EP2265154 - CHARIOT POUR UN DISPOSITIF A RIDEAU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.01.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 17.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.03.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 08.04.2020 [2020/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SILENT GLISS INTERNATIONAL AG Worbstrasse 210 3073 Gümligen / CH | [2017/12] |
Précédent [2010/52] | Pour tous les Etats désignés SILENT GLISS INTERNATIONAL AG Worbstrasse 210 3073 Gümligen / CH | Inventeur(s) | 01 /
AEBI, Beat Burgstrasse 34 3307 Brunnenthal / CH | 02 /
BURKHART, Renato Denkmalweg 26 2543 Lengnau / CH | 03 /
DÜRIG, Heinz Oberer Flurweg 104 3072 Ostermundigen / CH | 04 /
INDERMAUR, Martin Weissenbühlweg 10 3007 Bern / CH | [2010/52] | Mandataire(s) | BOVARD AG Patent- und Markenanwälte Optingenstrasse 16 3013 Bern / CH | [2017/12] |
Précédent [2010/52] | Nicholls, Jeremy Bovard AG Patent- und Markenanwälte Optingenstrasse 16 3000 Bern 25 / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 09736068.9 | 23.04.2009 | [2010/52] | WO2009CH00130 | Numéro de priorité, date | CH20080065208 | 25.04.2008 Format original publié: CH 652082008 | [2010/52] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009129639 | Date: | 29.10.2009 | Langue: | DE | [2009/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2265154 | Date: | 29.12.2010 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 29.10.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/52] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2265154 | Date: | 22.03.2017 | Langue: | DE | [2017/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.10.2009 | Classification | IPC: | A47H15/04, A47H23/04, E06B9/36 | [2010/52] | CPC: |
A47H23/04 (EP,US);
A47H1/04 (EP,US);
A47H15/02 (EP,US);
A47H15/04 (EP,US);
E06B9/36 (EP,US);
E06B9/362 (EP,US);
A47H2001/045 (EP,US);
A47H2001/047 (EP,US);
A47H2023/025 (EP,US);
A47H2201/02 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/12] |
Précédent [2010/52] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | ZUGWAGEN FÜR EINE VORHANGEINRICHTUNG | [2010/52] | Anglais: | CARRIAGE FOR A CURTAIN DEVICE | [2010/52] | Français: | CHARIOT POUR UN DISPOSITIF A RIDEAU | [2010/52] | Entrée dans la phase régionale | 29.09.2010 | Taxe nationale de base payée | 29.09.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.09.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.09.2010 | Requête en examen déposée [2010/52] | 13.01.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.01.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.09.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 20.11.2015 | Taxe de délivrance payée | 20.11.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.11.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 22.01.2015 | Opposition(s) | 02.01.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/09] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour non accomplissement dactes nécessaires à la délivrance | 20.11.2015 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 20.11.2015 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 15.09.2016 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 18.