EP2313828 - PROCÉDÉ ET SYSTÈME POUR L'EXÉCUTION D'APPLICATIONS CONJOINTEMENT AVEC UN SYSTÈME RAID DISTRIBUÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 12.04.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.04.2019 | Retrait de la demande | publié le 15.05.2019 [2019/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pivot3, Inc. 6605 Cypresswood Drive Spring, TX 77379 / US | [N/P] |
Précédent [2011/17] | Pour tous les Etats désignés Pivot3 6605 Cypresswood Drive Spring, TX 77379 / US | Inventeur(s) | 01 /
GALLOWAY, William, C. 7 Riata Drive Magnolia TX 77354 / US | 02 /
CALLISON, Ryan, A. 32010 Pattys Landing Magnolia TX 77354 / US | [2011/17] | Mandataire(s) | Betten & Resch Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 10 02 51 80076 München / DE | [N/P] |
Précédent [2011/17] | Ewert, Jörg Wilhelm Manitz, Finsterwald & Partner GbR Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09774129.2 | 25.06.2009 | [2011/17] | WO2009US48570 | Numéro de priorité, date | US20080133534 | 30.06.2008 Format original publié: US 133534 | [2011/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010002678 | Date: | 07.01.2010 | Langue: | EN | [2010/01] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2313828 | Date: | 27.04.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.01.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 07.01.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.06.2016 | Classification | IPC: | G06F3/06, // G06F11/00 | [2016/30] | CPC: |
G06F3/0689 (EP,KR,US);
G06F3/0604 (EP,KR,US);
G06F11/1084 (EP,US);
G06F11/1484 (EP,US);
G06F11/203 (EP,US);
G06F11/2035 (EP,US);
G06F13/14 (KR);
G06F15/16 (KR);
G06F15/161 (KR);
G06F3/0664 (EP,KR,US);
G06F9/06 (KR);
G06F9/44 (KR);
G06F2211/1028 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2011/17] | G06F11/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/17] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR AUSFÜHRUNG VON ANWENDUNGEN IN VERBINDUNG MIT VERTEILTEM RAID | [2011/17] | Anglais: | METHOD AND SYSTEM FOR EXECUTION OF APPLICATIONS IN CONJUNCTION WITH DISTRIBUTED RAID | [2011/17] | Français: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME POUR L'EXÉCUTION D'APPLICATIONS CONJOINTEMENT AVEC UN SYSTÈME RAID DISTRIBUÉ | [2011/17] | Entrée dans la phase régionale | 28.01.2011 | Taxe nationale de base payée | 28.01.2011 | Taxe de recherche payée | 28.01.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.01.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.01.2011 | Requête en examen déposée [2011/17] | 23.01.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.04.2019 | Demande retirée par le demandeur [2019/20] | 08.04.2019 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 08.05.2019 | 08.05.2019 | Date des procédures orales (annulées) | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.06.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 30.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 02.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]WO2006045845 (HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT CO [US], et al) [I] 1-15 * abstract * * page 16, line 29 - page 18, line 14 * * page 27, line 6 - page 28, line 7 ** figure 1 * | Recherche internationale | [X]US7096316 (KARR RONALD S [US], et al) |