EP2347197 - STRUCTURE TUBULAIRE D'ASPIRATION-ÉTRANGLEMENT, ÉVAPORATEUR UTILISANT CETTE STRUCTURE ET APPAREIL RÉFRIGÉRANT MÉNAGER MUNI DE LA STRUCTURE TUBULAIRE D'ASPIRATION-ÉTRANGLEMENT OU D'UN ÉVAPORATEUR UTILISANT CETTE STRUCTURE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.11.2019 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.12.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.07.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 28.07.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Strasse 34 81739 München / DE | [2015/13] |
Précédent [2011/30] | Pour tous les Etats désignés BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Strasse 34 81739 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
GRITTNER, Gunter Leipheimer Str. 35 89233 Neu-Ulm / DE | 02 /
LAPCHENKO, Tetyana Schmittenbergstr. 10 89522 Heidenheim / DE | 03 /
MOCH, Holger Wendelsteinweg 14 89537 Giengen / DE | 04 /
PFLOMM, Berthold Neunkirchenweg 56 89077 Ulm / DE | 05 /
WOLDENBERG, Walter Fuchssteige 5 89428 Syrgenstein / DE | [2011/39] |
Précédent [2011/30] | 01 /
GRITTNER, Gunter Leipheimer Str. 35 89233 Neu-Ulm / DE | ||
02 /
LAPCHENKO, Tetyana Heidenheimer Str. 43 89520 Heidenheim / DE | |||
03 /
MOCH, Holger Wendelsteinweg 14 89537 Giengen / DE | |||
04 /
PFLOMM, Berthold Neunkirchenweg 56 89077 Ulm / DE | |||
05 /
WOLDENBERG, Walter Fuchssteige 5 89428 Syrgenstein / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09763891.0 | 06.11.2009 | [2011/30] | WO2009EP64772 | Numéro de priorité, date | DE20081043653 | 11.11.2008 Format original publié: DE102008043653 | [2011/30] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010054993 | Date: | 20.05.2010 | Langue: | DE | [2010/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2347197 | Date: | 27.07.2011 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 20.05.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2347197 | Date: | 09.01.2019 | Langue: | DE | [2019/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.05.2010 | Classification | IPC: | F25B41/06, F28F19/04 | [2011/30] | CPC: |
F28D7/0008 (EP,US);
F25B41/37 (EP,US);
F28F19/04 (EP);
F25B2400/052 (EP);
F25B39/024 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2019/02] |
Précédent [2011/30] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SAUG-DROSSELROHRAUFBAU, EINEN DIESEN VERWENDENDER VERDAMPFER UND EIN HAUSHALTSKÄLTEGERÄT MIT DEM SAUG-DROSSELROHRAUFBAU BZW. MIT EINEM DIESEN VERWENDENDEN VERDAMPFER | [2011/30] | Anglais: | SUCTION TUBE CONSTRUCTION, AN EVAPORATOR USING SUCH A SUCTION TUBE CONSTRUCTION AND A DOMESTIC REFRIGERATING DEVICE WITH THE SUCTION TUBE CONSTRUCTION OR WITH AN EVAPORATOR USING THE LATTER. | [2011/30] | Français: | STRUCTURE TUBULAIRE D'ASPIRATION-ÉTRANGLEMENT, ÉVAPORATEUR UTILISANT CETTE STRUCTURE ET APPAREIL RÉFRIGÉRANT MÉNAGER MUNI DE LA STRUCTURE TUBULAIRE D'ASPIRATION-ÉTRANGLEMENT OU D'UN ÉVAPORATEUR UTILISANT CETTE STRUCTURE | [2011/30] | Entrée dans la phase régionale | 14.06.2011 | Taxe nationale de base payée | 14.06.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.06.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.08.2010 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 14.06.2011 | Requête en examen déposée [2011/30] | 06.12.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.07.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.12.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.05.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 09.05.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.07.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.11.2018 | Taxe de délivrance payée | 09.11.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.11.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 26.07.2017 | Opposition(s) | 10.10.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 30.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 30.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.11.2009 | CY | 09.01.2019 | CZ | 09.01.2019 | DK | 09.01.2019 | EE | 09.01.2019 | ES | 09.01.2019 | FI | 09.01.2019 | HR | 09.01.2019 | LT | 09.01.2019 | LV | 09.01.2019 | MC | 09.01.2019 | MK | 09.01.2019 | MT | 09.01.2019 | NL | 09.01.2019 | RO | 09.01.2019 | SE | 09.01.2019 | SI | 09.01.2019 | SK | 09.01.2019 | SM | 09.01.2019 | BG | 09.04.2019 | NO | 09.04.2019 | GR | 10.04.2019 | IS | 09.05.2019 | PT | 09.05.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 06.11.2009 | |
CY | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
MT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 06.11.2009 | |
CY | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2021/26] | CY | 09.01.2019 | |
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2020/36] | CZ | 09.01.2019 | |
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2020/13] | CZ | 09.01.2019 | |
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/52] | CZ | 09.01.2019 | |
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/49] | CZ | 09.01.2019 | |
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/48] | DK | 09.01.2019 | |
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/39] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/38] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/37] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/35] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/34] | FI | 09.01.2019 | |
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/33] | FI | 09.01.2019 | |
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/30] | NL | 09.01.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [XYI]DE1250845 (WIELAND-WERKE AG) [X] 1-4 * the whole document * [Y] 6 [I] 5,7-10; | [A]DE973828 (GEN MOTORS CORP) [A] 1* the whole document *; | [I]DE1904245 (VER DEUTSCHE METALLWERKE AG) [I] 1-5,7-10 * the whole document *; | [A]US4147037 (GELBARD ROBERT B, et al) [A] 1 * the whole document *; | [Y]JPH10132396 (HOSHIZAKI ELECTRIC CO LTD) [Y] 6 * abstract *; | [A]GB2418478 (TI GROUP AUTOMOTIVE SYS LTD [GB]) [A] 1-10 * the whole document *; | [X]JP2008267757 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [X] 1-10 * the whole document * | par le demandeur | DE1250845 | JP2008267757 |