EP2353014 - TEST DE CRIBLAGE POUR L'IDENTIFICATION D'INSECTICIDES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2011/32] | TEST DE CRIBLAGE EA POUR INSECTICIDES | ||
[2015/45] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 05.08.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.08.2016 | Demande réputée retirée | publié le 07.09.2016 [2016/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen am Rhein / DE | [N/P] |
Précédent [2011/32] | Pour tous les Etats désignés BASF SE 67056 Ludwigshafen / DE | Inventeur(s) | 01 /
BERNASCONI, Paul 102 Windhover Drive Chapel Hill North Carolina 27514 / US | 02 /
DORSCH, John 5154 Stone Station Drive Raleigh North Carolina 27616 / US | 03 /
STAM, Lynn 2409 Pleasant Union Church Rd. Raleigh North Carolina 27614 / US | 04 /
ZITKO, Scott 1618 Foreman Street Hillsborough North Carolina 27278 / US | 05 /
RANKL, Nancy, B. 111 Bardsey Ct. Cary North Carolina 27513 / US | 06 /
GRISWOLD, Mike 206 Fairview Rd. Cary North Carolina 27511-3406 / US | 07 /
BRAUN, Franz-Josef 3602 Long Ridge Road Durham North Carolina 27703 / US | 08 /
LU, Gang 4712 Alderbrook Lane Durham North Carolina 27713 / US | 09 /
KIRKTON, Robert, D. 402 Mannington Drive Morrisville North Carolina 27560 / US | 10 /
WEDEL, Barbara 212 Hemmingwood Drive Durham North Carolina 27713 / US | 11 /
DICKHAUT, Joachim Kleine Löbingsgasse 4/3 69121 Heidelberg / DE | 12 /
GROSS, Steffen Marienstrasse 24 67063 Ludwigshafen / DE | 13 /
MALONE, Fae 104 Culcross Ct. Cary, NY 27513 / US | 14 /
ZINK, Jennifer 708 E. Chatham St. Apex, NC 27502 / US | 15 /
HOFHINE, Angela 111 E. Edgewood Dr. Durham, NC 27704 / US | 16 /
KANDASAMY, Ramani 303 Tramore Drive Chapel Hill, NC 27415 / US | 17 /
GURGANUS, Thomas, M. 5627 Falkirk Drive Durham, NC 27712 / US | 18 /
LONDON, Damian 3521 Buck run Trail Wake Forest, NC 27587 / US | 19 /
HOUTZ, Daniel 5814 Catskill Court Durham, NC 27713 / US | [N/P] |
Précédent [2011/32] | 01 /
BERNASCONI, Paul 102 Windhover Drive Chapel Hill North Carolina 27514 / US | ||
02 /
DORSCH, John 5154 Stone Station Drive Raleigh North Carolina 27616 / US | |||
03 /
STAM, Lynn 2409 Pleasant Union Church Rd. Raleigh North Carolina 27614 / US | |||
04 /
ZITKO, Scott 1618 Foreman Street Hillsborough North Carolina 27278 / US | |||
05 /
RANKL, Nancy, B. 111 Bardsey Ct. Cary North Carolina 27513 / US | |||
06 /
GRISWOLD, Mike 206 Fairview Rd. Cary North Carolina 27511-3406 / US | |||
07 /
BRAUN, Franz-Josef 3602 Long Ridge Road Durham North Carolina 27703 / US | |||
08 /
LU, Gang 4712 Alderbrook Lane Durham North Carolina 27713 / US | |||
09 /
KIRKTON, Robert, D. 402 Mannington Drive Morrisville North Carolina 27560 / US | |||
10 /
WEDEL, Barbara 212 Hemmingwood Drive Durham North Carolina 27713 / US | |||
11 /
DICKHAUT, Joachim Kleine Löbingsgasse 4/3 69121 Heidelberg / DE | |||
12 /
GROSS, Steffen Marienstrasse 24 67063 Ludwigshafen / DE | |||
13 /
MALONE, Fae 104 Culcross Ct. Cary, NY 27513 / US | |||
14 /
ZINK, Jennifer 708 E. Chatham St. Apex, NC 27502 / US | |||
15 /
HOFHINE, Angela 111 E. Edgewood Dr. Durham, NC 27704 / US | |||
16 /
KANDASAMY, Ramani 303 Tramore Drive Chapel Hill, NC 27415 / US | |||
17 /
GURGANUS, Thomas, M. 5627 Falkirk Drive Durham, NC 27712 / US | |||
18 /
LONDON, Damian 3521 Buck run Trail Wake Forest, NC 27587 / US | |||
19 /
HOUTZ, Daniel 5814 Catskill Court Durham, NC 27713 / US | |||
20 /
LONDON, Damian O'Brecht 3521 Buck run Trail Wake Forest, NC 27587 / US | Mandataire(s) | BASF IP Association BASF SE G-FLP-C006 67056 Ludwigshafen / DE | [N/P] |
