EP2337819 - ENROBE A MODULE ELEVE A BASE MATERIAUX DE RECYCLAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.08.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.08.2014 | Demande réputée retirée | publié le 01.10.2014 [2014/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TOTAL MARKETING SERVICES 24, Cours Michelet 92800 Puteaux / FR | [2013/36] |
Précédent [2011/26] | Pour tous les Etats désignés Total Raffinage Marketing 24 Cours Michelet 92800 Puteaux / FR | Inventeur(s) | 01 /
GAUHTIER, Gilles 15, passage d' Arcole 92500 RUEIL MALMAISON / FR | 02 /
MONTPEYROUX, Alain 5 Square le verger F-42800 Saint Martin La Plaine / FR | [2011/36] |
Précédent [2011/26] | 01 /
GAUHTIER, Gilles 19 bis rue Bertrange Imeldange F-69390 Vourles / FR | ||
02 /
MONTPEYROUX, Alain 5 Square le verger F-42800 Saint Martin La Plaine / FR | Mandataire(s) | Hirsch & Associés 154 Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2011/26] | Hirsch & Associés 58, avenue Marceau 75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 09744740.3 | 12.10.2009 | [2011/26] | WO2009IB07110 | Numéro de priorité, date | FR20080005672 | 14.10.2008 Format original publié: FR 0805672 | [2011/26] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010043945 | Date: | 22.04.2010 | Langue: | FR | [2010/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2337819 | Date: | 29.06.2011 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 22.04.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.04.2010 | Classification | IPC: | C08L95/00, B09B3/00, E01C7/18, E01C7/26 | [2011/26] | CPC: |
C08L95/00 (EP);
E01C19/1036 (EP);
E01C23/065 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/26] | Titre | Allemand: | HOCHMODULIGE BITUMENMISCHUNG AUF BASIS VON REZYKLIERTEN MATERIALIEN | [2011/26] | Anglais: | HIGH-MODULUS BITUMINOUS MIX BASED ON RECYCLED MATERIALS | [2011/26] | Français: | ENROBE A MODULE ELEVE A BASE MATERIAUX DE RECYCLAGE | [2011/26] | Entrée dans la phase régionale | 16.05.2011 | Taxe nationale de base payée | 16.05.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.05.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 16.05.2011 | Requête en examen déposée [2011/26] | 05.12.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.04.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/40] | 23.05.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2013 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [DXY]EP0959105 (TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION [FR] TOTALFINAELF FRANCE [FR]) [DX] 1-12 * paragraph [0026]; claims 1-15 * * the whole document * [Y] 1-12; | [XY] - VINCENT MATHIAS, "Recyclage des fraisats d'enrobés dans les Bétons hydrauliques routiers", (2005), pages 1 - 221, URL: http://ofrir.lcpc.fr/article_produit/12/3/831/produit_joined_file/ERLPC_These%20Mathias.pdf, (20090626), XP002534170 [X] 1-12 * Laboratoire Central des Ponts et Chaussées; pages 44,45; figures 5.4,5.4,5.5 * * the whole document * [Y] 1-12 |