EP2344938 - DISPOSITIF DE DÉVIATION DE JET [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.08.2014 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.06.2016 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): GR | publié le 13.07.2016 [2016/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Biosurfit, S.A. Centro Empresarial de Aveiro 3811-501 Aveiro / PT | [2011/29] | Inventeur(s) | 01 /
GARCIA DA FONSECA, João Quinta da Nascente Casais de Baixo 2050-360 Azambuja / PT | 02 /
ESTEVES, Nuno Alexandre Reis Rua Padre Cruz 38 R/C E 2610-133 Amadora / PT | 03 /
BURGER, Robert Pfarrgutstrasse 3 77978 Schuttertal / DE | [2013/39] |
Précédent [2013/20] | 01 /
GARCIA DA FONSECA, João Quinta da Nascente Casais de Baixo P-2050-360 Azambuja / PT | ||
02 /
ESTEVES, Nuno Alexandre Reis Rua Padre Cruz 38 R/C E P-2610-133 Amadora / PT | |||
03 /
BURGER, Robert Pfarrgutstrasse 3 77978 Schuttertal / DE | |||
Précédent [2011/29] | 01 /
GARCIA DA FONSECA, João Quinta da Nascente Casais de Baixo P-2050-360 Azambuja / PT | ||
02 /
ESTEVES REIS, Nuno Alexandre Rua Padre Cruz 38 R/C E P-2610-133 Amadora / PT | |||
03 /
BURGER, Robert Pfarrgutstrasse 3 77978 Schuttertal / DE | Mandataire(s) | Korenberg, Alexander Tal, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Précédent [2013/40] | Korenberg, Alexander Tal, et al Kilburn & Strode LLP Electronics 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | ||
Précédent [2011/29] | Korenberg, Alexander Tal, et al Kilburn & Strode LLP Electronics 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 09775371.9 | 20.10.2009 | [2011/29] | WO2009PT00055 | Numéro de priorité, date | GB20080019508 | 23.10.2008 Format original publié: GB 0819508 | [2011/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010047609 | Date: | 29.04.2010 | Langue: | EN | [2010/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2344938 | Date: | 20.07.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.04.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2344938 | Date: | 02.10.2013 | Langue: | EN | [2013/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.04.2010 | Classification | IPC: | G01N33/49, G05D7/06 | [2013/18] | CPC: |
G05D7/0694 (EP,US);
F15C1/04 (GB);
B01D17/0217 (US);
B01D21/262 (US);
B01L3/00 (US);
F15C1/08 (GB);
F15D1/06 (GB);
F15D1/08 (GB);
G01N33/491 (EP,US);
G05D7/0629 (GB);
Y10T137/0318 (EP,US);
Y10T137/8593 (EP,US);
|
Précédent IPC [2011/29] | G05D7/06, B01L3/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2013/39] |
Précédent [2011/29] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | JET-ABLENKEINRICHTUNG | [2011/29] | Anglais: | JET DEFLECTION DEVICE | [2011/29] | Français: | DISPOSITIF DE DÉVIATION DE JET | [2011/29] | Entrée dans la phase régionale | 11.05.2011 | Taxe nationale de base payée | 11.05.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.05.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.05.2011 | Requête en examen déposée [2011/29] | 12.12.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.04.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.08.2013 | Taxe de délivrance payée | 07.08.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 15.04.2013 | Opposition(s) | 03.07.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 20.10.2009 | AT | 02.10.2013 | BE | 02.10.2013 | BG | 02.10.2013 | CY | 02.10.2013 | CZ | 02.10.2013 | DK | 02.10.2013 | EE | 02.10.2013 | ES | 02.10.2013 | FI | 02.10.2013 | HR | 02.10.2013 | IT | 02.10.2013 | LT | 02.10.2013 | LV | 02.10.2013 | MC | 02.10.2013 | MK | 02.10.2013 | MT | 02.10.2013 | NL | 02.10.2013 | PL | 02.10.2013 | RO | 02.10.2013 | SI | 02.10.2013 | SK | 02.10.2013 | SM | 02.10.2013 | TR | 02.10.2013 | IE | 20.10.2013 | LU | 20.10.2013 | CH | 31.10.2013 | LI | 31.10.2013 | NO | 01.01.2014 | GR | 03.01.2014 | IS | 02.02.2014 | [2016/28] |
Précédent [2016/21] | HU | 20.10.2009 | |
AT | 02.10.2013 | ||
BE | 02.10.2013 | ||
BG | 02.10.2013 | ||
CY | 02.10.2013 | ||
CZ | 02.10.2013 | ||
DK | 02.10.2013 | ||
EE | 02.10.2013 | ||
ES | 02.10.2013 | ||
FI | 02.10.2013 | ||
GR | 02.10.2013 | ||
