EP2351092 - DISPOSITIF PHOTOÉLECTRIQUE À JONCTIONS MULTIPLES ET SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2011/31] | DISPOSITIF PHOTOÉLECTRIQUE À JONCTION MULTIPLE ET SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION | ||
[2016/01] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.04.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.09.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 24.10.2018 [2018/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Université de Neuchâtel Faubourg du Lac 5a 2000 Neuchatel / CH | [2011/31] | Inventeur(s) | 01 /
DOMINE, Didier Rue du Général-Dufour 56 CH-2502 Bienne / CH | 02 /
CUONY, Peter Desor 3 CH-2000 Neuchâtel / CH | 03 /
BAILAT, Julien Au village 26 CH-2855 Glovelier / CH | [2011/36] |
Précédent [2011/31] | 01 /
DOMINE, Didier Route de Corban 10 CH-2825 Courchapoix / CH | ||
02 /
CUONY, Peter Desor 3 CH-2000 Neuchâtel / CH | |||
03 /
BAILAT, Julien Au village 26 CH-2855 Glovelier / CH | Mandataire(s) | Bovard SA Neuchâtel Rue des Noyers 11 2000 Neuchâtel / CH | [N/P] |
Précédent [2016/25] | GLN SA Avenue Edouard-Dubois 20 2000 Neuchâtel / CH | ||
Précédent [2011/31] | GLN Rue du Puits-Godet 8a 2000 Neuchâtel / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 09759709.0 | 18.11.2009 | [2011/31] | WO2009EP65369 | Numéro de priorité, date | EP20080169424 | 19.11.2008 Format original publié: EP 08169424 | [2011/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2010057907 | Date: | 27.05.2010 | Langue: | EN | [2010/21] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2351092 | Date: | 03.08.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.05.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2351092 | Date: | 22.06.2016 | Langue: | EN | [2016/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.07.2010 | Classification | IPC: | H01L31/0236, H01L31/078 | [2011/31] | CPC: |
H01L31/0236 (US);
H01L31/02366 (EP);
H01L31/0547 (EP,US);
H01L31/0687 (EP,US);
H01L31/1824 (EP,US);
H01L31/202 (EP,US);
Y02E10/52 (EP,US);
Y02E10/544 (EP,US);
Y02E10/545 (EP,US);
Y02P70/50 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2016/25] |
Précédent [2011/31] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FOTOELEKTRISCHE VORRICHTUNG MIT MULTI-SCHNITTSTELLEN UND IHR UMSETZUNGSVERFAHREN | [2016/04] | Anglais: | MULTIPLE-JUNCTION PHOTOELECTRIC DEVICE AND ITS PRODUCTION PROCESS | [2011/31] | Français: | DISPOSITIF PHOTOÉLECTRIQUE À JONCTIONS MULTIPLES ET SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION | [2016/01] |
Précédent [2011/31] | PHOTOELEKTRISCHE MEHRFACHSPERRSCHICHT-ANORDNUNG UND PROZESS ZU IHRER HERSTELLUNG | ||
Précédent [2011/31] | DISPOSITIF PHOTOÉLECTRIQUE À JONCTION MULTIPLE ET SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION | Entrée dans la phase régionale | 17.05.2011 | Taxe nationale de base payée | 17.05.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.05.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.05.2011 | Requête en examen déposée [2011/31] | 08.12.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.07.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.11.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.01.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.05.2016 | Taxe de délivrance payée | 11.05.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 11.05.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 07.07.2015 | Opposition(s) | 23.03.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.11.2009 | AT | 22.06.2016 | BE | 22.06.2016 | BG | 22.06.2016 | CY | 22.06.2016 | CZ | 22.06.2016 | DK | 22.06.2016 | EE | 22.06.2016 | ES | 22.06.2016 | FI | 22.06.2016 | HR | 22.06.2016 | IT | 22.06.2016 | LT | 22.06.2016 | LV | 22.06.2016 | MC | 22.06.2016 | MK | 22.06.2016 | NL | 22.06.2016 | PL | 22.06.2016 | RO | 22.06.2016 | SE | 22.06.2016 | SI | 22.06.2016 | SK | 22.06.2016 | SM | 22.06.2016 | TR | 22.06.2016 | NO | 22.09.2016 | GR | 23.09.2016 | IS | 22.10.2016 | PT | 24.10.2016 | GB | 18.11.2016 | IE | 18.11.2016 | MT | 18.11.2016 | CH | 30.11.2016 | FR | 30.11.2016 | LI | 30.11.2016 | LU | 30.11.2016 | [2018/43] |
Précédent [2018/38] | HU | 18.11.2009 | |
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
BG | 22.06.2016 | ||
CY | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
MK | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
TR | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
GB | 18.11.2016 | ||
IE | 18.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
FR | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 18.11.2009 | |
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
CY | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
MK | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
TR | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
GB | 18.11.2016 | ||
IE | 18.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
FR | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 18.11.2009 | |
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
CY | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
MK | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
GB | 18.11.2016 | ||
IE | 18.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
FR | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2017/51] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
GB | 18.11.2016 | ||
IE | 18.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
FR | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2017/50] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 18.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
FR | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2017/43] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2017/38] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
Précédent [2017/11] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
Précédent [2017/10] | BE | 22.06.2016 | |
CZ | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
Précédent [2017/09] | CZ | 22.06.2016 | |
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
Précédent [2016/52] | FI | 22.06.2016 | |
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NL | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
Précédent [2016/51] | FI | 22.06.2016 | |
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
Précédent [2016/49] | FI | 22.06.2016 | |
LT | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
Précédent [2016/46] | LT | 22.06.2016 | |
NO | 22.09.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [XD]US2002011263 (MURAMOTO MASAHIKO [JP], et al) [XD] 1-13 * abstract * * paragraph [0032] - paragraph [0034] * * paragraphs [0049] , [0063] * * paragraph [0100] * * paragraph [0109] - paragraph [0119] *; | [XD]US6825408 (NAGANO YASUE [JP], et al) [XD] 1-13 * abstract * * paragraphs [0026] , [0044] *; | [A]US2002134425 (YAMAMOTO HIROSHI [JP], et al) [A] 1,9 * abstract * * paragraph [0020] - paragraph [0026] *; | [A]US2002050289 (WADA KENJI [JP], et al) [A] 1,9 * abstract * * paragraph [0023] - paragraph [0039] *; | [A] - SANNOMIYA H ED - JAPAN SOCIETY OF APPLIED PHYSICS, "A-SIC/A-SI/A-SIGE MULTI-BANDGAP STACKED SOLAR CELLS WITH BANDGAP PROFILING", PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL PHOTOVOLTAIC SCIENCE AND ENGINEERING CONFERENCE. KYOTO, NOV. 26 - 30, 1990; [PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL PHOTOVOLTAIC SCIENCE AND ENGINEERING CONFERENCE], KYOTO, KYOTO UNIVERSITY, JP, (19901126), vol. CONF. 5, pages 387 - 390, XP000215068 [A] 1,9 * the whole document * |