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 23.04.2009 | CY | 22.03.2017 | CZ | 22.03.2017 | DK | 22.03.2017 | EE | 22.03.2017 | ES | 22.03.2017 | FI | 22.03.2017 | HR | 22.03.2017 | LT | 22.03.2017 | LV | 22.03.2017 | MC | 22.03.2017 | MK | 22.03.2017 | MT | 22.03.2017 | NL | 22.03.2017 | PL | 22.03.2017 | RO | 22.03.2017 | SE | 22.03.2017 | SI | 22.03.2017 | SK | 22.03.2017 | TR | 22.03.2017 | IE | 23.04.2017 | LU | 23.04.2017 | BE | 30.04.2017 | BG | 22.06.2017 | NO | 22.06.2017 | GR | 23.06.2017 | IS | 22.07.2017 | PT | 24.07.2017 | [2020/15] |
Précédent [2019/51] | HU | 23.04.2009 | |
CY | 22.03.2017 | ||
CZ | 22.03.2017 | ||
DK | 22.03.2017 | ||
EE | 22.03.2017 | ||
ES | 22.03.2017 | ||
FI | 22.03.2017 | ||
HR | 22.03.2017 | ||
LT | 22.03.2017 | ||
LV | 22.03.2017 | ||
MC | 22.03.2017 | ||
MK | 22.03.2017 | ||
MT | 22.03.2017 | ||
NL | 22.03.2017 | ||
PL | 22.03.2017 | ||
RO | 22.03.2017 | ||
SE | 22.03.2017 | ||
SI | 22.03.2017 | ||
SK | 22.03.2017 | ||
IE | 23.04.2017 | ||
LU | 23.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
BG | 22.06.2017 | ||
NO | 22.06.2017 | ||
GR | 23.06.2017 | ||
IS | 22.07.2017 | ||
PT | 24.07.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 23.04.2009 | |
CY | 22.03.2017 | ||
CZ | 22.03.2017 | ||
DK | 22.03.2017 | ||
EE | 22.03.2017 | ||
ES | 22.03.2017 | ||
FI | 22.03.2017 | ||
HR | 22.03.2017 | ||
LT | 22.03.2017 | ||
LV | 22.03.2017 | ||
MC | 22.03.2017 | ||
MT | 22.03.2017 | ||
NL | 22.03.2017 | ||
PL | 22.03.2017 | ||
RO | 22.03.2017 | ||
SE | 22.03.2017 | ||
SI | 22.03.2017 | ||
SK | 22.03.2017 | ||
IE | 23.04.2017 | ||
LU | 23.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
BG | 22.06.2017 | ||
NO | 22.06.2017 | ||
GR | 23.06.2017 | ||
IS | 22.07.2017 | ||
PT | 24.07.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 23.04.2009 | |
CZ | 22.03.2017 | ||
DK | 22.03.2017 | ||
EE | 22.03.2017 | ||
ES | 22.03.2017 | ||
FI | 22.03.2017 | ||
HR | 22.03.2017 | ||
LT | 22.03.2017 | ||
LV | 22.03.2017 | ||
MC | 22.03.2017 | ||
MT | 22.03.2017 | ||
NL | 22.03.2017 | ||
PL | 22.03.2017 | ||
RO | 22.03.2017 | ||
SE | 22.03.2017 | ||
SI | 22.03.2017 | ||
SK | 22.03.2017 | ||
IE | 23.04.2017 | ||
LU | 23.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
BG | 22.06.2017 | ||
NO | 22.06.2017 | ||
GR | 23.06.2017 | ||
IS | 22.07.2017 | ||
PT | 24.07.2017 | ||
Précédent [2018/43] | CZ | 22.03.2017 | |
DK | 22.03.2017 | ||
EE | 22.03.2017 | ||
ES | 22.03.2017 | ||
FI | 22.03.2017 | ||
HR | 22.03.2017 | ||
LT | 22.03.2017 | ||
LV | 22.03.2017 | ||
MC | 22.03.2017 | ||
MT | 22.03.2017 | ||
NL | 22.03.2017 | ||
PL | 22.03.2017 | ||
RO | 22.03.2017 | ||
SE | 22.03.2017 | ||
SI | 22.03.2017 | ||
SK | 22.03.2017 | ||
IE | 23.04.2017 | ||
LU | 23.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
BG | 22.06.2017 | ||
NO | 22.06.2017 | ||
GR | 23.06.2017 | ||
IS | 22.07.2017 | ||
PT | 24.07.2017 | ||
Précédent [2018/23] | CZ | 22.03.2017 | |
DK | 22.03.2017 | ||
EE | 22.03.2017 | ||
ES | 22.03.2017 | ||
FI | 22.03.2017 | ||
HR | 22.03.2017 | ||
LT | 22.03.2017 | ||
LV | 22.03.2017 | ||
MC | 22.03.2017 | ||
NL | 22.03.2017 | ||
PL | 22.03.2017 | ||
RO | 22.03.2017 | ||
SE | 22.03.2017 | ||
SI | 22.03.2017 | ||
SK | 22.03.2017 | ||
IE | 23.04.2017 | ||
LU | 23.04.2017 | ||
BE | 30.04.2017 | ||
BG | 22.06.2017 | ||
NO | 22.06.2017 | ||
GR | 23.06.2017 | ||
