Etats contractants désignés | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | SE | | SI | | SK | | TR | | Procédure dexamen | 16.03.2016 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2016/31] | Entrée dans la phase régionale | 03.12.2010 | Taxe nationale de base payée | | 03.12.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | | 03.12.2010 | Taxe d'examen payée | | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Données INPADOC Tooltip | L'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de l'événement: | 23.03.2011 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20101203 | | Date de l'événement: | 23.03.2011 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR | | Date de l'événement: | 23.03.2011 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | AL BA RS | | Date de l'événement: | 08.06.2011 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Date de l'événement: | 06.07.2011 | | Description de l'événement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20110606 | | Date de l'événement: | 13.07.2011 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | BUETTGEN, BERNHARD | | Date de l'événement: | 13.07.2011 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | LEHMANN, MICHAEL | | Date de l'événement: | 13.07.2011 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | FELBER, JONAS | | Date de l'événement: | 21.10.2015 | | Description de l'événement: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | MESA IMAGING AG | | Date de l'événement: | 02.03.2016 | | Description de l'événement: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | HEPTAGON MICRO OPTICS PTE. LTD. | | Date de l'événement: | 03.08.2016 | | Description de l'événement: | APPLICATION REFUSED | Effective DATE: | 20160302 | | Date de l'événement: | 02.03.2016 | | Description de l'événement: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE R003 | Code Expl.: | -REFUSAL DECISION NOW FINAL | | Date de l'événement: | 18.02.2011 | | Description de l'événement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de l'événement: | 01.07.2016 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN REFUSED | |