EP2291953 - PROCÉDÉ, APPAREIL ET PROGRAMME INFORMATIQUE POUR UNE GESTION D'INFORMATIONS RÉPARTIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 31.03.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 31.03.2017 | Demande réputée retirée | publié le 03.05.2017 [2017/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nokia Technologies Oy Karaportti 3 02610 Espoo / FI | [2015/32] |
Précédent [2014/24] | Pour tous les Etats désignés Nokia Corporation Karakaari 7 02610 Espoo / FI | ||
Précédent [2011/10] | Pour tous les Etats désignés Nokia Corporation Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | Inventeur(s) | 01 /
BOLDYREV, Sergey Maustetehtaankatu 5B31 FIN-00990 Helsinki / FI | 02 /
BROWN, Ronald Venemestarintie 8 C 11 FIN-00980 Helsinki / FI | 03 /
PALIN, Arto Rantatie 39 FIN-37830 Viiala / FI | 04 /
TUUPOLA, Juha-Matti Mallastehtaankatu 9 FIN-33270 Tampere / FI | 05 /
LAPPETELAINEN, Antti Lukupuronrinne 1 M FIN-02200 Espoo / FI | [2011/10] | Mandataire(s) | Nokia EPO representatives Nokia Technologies Oy Karakaari 7 02610 Espoo / FI | [N/P] |
Précédent [2011/10] | Tognetty, Virpi Maria Nokia Corporation Intellectual Property Department PO Box 407 00045 Nokia Group / FI | Numéro de la demande, date de dépôt | 09769622.3 | 16.06.2009 | [2011/10] | WO2009IB05955 | Numéro de priorité, date | US20080144726 | 24.06.2008 Format original publié: US 144726 | [2011/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009156809 | Date: | 30.12.2009 | Langue: | EN | [2009/53] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2291953 | Date: | 09.03.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.12.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 30.12.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.04.2016 | Classification | IPC: | G06F17/30, H04L12/24, H04L29/06 | [2016/17] | CPC: |
H04L67/1097 (EP,US);
H04L67/63 (EP,US)
|
Précédent IPC [2011/10] | H04L12/56, G06F17/30, H04L12/24 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/10] | Titre | Allemand: | VERFAHREN, VORRICHTUNG UND COMPUTERPROGRAMMPRODUKT FÜR VERTEILTE INFORMATIONSVERWALTUNG | [2011/10] | Anglais: | METHOD, APPARATUS AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR DISTRIBUTED INFORMATION MANAGEMENT | [2011/10] | Français: | PROCÉDÉ, APPAREIL ET PROGRAMME INFORMATIQUE POUR UNE GESTION D'INFORMATIONS RÉPARTIE | [2011/10] | Entrée dans la phase régionale | 10.11.2010 | Taxe nationale de base payée | 10.11.2010 | Taxe de recherche payée | 10.11.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.11.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 10.11.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.11.2010 | Requête en examen déposée [2011/10] | 01.11.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/18] | 07.12.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US2005083848 (SHAO HUAI-RONG [US], et al) [I] 1-15* paragraphs [0012] - [0016] - [0018] , [0020] - [0033] - [0045] - [0056] *; | [X]US2008144527 (MARCONDES CESAR A C [US], et al) [X] 1-15 * paragraphs [0021] - [0023] - [0034] - [0039] * | Recherche internationale | [A]US2004053645 (BRIGNONE CYRIL [FR], et al); | [A]US2005083848 (SHAO HUAI-RONG [US], et al); | [A]US7353294 (NUCCI ANTONIO [US], et al); | [AP]WO2008145808 (NOKIA CORP [FI], et al); | [AP]WO2009013385 (NOKIA CORP [FI], et al) |