EP2302639 - DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE TRAITEMENT NUMÉRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.02.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 17.03.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.12.2016 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 29.05.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 01.07.2020 [2020/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kabushiki Kaisha Toshiba 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | [2011/13] | Inventeur(s) | 01 /
YANAGISAWA, Masataka c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 02 /
SATO, Toshifumi c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | [2017/16] |
Précédent [2011/13] | 01 /
YANAGISAWA, Masataka c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | ||
02 /
SATO, Toshifumi c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2017/16] |
Précédent [2011/13] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastraße 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09758087.2 | 01.06.2009 | [2011/13] | WO2009JP02429 | Numéro de priorité, date | JP20080144554 | 02.06.2008 Format original publié: JP 2008144554 | [2011/13] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009147820 | Date: | 10.12.2009 | Langue: | JA | [2009/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2302639 | Date: | 30.03.2011 | Langue: | EN | [2011/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2302639 | Date: | 19.04.2017 | Langue: | EN | [2017/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 10.12.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.07.2015 | Classification | IPC: | G21C17/00, G21C17/10, G21C17/108, G06F11/34, G05B23/02 | [2015/35] | CPC: |
G21C17/108 (EP,US);
G05B23/0213 (EP,US);
G21D3/008 (EP,US);
G05B2219/21109 (EP,US);
Y02E30/00 (EP);
Y02E30/30 (EP,US)
|
Précédent IPC [2011/13] | G21C17/00, G21C17/10, G21C17/108, G06F11/34 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/16] |
Précédent [2011/13] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | ÜBERWACHUNGSEINRICHTUNG DES DIGITALPROZESSTYPS | [2011/13] | Anglais: | DIGITAL PROCESS TYPE MONITOR DEVICE | [2011/13] | Français: | DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE TRAITEMENT NUMÉRIQUE | [2011/13] | Entrée dans la phase régionale | 20.12.2010 | Traduction produite | 20.12.2010 | Taxe nationale de base payée | 20.12.2010 | Taxe de recherche payée | 20.12.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.12.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.12.2010 | Requête en examen déposée [2011/13] | 09.02.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.07.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.11.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.12.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.03.2017 | Taxe de délivrance payée | 09.03.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.03.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 13.07.2016 | Opposition(s) | 22.01.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.04.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 01.06.2009 | AT | 19.04.2017 | CY | 19.04.2017 | CZ | 19.04.2017 | DK | 19.04.2017 | EE | 19.04.2017 | HR | 19.04.2017 | IT | 19.04.2017 | LT | 19.04.2017 | LV | 19.04.2017 | MC | 19.04.2017 | MK | 19.04.2017 | NL | 19.04.2017 | PL | 19.04.2017 | PT | 19.04.2017 | RO | 19.04.2017 | SI | 19.04.2017 | SK | 19.04.2017 | TR | 19.04.2017 | IE | 01.06.2017 | LU | 01.06.2017 | MT | 01.06.2017 | BE | 30.06.2017 | BG | 19.07.2017 | GB | 19.07.2017 | NO | 19.07.2017 | GR | 20.07.2017 | IS | 19.08.2017 | DE | 03.01.2018 | [2020/27] |
Précédent [2020/15] | HU | 01.06.2009 | |
AT | 19.04.2017 | ||
CY | 19.04.2017 | ||
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
HR | 19.04.2017 | ||
IT | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
MC | 19.04.2017 | ||
MK | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SI | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
TR | 19.04.2017 | ||
IE | 01.06.2017 | ||
LU | 01.06.2017 | ||
MT | 01.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
GB | 19.07.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
DE | 03.01.2018 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 01.06.2009 | |
AT | 19.04.2017 | ||
CY | 19.04.2017 | ||
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
HR | 19.04.2017 | ||
IT | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
MC | 19.04.2017 | ||
MK | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SI | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
IE | 01.06.2017 | ||
LU | 01.06.2017 | ||
MT | 01.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
GB | 19.07.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
DE | 03.01.2018 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 01.06.2009 | |
AT | 19.04.2017 | ||
CY | 19.04.2017 | ||
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
HR | 19.04.2017 | ||
IT | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
MC | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SI | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
IE | 01.06.2017 | ||
LU | 01.06.2017 | ||
MT | 01.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
GB | 19.07.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
DE | 03.01.2018 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 01.06.2009 | |
