EP2374332 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ PERMETTANT DE COPIER LES RÉGLAGES D UN DISPOSITIF ET DE LES TRANSMETTRE À UN AUTRE, EN PARTICULIER LES RÉGLAGES DES APPAREILS D ÉCLAIRAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.12.2021 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.01.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 15.09.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Signify Holding B.V. High Tech Campus 48 5656 AE Eindhoven / NL | [2019/11] |
Précédent [2018/50] | Pour tous les Etats désignés Philips Lighting Holding B.V. High Tech Campus 48 5656 AE Eindhoven / NL | ||
Précédent [2016/34] | Pour tous les Etats désignés Philips Lighting Holding B.V. High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven / NL | ||
Précédent [2013/39] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | ||
Précédent [2011/41] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
DADLANI MAHTANI, Pavankumar, M. c/o High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
VAN HERK, Robert c/o High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven / NL | [2021/07] |
Précédent [2011/41] | 01 /
DADLANI MAHTANI, Pavankumar, M. c/o High Tech Campus 44 5656 AE Eindhoven / NL | ||
02 /
VAN HERK, Robert c/o High Tech Campus 44 5656 AE Eindhoven / NL | Mandataire(s) | van Eeuwijk, Alexander Henricus Waltherus, et al Signify Netherlands B.V. Intellectual Property High Tech Campus 7 5656 AE Eindhoven / NL | [2021/07] |
Précédent [2011/41] | Van Eeuwijk, Alexander Henricus Waltherus Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 09775292.7 | 27.11.2009 | [2021/07] | WO2009IB55375 | Numéro de priorité, date | EP20080170901 | 08.12.2008 Format original publié: EP 08170901 | [2011/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010067246 | Date: | 17.06.2010 | Langue: | EN | [2010/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2374332 | Date: | 12.10.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.06.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2374332 | Date: | 17.02.2021 | Langue: | EN | [2021/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.06.2010 | Classification | IPC: | H05B47/155, H05B47/19 | [2020/35] | CPC: |
H05B47/155 (EP,KR,US);
H05B47/19 (EP,KR,US);
G08C17/02 (KR);
H05B47/199 (EP);
Y02B20/40 (EP)
|
Précédent IPC [2011/41] | H05B37/02 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2021/07] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUM KOPIEREN VON EINSTELLUNGEN EINER EINRICHTUNG IN EINE ANDERE EINRICHTUNG INSBESONDERE ZUM KOPIEREN VON EINSTELLUNGEN ZWISCHEN LAMPEN | [2011/41] | Anglais: | A SYSTEM AND METHOD FOR COPYING SETTINGS OF A DEVICE TO ANOTHER DEVICE, PARTICULARLY FOR COPYING SETTINGS BETWEEN LAMPS | [2011/41] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ PERMETTANT DE COPIER LES RÉGLAGES D UN DISPOSITIF ET DE LES TRANSMETTRE À UN AUTRE, EN PARTICULIER LES RÉGLAGES DES APPAREILS D ÉCLAIRAGE | [2011/41] | Entrée dans la phase régionale | 08.07.2011 | Taxe nationale de base payée | 08.07.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.07.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.05.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.07.2011 | Requête en examen déposée [2011/41] | 15.03.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.07.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.01.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 19.03.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.09.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.01.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.02.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.06.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.09.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.01.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 11.01.2021 | Taxe de délivrance payée | 11.01.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 15.03.2012 | Opposition(s) | 18.11.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 30.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 30.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 02.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 30.11.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 27.11.2009 | AT | 17.02.2021 | CY | 17.02.2021 | CZ | 17.02.2021 | DK | 17.02.2021 | EE | 17.02.2021 | ES | 17.02.2021 | FI | 17.02.2021 | HR | 17.02.2021 | LT | 17.02.2021 | LV | 17.02.2021 | MC | 17.02.2021 | MK | 17.02.2021 | MT | 17.02.2021 | NL | 17.02.2021 | PL | 17.02.2021 | RO | 17.02.2021 | SI | 17.02.2021 | SK | 17.02.2021 | SM | 17.02.2021 | TR | 17.02.2021 | BG | 17.05.2021 | NO | 17.05.2021 | GR | 18.05.2021 | IS | 17.06.2021 | PT | 17.06.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 27.11.2009 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
MK | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
TR | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 27.11.2009 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
MK | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 27.11.2009 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2023/24] | AT | 17.02.2021 | |
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2022/33] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2022/13] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/51] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 17.02.2021 | |
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/42] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/39] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/38] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/37] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/36] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/35] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/33] | FI | 17.02.2021 | |
LT | 17.02.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2004057927 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [XAI]WO2006095316 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [X] 1-2,7,10-15 * abstract * * page 7, line 5 - page 10, line 14 * * page 10, line 15 - line 26 * [A] 3 [I] 4-6,8-9; | [A]US2006250980 (PEREIRA LUIS R [US], et al) [A] 1-15* the whole document *; | [A]WO2007102097 (PHILIPS INTELLECTUAL PROPERTY [DE], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [XI]WO2008001267 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [X] 1-2,4-15 * abstract * * page 2, line 18 - page 3, line 9 * * page 4, line 17 - page 6, line 8 * * page 10, line 1 - page 13, line 19 * [I] 3 | par le demandeur | US6528954 |