EP2268662 - PROTÉINES HYBRIDES HYPOALLERGÉNIQUES D ALLERGÈNES MAJEURS DE MITES DE GROUPE 1 ET 2 POUR UTILISATION DANS LE TRAITEMENT D ALLERGIES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 20.06.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.06.2014 | Rejet de la demande | publié le 23.07.2014 [2014/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bial Industrial Farmaceutica, S.A. Alameda de Urquijo 27 48008 Bilbao / ES | [2011/01] | Inventeur(s) | 01 /
ASTURIAS ORTEGA, Juan Andrés Alameda de Urquijo 27 E-48008 Bilbao (Bizkaia) / ES | 02 /
IBARROLA LOPEZ DE DAVALILLO, Inaki Alamedade Urquijo 27 E-48008 Bilbao (Bizkaia) / ES | 03 /
ARILLA RODRIGUEZ, Maria Carmen Alameda de Urquijo 27 E-48008 Bilbao (Bizkaia) / ES | 04 /
MARTINEZ GARATE, Alberto Alameda de Urquijo 27 E-48008 Bilbao (Bizkaia) / ES | [2011/01] | Mandataire(s) | HGF, et al 4th Floor Merchant Exchange 17-19 Whitworth Street West Manchester M1 5WG / GB | [N/P] |
Précédent [2012/09] | Harrison Goddard Foote, et al 4th Floor, Merchant Exchange 17-19 Whitworth Street West Manchester M1 5WG / GB | ||
Précédent [2011/01] | Durán Moya, Carlos, et al DURAN-CORRETJER Còrsega, 329 08037 Barcelona / ES | Numéro de la demande, date de dépôt | 09724998.1 | 24.03.2009 | [2011/01] | WO2009IB05114 | Numéro de priorité, date | ES20080000827 | 25.03.2008 Format original publié: ES 200800827 | [2011/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2009118642 | Date: | 01.10.2009 | Langue: | EN | [2009/40] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2268662 | Date: | 05.01.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 01.10.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.12.2009 | Classification | IPC: | C07K14/435 | [2011/01] | CPC: |
C07K14/43531 (EP,CN,US);
A61K39/35 (EP,CN,US);
A61P37/00 (EP);
A61P37/08 (EP);
C12N15/70 (CN);
A61K39/00 (EP,CN,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/01] | Titre | Allemand: | HYPOALLERGENE HYBRIDPROTEINE ALS HAUPTGRUPPE-1- UND -2-MILBENALLERGENE ZUR VERWENDUNG BEI DER BEHANDLUNG VON ALLERGIEN | [2011/01] | Anglais: | HYPOALLERGENIC HYBRID PROTEINS OF MAJOR GROUP 1 AND 2 MITE ALLERGENS FOR USE IN THE TREATMENT OF ALLERGIES | [2011/01] | Français: | PROTÉINES HYBRIDES HYPOALLERGÉNIQUES D ALLERGÈNES MAJEURS DE MITES DE GROUPE 1 ET 2 POUR UTILISATION DANS LE TRAITEMENT D ALLERGIES | [2011/01] | Entrée dans la phase régionale | 18.10.2010 | Taxe nationale de base payée | 18.10.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.10.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.10.2010 | Requête en examen déposée [2011/01] | 03.01.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.02.2011 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Revendications {1} | 25.03.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.08.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.05.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.01.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 08.03.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.01.2014 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 09.04.2014 | 27.02.2014 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2014/30] | 09.03.2014 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2014/30] | 09.04.2014 | Date des procédures orales (annulées) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP11179765.0 / EP2436691 | EP11179771.8 / EP2436692 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.03.2011 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport d'examen | 08.03.2013 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 08.03.2013 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 19.03.2013 | Décision envoyée | Perte de droit: revendications | 22.02.2011 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 22.02.2011 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 09.03.2011 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2014 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP1440979 (BIOMAY PROD & HANDEL [AT]); | [X]WO2006058359 (BIOMAY PROD & HANDEL [AT], et al); | Examen | US2007065468 |