EP2263259 - PROCÉDÉ POUR LA FABRICATION D'UN CONDENSATEUR AYANT DES OUVERTURES DE RAPPORT LARGEUR/LONGUEUR ELEVE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2010/51] | OUVERTURES DE RAPPORT LARGEUR/LONGUEUR ELEVE | ||
[2017/02] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.02.2018 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 17.03.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 26.06.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, MK | publié le 29.07.2020 [2020/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Micron Technology, Inc. 8000 South Federal Way Boise, ID 83716-9632 / US | [2010/51] | Inventeur(s) | 01 /
KIEHLBAUCH, Mark, W. 2002 E Goodman Court Boise ID 83712 / US | [2010/51] | Mandataire(s) | Beresford, Keith Denis Lewis, et al Beresford Crump LLP 16 High Holborn London WC1V 6BX / GB | [2017/16] |
Précédent [2014/26] | Beresford, Keith Denis Lewis, et al Beresford & Co. 16 High Holborn London WC1V 6BX / GB | ||
Précédent [2014/25] | Field, Howard John BERESFORD & Co. 16 High Holborn London WC1V 6BX / GB | ||
Précédent [2010/51] | Dlugosz, Anthony Charles, et al Beresford & Co 16 High Holborn London WC1V 6BX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 09731041.1 | 18.03.2009 | [2010/51] | WO2009US01693 | Numéro de priorité, date | US20080099577 | 08.04.2008 Format original publié: US 99577 | [2010/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2009126204 | Date: | 15.10.2009 | Langue: | EN | [2009/42] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2263259 | Date: | 22.12.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.10.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2263259 | Date: | 19.04.2017 | Langue: | EN | [2017/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 30.12.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.05.2015 | Classification | IPC: | H01L27/108, H01L21/8242, H01L27/04, H01L21/3065, H01G4/33, H01G4/012, H01L49/02 | [2015/23] | CPC: |
H01G4/33 (EP,US);
H01G4/08 (US);
H01G4/012 (EP,US);
H01L28/90 (EP,US);
H10B12/033 (EP,US);
H10B12/09 (EP,US);
|
Précédent IPC [2010/51] | H01L27/108, H01L21/8242, H01L27/04, H01L21/3065 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/16] |
Précédent [2010/51] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | HERSTELLUNGSVERFAHREN FÜR EINEN KONDENSATOR MIT ÖFFNUNGEN MIT HOHEM ASPEKTVERHÄLTNIS | [2017/02] | Anglais: | METHOD FOR FORMING A CAPACITOR WITH HIGH ASPECT RATIO OPENINGS | [2017/02] | Français: | PROCÉDÉ POUR LA FABRICATION D'UN CONDENSATEUR AYANT DES OUVERTURES DE RAPPORT LARGEUR/LONGUEUR ELEVE | [2017/02] |
Précédent [2010/51] | ÖFFNUNGEN MIT HOHEM ASPEKTVERHÄLTNIS | ||
Précédent [2010/51] | HIGH ASPECT RATIO OPENINGS | ||
Précédent [2010/51] | OUVERTURES DE RAPPORT LARGEUR/LONGUEUR ELEVE | Entrée dans la phase régionale | 30.09.2010 | Taxe nationale de base payée | 30.09.2010 | Taxe de recherche payée | 30.09.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.09.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.09.2010 | Requête en examen déposée [2010/51] | 30.11.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.12.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.02.2017 | Taxe de délivrance payée | 20.02.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.02.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 19.12.2016 | Opposition(s) | 22.01.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 10.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.03.2009 | AT | 19.04.2017 | CY | 19.04.2017 | CZ | 19.04.2017 | DK | 19.04.2017 | EE | 19.04.2017 | ES | 19.04.2017 | FI | 19.04.2017 | HR | 19.04.2017 | IT | 19.04.2017 | LT | 19.04.2017 | LV | 19.04.2017 | MC | 19.04.2017 | MK | 19.04.2017 | NL | 19.04.2017 | PL | 19.04.2017 | PT | 19.04.2017 | RO | 19.04.2017 | SE | 19.04.2017 | SI | 19.04.2017 | SK | 19.04.2017 | TR | 19.04.2017 | BG | 19.07.2017 | NO | 19.07.2017 | GR | 20.07.2017 | IS | 19.08.2017 | [2020/31] |
Précédent [2020/27] | HU | 18.03.2009 | |
AT | 19.04.2017 | ||
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
ES | 19.04.2017 | ||
FI | 19.04.2017 | ||
HR | 19.04.2017 | ||
IT | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
MC | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
PT | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SE | 19.04.2017 | ||
SI | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
TR | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2020/15] | AT | 19.04.2017 | |
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
ES | 19.04.2017 | ||
FI | 19.04.2017 | ||
HR | 19.04.2017 | ||
IT | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
MC | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SE | 19.04.2017 | ||
SI | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
TR | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 19.04.2017 | |
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
ES | 19.04.2017 | ||
FI | 19.04.2017 | ||
HR | 19.04.2017 | ||
IT | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
MC | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SE | 19.04.2017 | ||
SI | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2018/25] | AT | 19.04.2017 | |
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
ES | 19.04.2017 | ||
FI | 19.04.2017 | ||
HR | 19.04.2017 | ||
IT | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SE | 19.04.2017 | ||
SI | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 19.04.2017 | |
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
ES | 19.04.2017 | ||
FI | 19.04.2017 | ||
HR | 19.04.2017 | ||
IT | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SE | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 19.04.2017 | |
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
ES | 19.04.2017 | ||
FI | 19.04.2017 | ||
HR | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SE | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2018/09] | AT | 19.04.2017 | |
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
ES | 19.04.2017 | ||
FI | 19.04.2017 | ||
HR | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
SE | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2017/50] | AT | 19.04.2017 | |
ES | 19.04.2017 | ||
FI | 19.04.2017 | ||
HR | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
SE | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 19.04.2017 | |
ES | 19.04.2017 | ||
FI | 19.04.2017 | ||
HR | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2017/48] | NL | 19.04.2017 | Citations: | Recherche | [A]US2005287738 (CHO SUNG-IL [KR], et al); | [A]US2006024904 (WILSON AARON R [US]); | [A]US2006099768 (YOKOI NAOKI [JP]); | WO2010019343 [ ] (MICRON TECHNOLOGY INC [US], et al); | [T]EP2313925 (MICRON TECHNOLOGY INC [US]) | Recherche internationale | [A]US2005287795 (TOREK KEVIN [US], et al); | [A]US2007148984 (ABATCHEV MIRZAFER K [US], et al); | [A]KR20070098341 (HYNIX SEMICONDUCTOR INC [KR]); | [A]KR20080001157 (HYNIX SEMICONDUCTOR INC [KR]) | par le demandeur | US2005287738 |