EP2355942 - PROCÉDÉ DE FORMAGE DE PROFILÉS CREUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.11.2013 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 19.08.2015 [2015/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Modellbau Hartmut Rüggeberg Halle 5 Kreisstrasse 24 45525 Hattingen / DE | [2011/33] | Inventeur(s) | 01 /
RÜGGEBERG, Hartmut Südring 30 45525 Hattingen / DE | [2011/33] | Mandataire(s) | LBP Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte mbB Siegfried-Kühn-Straße 4 76135 Karlsruhe / DE | [N/P] |
Précédent [2013/03] | Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte Bismarckstraße 16 76133 Karlsruhe / DE | ||
Précédent [2011/33] | Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte Bismarckstraße 16 76133 Karlsruhe / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09736120.8 | 10.09.2009 | [2011/33] | WO2009EP06555 | Numéro de priorité, date | DE20081049245 | 26.09.2008 Format original publié: DE102008049245 | [2011/33] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010034406 | Date: | 01.04.2010 | Langue: | DE | [2010/13] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2355942 | Date: | 17.08.2011 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 01.04.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2355942 | Date: | 16.01.2013 | Langue: | DE | [2013/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 01.04.2010 | Classification | IPC: | B21D22/10, B21D22/02, B21J5/02, B21J5/08 | [2012/16] | CPC: |
B21D22/025 (EP);
B21D22/105 (EP);
B21J5/02 (EP);
B21J5/08 (EP)
|
Précédent IPC [2011/33] | B21D22/02, B21J5/02 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/33] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR UMFORMUNG VON HOHLPROFILEN | [2011/33] | Anglais: | METHOD FOR FORMING HOLLOW PROFILES | [2011/33] | Français: | PROCÉDÉ DE FORMAGE DE PROFILÉS CREUX | [2011/33] | Entrée dans la phase régionale | 26.04.2011 | Taxe nationale de base payée | 26.04.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.04.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.04.2011 | Requête en examen déposée [2011/33] | 16.04.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.08.2012 | Taxe de délivrance payée | 14.08.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.04.2012 | Opposition(s) | 17.10.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2012 | 04   M06   Taxe payée le   30.11.2012 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 10.09.2009 | CY | 16.01.2013 | CZ | 16.01.2013 | DK | 16.01.2013 | EE | 16.01.2013 | FI | 16.01.2013 | HR | 16.01.2013 | LT | 16.01.2013 | LV | 16.01.2013 | MC | 16.01.2013 | MK | 16.01.2013 | MT | 16.01.2013 | PL | 16.01.2013 | RO | 16.01.2013 | SE | 16.01.2013 | SI | 16.01.2013 | SK | 16.01.2013 | SM | 16.01.2013 | TR | 16.01.2013 | BG | 16.04.2013 | NO | 16.04.2013 | GR | 17.04.2013 | IS | 16.05.2013 | PT | 16.05.2013 | IE | 10.09.2013 | CH | 30.09.2013 | LI | 30.09.2013 | [2015/34] |
Précédent [2015/32] | CY | 16.01.2013 | |
CZ | 16.01.2013 | ||
DK | 16.01.2013 | ||
EE | 16.01.2013 | ||
FI | 16.01.2013 | ||
HR | 16.01.2013 | ||
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
MC | 16.01.2013 | ||
MK | 16.01.2013 | ||
MT | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
RO | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
SK | 16.01.2013 | ||
SM | 16.01.2013 | ||
TR | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
PT | 16.05.2013 | ||
IE | 10.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
Précédent [2015/24] | CY | 16.01.2013 | |
CZ | 16.01.2013 | ||
DK | 16.01.2013 | ||
EE | 16.01.2013 | ||
FI | 16.01.2013 | ||
HR | 16.01.2013 | ||
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
MC | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
RO | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
SK | 16.01.2013 | ||
SM | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
PT | 16.05.2013 | ||
IE | 10.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
Précédent [2014/34] | CY | 16.01.2013 | |
CZ | 16.01.2013 | ||
DK | 16.01.2013 | ||
EE | 16.01.2013 | ||
FI | 16.01.2013 | ||
HR | 16.01.2013 | ||
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
MC | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
RO | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
SK | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
PT | 16.05.2013 | ||
IE | 10.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
Précédent [2014/33] | CY | 16.01.2013 | |
CZ | 16.01.2013 | ||
DK | 16.01.2013 | ||
EE | 16.01.2013 | ||
FI | 16.01.2013 | ||
HR | 16.01.2013 | ||
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
MC | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
RO | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
SK | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
PT | 16.05.2013 | ||
IE | 10.09.2013 | ||
Précédent [2014/20] | CY | 16.01.2013 | |
CZ | 16.01.2013 | ||
DK | 16.01.2013 | ||
EE | 16.01.2013 | ||
FI | 16.01.2013 | ||
HR | 16.01.2013 | ||
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
MC | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
RO | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
SK | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
PT | 16.05.2013 | ||
Précédent [2013/52] | CY | 16.01.2013 | |
CZ | 16.01.2013 | ||
DK | 16.01.2013 | ||
EE | 16.01.2013 | ||
FI | 16.01.2013 | ||
HR | 16.01.2013 | ||
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
RO | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
SK | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
PT | 16.05.2013 | ||
Précédent [2013/49] | CZ | 16.01.2013 | |
DK | 16.01.2013 | ||
EE | 16.01.2013 | ||
FI | 16.01.2013 | ||
HR | 16.01.2013 | ||
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
RO | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
SK | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
PT | 16.05.2013 | ||
Précédent [2013/48] | DK | 16.01.2013 | |
EE | 16.01.2013 | ||
FI | 16.01.2013 | ||
HR | 16.01.2013 | ||
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
PT | 16.05.2013 | ||
Précédent [2013/41] | FI | 16.01.2013 | |
HR | 16.01.2013 | ||
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
PT | 16.05.2013 | ||
Précédent [2013/40] | FI | 16.01.2013 | |
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
PT | 16.05.2013 | ||
Précédent [2013/38] | FI | 16.01.2013 | |
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
Précédent [2013/37] | FI | 16.01.2013 | |
LT | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
Précédent [2013/36] | LT | 16.01.2013 | |
PL | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
Précédent [2013/34] | LT | 16.01.2013 | |
SE | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
Précédent [2013/33] | LT | 16.01.2013 | |
NO | 16.04.2013 | Cité dans | Recherche internationale | [A]JP2003145223 (KOORITSU KK; HAYASHI KOGYO KK) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]DE102005007997 (TOWER AUTOMOTIVE HYDROFORMING [DE]) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]JPH11173324 (MURAKAMI YUKIYOSHI) [A] 1-11 * the whole document * |