EP2288594 - DÉRIVÉS D IMIDAZOLIDINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.05.2015 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.06.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 25.07.2018 [2018/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstraße 124 4070 Basel / CH | [2014/27] |
Précédent [2011/09] | Pour tous les Etats désignés F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124 4070 Basel / CH | Inventeur(s) | 01 /
DEHMLOW, Henrietta Albert-Richter-Strasse 2 79540 Loerrach / DE | 02 /
OBST SANDER, Ulrike Therwilerstrasse 41 CH-4153 Reinach BL / CH | 03 /
SCHULZ-GASCH, Tanja Baselweg 7 4417 Ziefen / CH | 04 /
WRIGHT, Matthew Pfeffingerstrasse 16 CH-4053 Basel / CH | [2011/19] |
Précédent [2011/09] | 01 /
DEHMLOW, Henrietta Albert-Richter-Strasse 2 79540 Loerrach / DE | ||
02 /
OBST SANDER, Ulrike Therwilerstrasse 41 CH-4153 Reinach BL / CH | |||
03 /
SCHULZ-GASCH, Tanja Aurorastrasse 32 CH-4410 Liestal / CH | |||
04 /
WRIGHT, Matthew Pfeffingerstrasse 16 CH-4053 Basel / CH | Mandataire(s) | Pomeranc, Didier F. Hoffmann-La Roche AG Patent Department Grenzacherstrasse 124 4070 Basel / CH | [2014/27] |
Précédent [2011/09] | Pomeranc, Didier F. Hoffmann-La Roche AG Patent Department Grenzacherstrasse 124 4070 Basel / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 09761672.6 | 08.06.2009 | [2011/09] | WO2009EP56986 | Numéro de priorité, date | EP20080158075 | 11.06.2008 Format original publié: EP 08158075 | [2011/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009150109 | Date: | 17.12.2009 | Langue: | EN | [2009/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2288594 | Date: | 02.03.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.12.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2288594 | Date: | 02.07.2014 | Langue: | EN | [2014/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.12.2009 | Classification | IPC: | C07D211/96, C07D233/38, C07D241/04, C07D241/08, C07D401/10, C07D413/12, A61K31/4166, A61K31/451, A61K31/495, A61P3/06 | [2011/09] | CPC: |
C07D233/38 (EP,US);
A61P1/04 (EP);
A61P1/16 (EP);
A61P1/18 (EP);
A61P17/00 (EP);
A61P17/06 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P27/02 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P3/00 (EP);
A61P3/06 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P31/04 (EP);
A61P31/18 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P9/10 (EP);
C07D211/96 (EP,US);
C07D241/04 (EP,US);
C07D241/08 (EP,US);
C07D401/10 (EP,US);
C07D413/12 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/09] | Titre | Allemand: | IMIDAZOLINDERIVATE | [2011/09] | Anglais: | IMIDAZOLIDINE DERIVATIVES | [2011/09] | Français: | DÉRIVÉS D IMIDAZOLIDINE | [2011/09] | Entrée dans la phase régionale | 11.01.2011 | Taxe nationale de base payée | 11.01.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.01.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.01.2011 | Requête en examen déposée [2011/09] | 18.02.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.07.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.11.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.02.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.05.2014 | Taxe de délivrance payée | 22.05.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.05.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.07.2012 | Opposition(s) | 07.04.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 08.06.2009 | AT | 02.07.2014 | BE | 02.07.2014 | CY | 02.07.2014 | CZ | 02.07.2014 | DK | 02.07.2014 | EE | 02.07.2014 | FI | 02.07.2014 | HR | 02.07.2014 | LT | 02.07.2014 | LV | 02.07.2014 | MC | 02.07.2014 | MK | 02.07.2014 | MT | 02.07.2014 | NL | 02.07.2014 | PL | 02.07.2014 | RO | 02.07.2014 | SE | 02.07.2014 | SI | 02.07.2014 | SK | 02.07.2014 | BG | 02.10.2014 | NO | 02.10.2014 | GR | 03.10.2014 | IS | 02.11.2014 | PT | 03.11.2014 | [2018/30] |
Précédent [2017/40] | HU | 08.06.2009 | |
AT | 02.07.2014 | ||
BE | 02.07.2014 | ||
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
EE | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
MC | 02.07.2014 | ||
MT | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
SI | 02.07.2014 | ||
SK | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 02.07.2014 | |
BE | 02.07.2014 | ||
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
EE | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
MC | 02.07.2014 | ||
MT | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
SI | 02.07.2014 | ||
SK | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Précédent [2016/32] | AT | 02.07.2014 | |
BE | 02.07.2014 | ||
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
EE | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
MC | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
SI | 02.07.2014 | ||
SK | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Précédent [2016/09] | AT | 02.07.2014 | |
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
EE | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
MC | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
SI | 02.07.2014 | ||
SK | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Précédent [2015/50] | AT | 02.07.2014 | |
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
EE | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
SI | 02.07.2014 | ||
SK | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Précédent [2015/23] | AT | 02.07.2014 | |
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
EE | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
SK | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Précédent [2015/22] | AT | 02.07.2014 | |
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Précédent [2015/12] | AT | 02.07.2014 | |
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Précédent [2015/11] | CY | 02.07.2014 | |
CZ | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Précédent [2015/10] | CZ | 02.07.2014 | |
FI | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
Précédent [2015/09] | FI | 02.07.2014 | |
LT | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
Précédent [2015/08] | LT | 02.07.2014 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2006040999 (ALI AMJAD [US], et al) [A] 1-30 * examples 376,377 * * claims 1,18-20 *; | [A]US2006074103 (CORTE JAMES R [US], et al) [A] 1* page 65 - page 66; table 1 *; | [A] - BENNETT D J ET AL, "An update on non-steroidal liver X receptor agonists and their potential use in the treatment of atherosclerosis", EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS, INFORMA HEALTHCARE, GB, (20060101), vol. 16, no. 12, ISSN 1354-3776, pages 1673 - 1699, XP002500308 [A] 1-30 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1517/13543776.16.12.1673 | [A] - BENNETT D J ET AL, "Design, structure activity relationships and X-ray co-crystallography of non-steroidal LXR agonists", CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY 200801 NL, (200801), vol. 15, no. 2, ISSN 0929-8673, pages 195 - 209, XP002540630 [A] 1-30 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.2174/092986708783330584 |