IS | 22.07.2017 | ||
PT | 24.07.2017 | ||
Précédent [2018/14] | CZ | 22.03.2017 | |
DK | 22.03.2017 | ||
EE | 22.03.2017 | ||
ES | 22.03.2017 | ||
FI | 22.03.2017 | ||
HR | 22.03.2017 | ||
LT | 22.03.2017 | ||
LV | 22.03.2017 | ||
MC | 22.03.2017 | ||
NL | 22.03.2017 | ||
PL | 22.03.2017 | ||
RO | 22.03.2017 | ||
SE | 22.03.2017 | ||
SI | 22.03.2017 | ||
SK | 22.03.2017 | ||
LU | 23.04.2017 | ||
BG | 22.06.2017 | ||
NO | 22.06.2017 | ||
GR | 23.06.2017 | ||
IS | 22.07.2017 | ||
PT | 24.07.2017 | ||
Précédent [2018/09] | CZ | 22.03.2017 | |
DK | 22.03.2017 | ||
EE | 22.03.2017 | ||
ES | 22.03.2017 | ||
FI | 22.03.2017 | ||
HR | 22.03.2017 | ||
LT | 22.03.2017 | ||
LV | 22.03.2017 | ||
MC | 22.03.2017 | ||
NL | 22.03.2017 | ||
PL | 22.03.2017 | ||
RO | 22.03.2017 | ||
SE | 22.03.2017 | ||
SK | 22.03.2017 | ||
BG | 22.06.2017 | ||
NO | 22.06.2017 | ||
GR | 23.06.2017 | ||
IS | 22.07.2017 | ||
PT | 24.07.2017 | ||
Précédent [2018/06] | CZ | 22.03.2017 | |
EE | 22.03.2017 | ||
ES | 22.03.2017 | ||
FI | 22.03.2017 | ||
HR | 22.03.2017 | ||
LT | 22.03.2017 | ||
LV | 22.03.2017 | ||
MC | 22.03.2017 | ||
NL | 22.03.2017 | ||
PL | 22.03.2017 | ||
RO | 22.03.2017 | ||
SE | 22.03.2017 | ||
SK | 22.03.2017 | ||
BG | 22.06.2017 | ||
NO | 22.06.2017 | ||
GR | 23.06.2017 | ||
IS | 22.07.2017 | ||
PT | 24.07.2017 | ||
Précédent [2017/51] | CZ | 22.03.2017 | |
EE | 22.03.2017 | ||
ES | 22.03.2017 | ||
FI | 22.03.2017 | ||
HR | 22.03.2017 | ||
LT | 22.03.2017 | ||
LV | 22.03.2017 | ||
NL | 22.03.2017 | ||
PL | 22.03.2017 | ||
RO | 22.03.2017 | ||
SE | 22.03.2017 | ||
SK | 22.03.2017 | ||
BG | 22.06.2017 | ||
NO | 22.06.2017 | ||
GR | 23.06.2017 | ||
IS | 22.07.2017 | ||
PT | 24.07.2017 | ||
Précédent [2017/50] | CZ | 22.03.2017 | |
EE | 22.03.2017 | ||
ES | 22.03.2017 | ||
FI | 22.03.2017 | ||
HR | 22.03.2017 | ||
LT | 22.03.2017 | ||
LV | 22.03.2017 | ||
NL | 22.03.2017 | ||
PL | 22.03.2017 | ||
RO | 22.03.2017 | ||
SE | 22.03.2017 | ||
SK | 22.03.2017 | ||
BG | 22.06.2017 | ||
NO | 22.06.2017 | ||
GR | 23.06.2017 | ||
IS | 22.07.2017 | ||
Précédent [2017/49] | CZ | 22.03.2017 | |
EE | 22.03.2017 | ||
ES | 22.03.2017 | ||
FI | 22.03.2017 | ||
HR | 22.03.2017 | ||
LT | 22.03.2017 | ||
LV | 22.03.2017 | ||
NL | 22.03.2017 | ||
RO | 22.03.2017 | ||
SE | 22.03.2017 | ||
SK | 22.03.2017 | ||
BG | 22.06.2017 | ||
NO | 22.06.2017 | ||
GR | 23.06.2017 | ||
IS | 22.07.2017 | ||
Précédent [2017/48] | CZ | 22.03.2017 | |
FI | 22.03.2017 | ||
HR | 22.03.2017 | ||
LT | 22.03.2017 | ||
LV | 22.03.2017 | ||
NL | 22.03.2017 | ||
SE | 22.03.2017 | ||
BG | 22.06.2017 | ||
NO | 22.06.2017 | ||
GR | 23.06.2017 | ||
Précédent [2017/41] | FI | 22.03.2017 | |
HR | 22.03.2017 | ||
LT | 22.03.2017 | ||
LV | 22.03.2017 | ||
NL | 22.03.2017 | ||
SE | 22.03.2017 | ||
BG | 22.06.2017 | ||
NO | 22.06.2017 | ||
GR | 23.06.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [DA]CH653537 (BRATSCHI SILENT GLISS) [DA] 1 * page 2, column R, line 17 - line 46; figures 1-6 *; | [DA]US5109910 (TORTORELLA OSMAR [US], et al) [DA] 1 * column 2, line 37 - column 3, line 43; figures 1-3 *; | [DA]DE10150777 (MOELLER GMBH & CO KG [DE]) [DA] 1* paragraphs [0026] - [0036] - [0045] , [0046]; figures 1,2,5,11,12 *; | [A]FR2896973 (LIN YA YIN [TW]) [A] 1 * page 3, line 28 - page 4, line 30; figures 1-5 * |