AT | 19.04.2017 | ||
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
HR | 19.04.2017 | ||
IT | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
MC | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SI | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
IE | 01.06.2017 | ||
LU | 01.06.2017 | ||
MT | 01.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
GB | 19.07.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
DE | 03.01.2018 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 19.04.2017 | |
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
HR | 19.04.2017 | ||
IT | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
MC | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SI | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
IE | 01.06.2017 | ||
LU | 01.06.2017 | ||
MT | 01.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
GB | 19.07.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
DE | 03.01.2018 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 19.04.2017 | |
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
HR | 19.04.2017 | ||
IT | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
MC | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SI | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
IE | 01.06.2017 | ||
LU | 01.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
GB | 19.07.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
DE | 03.01.2018 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 19.04.2017 | |
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
HR | 19.04.2017 | ||
IT | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
MC | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SI | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
IE | 01.06.2017 | ||
LU | 01.06.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
GB | 19.07.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
DE | 03.01.2018 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 19.04.2017 | |
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
HR | 19.04.2017 | ||
IT | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
MC | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
LU | 01.06.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
GB | 19.07.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
DE | 03.01.2018 | ||
Précédent [2018/20] | AT | 19.04.2017 | |
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
HR | 19.04.2017 | ||
IT | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
MC | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
DE | 03.01.2018 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 19.04.2017 | |
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
HR | 19.04.2017 | ||
IT | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
MC | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 19.04.2017 | |
CZ | 19.04.2017 | ||
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
HR | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
MC | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
RO | 19.04.2017 | ||
SK | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2018/09] | AT | 19.04.2017 | |
DK | 19.04.2017 | ||
EE | 19.04.2017 | ||
HR | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2017/50] | AT | 19.04.2017 | |
HR | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
LV | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
PL | 19.04.2017 | ||
BG | 19.07.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 19.04.2017 | |
HR | 19.04.2017 | ||
LT | 19.04.2017 | ||
NL | 19.04.2017 | ||
NO | 19.07.2017 | ||
GR | 20.07.2017 | ||
IS | 19.08.2017 | ||
Précédent [2017/48] | NL | 19.04.2017 | Citations: | Recherche | [I]JP2007003399 (TOSHIBA CORP) [I] 1,5 * the whole document *; | [A]US7249010 (SUNDARARAJAN PRASANNA [US], et al) [A] 1,5 * column 1 - column 7, line 50; figures 1-3 * | [I] - YIN-TSUNG HWANG ET AL, "Hardware/Software Codesign for Embedded Signal Processing", CIRCUITS AND SYSTEMS, 1997. PROCEEDINGS OF THE 40TH MIDWEST SYMPOSIUM ON SACRAMENTO, CA, USA 3-6 AUG. 1997, NEW YORK, NY, USA,IEEE, US, (19970803), vol. 2, ISBN 978-0-7803-3694-0, pages 1013 - 1016, XP010272220 [I] 1,5 * page 1013 - page 1016 * | [I] - OUAISS I ET AL, "An integrated partitioning and synthesis system for dynamically reconfigurable multi-FPGA architectures", PARALLEL PROCESSING SYMPOSIUM, 1998. IPPS/SPDP 1998. PROCEEDINGS OF TH E FIRST MERGED INTERNATIONAL ... AND SYMPOSIUM ON PARALLEL AND DISTRIB UTED PROCESSING 1998 ORLANDO, FL, USA 30 MARCH-3 APRIL 1998, LOS ALAMITOS, CA, USA,IEEE COMPUT. SOC, US, (19980330), ISBN 978-0-8186-8404-3, pages 31 - 36, XP002355153 [I] 1,5 * page 31 - page 36 * | [I] - ARUN PATEL ET AL, "A Scalable FPGA-based Multiprocessor", 2006 14TH ANNUAL IEEE SYMPOSIUM ON FIELD-PROGRAMMABLE CUSTOM COMPUTING MACHINES, (20060401), doi:10.1109/FCCM.2006.17, ISBN 978-0-76-952661-4, pages 111 - 120, XP055202670 [I] 1,5 * page 111 - page 129 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/FCCM.2006.17 | Recherche internationale | [Y]JP2004354166 (TOSHIBA CORP); | [Y]JP2002222003 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD); | [Y]JP2003229760 (HITACHI HIGH TECH CORP); | [Y]JP2002006907 (OMRON TATEISI ELECTRONICS CO); | [Y]JP2001305187 (KONISHIROKU PHOTO IND); | [A]JP2007003399 (TOSHIBA CORP); | [A]JPH0944203 (HITACHI LTD) |