Précédent [2011/32] | Fitzner, Uwe Dres. Fitzner & Münch Rechts- und Patentanwälte Hauser Ring 10 D-40878 Ratingen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09749106.2 | 05.11.2009 | [2011/32] | WO2009EP64700 | Numéro de priorité, date | US20080111870P | 06.11.2008 Format original publié: US 111870 P | US20080139667P | 22.12.2008 Format original publié: US 139667 P | US20080139676P | 22.12.2008 Format original publié: US 139676 P | US20080139686P | 22.12.2008 Format original publié: US 139686 P | [2011/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2010052276 | Date: | 14.05.2010 | Langue: | EN | [2010/19] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2353014 | Date: | 10.08.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.05.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.07.2010 | Classification | IPC: | G01N33/68, A01N43/38, C07K14/435 | [2015/45] | CPC: |
A01N43/88 (EP,CN,US);
G01N33/6872 (EP,CN,US);
A01N43/38 (EP,CN,US);
A01N43/40 (EP,CN,US);
A01N43/42 (EP,CN,US);
A01N43/54 (EP,CN,US);
A01N43/78 (US);
A01N43/80 (EP,CN,US);
A01N47/44 (US);
A01N61/00 (EP,CN,US);
C07K14/43577 (EP,CN,US);
C07K14/43581 (US);
G01N33/5041 (US);
G01N2333/726 (US);
G01N2500/10 (EP,CN,US);
|
Précédent IPC [2011/32] | G01N33/68, C07K14/00, A01N53/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/32] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR IDENTIFIKATION VON INSEKTIZIDEN | [2015/45] | Anglais: | METHOD FOR IDENTIFYING AN INSECTICIDAL ACTIVE COMPOUND | [2015/49] | Français: | TEST DE CRIBLAGE POUR L'IDENTIFICATION D'INSECTICIDES | [2015/45] |
Précédent [2011/32] | SCREENING-TESTVERFAHREN FÜR INSEKTIZIDE | ||
Précédent [2011/32] | A SCREENING ASSAY FOR INSECTICIDES | ||
Précédent [2011/32] | TEST DE CRIBLAGE EA POUR INSECTICIDES | Entrée dans la phase régionale | 06.06.2011 | Taxe nationale de base payée | 06.06.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.06.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 06.06.2011 | Requête en examen déposée [2011/32] | 22.12.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.01.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.07.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.06.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.10.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.10.2015 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 07.10.2015 | 07.10.2015 | Date des procédures orales (annulées) | 11.11.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.03.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/36] | 25.04.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/36] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 23.01.2013 | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO2007056043 (FMC CORP [US], et al) [X] 1-6,15 * page 15, line 19 - page 16, line 18 * * page 31, line 6 - page 33, line 5 * * page 35, lines 9-27 * * figure 1 * * claims 7-9 *; | [X]WO9816185 (NPS PHARMA INC [US]) [X] 1-5,15 * claims 8-11; paragraph bridging pages 11 and 12 * * example 16 *; | [A] - WEI A ET AL, "K+ Current diversity is produced by extended gene family conserved in drosophila and mouse", SCIENCE, WASHINGTON D C, (19900504), vol. 248, no. 4955, ISSN 0036-8075, pages 599 - 603, XP002571446 [A] 1-6,15 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.2333511 | [DA] - TSUNODA S ET AL, "Genetic analysis of Drosophila neurons: Shal, Shaw, and Shab encode most embryonic potassium currents.", THE JOURNAL OF NEUROSCIENCE : THE OFFICIAL JOURNAL OF THE SOCIETY FOR NEUROSCIENCE MAR 1995, (199503), vol. 15, no. 3 Pt 1, ISSN 0270-6474, pages 1741 - 1754, XP002571447 [DA] 1-6,15 * abstract * | [DA] - KUNJILWAR K ET AL, "KChIP3 rescues the functional expression of Shal channel tetramerization mutants", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 20041224 AMERICAN SOCIETY FOR BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY INC. US, (20041224), vol. 279, no. 52, pages 54542 - 54551, XP002571448 [DA] 1-6,15 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1074/JBC.M409721200 |