 06.11.2013 | |
DK | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
MC | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
GB | 20.02.2014 | ||
IE | 20.02.2014 | ||
LU | 20.02.2014 | ||
BE | 28.02.2014 | ||
CH | 28.02.2014 | ||
LI | 28.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2015/08] | CZ | 06.11.2013 | |
DK | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
MC | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IE | 20.02.2014 | ||
LU | 20.02.2014 | ||
BE | 28.02.2014 | ||
CH | 28.02.2014 | ||
LI | 28.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2015/07] | CZ | 06.11.2013 | |
DK | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
MC | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IE | 20.02.2014 | ||
LU | 20.02.2014 | ||
CH | 28.02.2014 | ||
LI | 28.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2014/46] | CZ | 06.11.2013 | |
DK | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
MC | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
LU | 20.02.2014 | ||
CH | 28.02.2014 | ||
LI | 28.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2014/44] | CZ | 06.11.2013 | |
DK | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
MC | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
LU | 20.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2014/41] | CZ | 06.11.2013 | |
DK | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2014/37] | CZ | 06.11.2013 | |
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2014/36] | EE | 06.11.2013 | |
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2014/28] | FI | 06.11.2013 | |
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2014/25] | FI | 06.11.2013 | |
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
Précédent [2014/23] | FI | 06.11.2013 | |
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
Précédent [2014/22] | FI | 06.11.2013 | |
LT | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
Précédent [2014/20] | LT | 06.11.2013 | |
NO | 06.02.2014 | Cité dans | Recherche internationale | [A]GB1534241 (SCHULZ M) [A] 1-20 * page 2, line 35 - line 59; figure 1 *; | [A]EP0372099 (BEDA OXYGENTECH ARMATUR [DE]) [A] 1-20 * figures 1,4 *; | [A]JPH10204519 (SUMITOMO METAL IND) [A] 1-20* paragraph [0031]; figure 6 *; | [A]US6171545 (MARMANN HORST [DE]) [A] 1-20 * figures 1,2,4 * | par le demandeur | DE2327595 | DE2447723 |