HR | 02.10.2013 | ||
IT | 02.10.2013 | ||
LT | 02.10.2013 | ||
LV | 02.10.2013 | ||
MC | 02.10.2013 | ||
MK | 02.10.2013 | ||
MT | 02.10.2013 | ||
NL | 02.10.2013 | ||
PL | 02.10.2013 | ||
RO | 02.10.2013 | ||
SI | 02.10.2013 | ||
SK | 02.10.2013 | ||
SM | 02.10.2013 | ||
TR | 02.10.2013 | ||
IE | 20.10.2013 | ||
LU | 20.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
NO | 01.01.2014 | ||
IS | 02.02.2014 | ||
Précédent [2015/41] | HU | 20.10.2009 | |
AT | 02.10.2013 | ||
BE | 02.10.2013 | ||
BG | 02.10.2013 | ||
CY | 02.10.2013 | ||
CZ | 02.10.2013 | ||
DK | 02.10.2013 | ||
EE | 02.10.2013 | ||
ES | 02.10.2013 | ||
FI | 02.10.2013 | ||
GR | 02.10.2013 | ||
HR | 02.10.2013 | ||
IT | 02.10.2013 | ||
LT | 02.10.2013 | ||
LV | 02.10.2013 | ||
MC | 02.10.2013 | ||
MK | 02.10.2013 | ||
MT | 02.10.2013 | ||
NL | 02.10.2013 | ||
PL | 02.10.2013 | ||
RO | 02.10.2013 | ||
SI | 02.10.2013 | ||
SK | 02.10.2013 | ||
SM | 02.10.2013 | ||
TR | 02.10.2013 | ||
IE | 20.10.2013 | ||
LU | 20.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
NO | 02.01.2014 | ||
IS | 02.02.2014 | ||
Précédent [2015/38] | HU | 20.10.2009 | |
AT | 02.10.2013 | ||
BE | 02.10.2013 | ||
BG | 02.10.2013 | ||
CY | 02.10.2013 | ||
CZ | 02.10.2013 | ||
DK | 02.10.2013 | ||
EE | 02.10.2013 | ||
ES | 02.10.2013 | ||
FI | 02.10.2013 | ||
GR | 02.10.2013 | ||
HR | 02.10.2013 | ||
IT | 02.10.2013 | ||
LT | 02.10.2013 | ||
LV | 02.10.2013 | ||
MC | 02.10.2013 | ||
MK | 02.10.2013 | ||
NL | 02.10.2013 | ||
PL | 02.10.2013 | ||
RO | 02.10.2013 | ||
SI | 02.10.2013 | ||
SK | 02.10.2013 | ||
SM | 02.10.2013 | ||
TR | 02.10.2013 | ||
IE | 20.10.2013 | ||
LU | 20.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
NO | 02.01.2014 | ||
IS | 02.02.2014 | ||
Précédent [2015/34] | HU | 20.10.2009 | |
AT | 02.10.2013 | ||
BE | 02.10.2013 | ||
BG | 02.10.2013 | ||
CY | 02.10.2013 | ||
CZ | 02.10.2013 | ||
DK | 02.10.2013 | ||
EE | 02.10.2013 | ||
ES | 02.10.2013 | ||
FI | 02.10.2013 | ||
HR | 02.10.2013 | ||
IT | 02.10.2013 | ||
LT | 02.10.2013 | ||
LV | 02.10.2013 | ||
MC | 02.10.2013 | ||
MK | 02.10.2013 | ||
NL | 02.10.2013 | ||
PL | 02.10.2013 | ||
RO | 02.10.2013 | ||
SI | 02.10.2013 | ||
SK | 02.10.2013 | ||
SM | 02.10.2013 | ||
TR | 02.10.2013 | ||
IE | 20.10.2013 | ||
LU | 20.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
NO | 02.01.2014 | ||
IS | 02.02.2014 | ||
Précédent [2015/32] | AT | 02.10.2013 | |
BE | 02.10.2013 | ||
CY | 02.10.2013 | ||
CZ | 02.10.2013 | ||
DK | 02.10.2013 | ||
EE | 02.10.2013 | ||
ES | 02.10.2013 | ||
FI | 02.10.2013 | ||
HR | 02.10.2013 | ||
IT | 02.10.2013 | ||
LT | 02.10.2013 | ||
LV | 02.10.2013 | ||
MC | 02.10.2013 | ||
MK | 02.10.2013 | ||
NL | 02.10.2013 | ||
PL | 02.10.2013 | ||
RO | 02.10.2013 | ||
SI | 02.10.2013 | ||
SK | 02.10.2013 | ||
SM | 02.10.2013 | ||
TR | 02.10.2013 | ||
IE | 20.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
NO | 02.01.2014 | ||
IS | 02.02.2014 | ||
Précédent [2015/24] | AT | 02.10.2013 | |
BE | 02.10.2013 | ||
CY | 02.10.2013 | ||
CZ | 02.10.2013 | ||
DK | 02.10.2013 | ||
EE | 02.10.2013 | ||
ES | 02.10.2013 | ||
FI | 02.10.2013 | ||
HR | 02.10.2013 | ||
IT | 02.10.2013 | ||
LT | 02.10.2013 | ||
LV | 02.10.2013 | ||
MC | 02.10.2013 | ||
NL | 02.10.2013 | ||
PL | 02.10.2013 | ||
RO | 02.10.2013 | ||
SI | 02.10.2013 | ||
SK | 02.10.2013 | ||
SM | 02.10.2013 | ||
IE | 20.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
NO | 02.01.2014 | ||
IS | 02.02.2014 | ||
Précédent [2014/48] | AT | 02.10.2013 | |
BE | 02.10.2013 | ||
CY | 02.10.2013 | ||
CZ | 02.10.2013 | ||
DK | 02.10.2013 | ||
EE | 02.10.2013 | ||
ES | 02.10.2013 | ||
FI | 02.10.2013 | ||
HR | 02.10.2013 | ||
IT | 02.10.2013 | ||
LT | 02.10.2013 | ||
LV | 02.10.2013 | ||
MC | 02.10.2013 | ||
NL | 02.10.2013 | ||
PL | 02.10.2013 | ||
RO | 02.10.2013 | ||
SI | 02.10.2013 | ||
SK | 02.10.2013 | ||
IE | 20.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
NO | 02.01.2014 | ||
IS | 02.02.2014 | ||
Précédent [2014/41] | AT | 02.10.2013 | |
BE | 02.10.2013 | ||
CY | 02.10.2013 | ||
CZ | 02.10.2013 | ||
DK | 02.10.2013 | ||
EE | 02.10.2013 | ||
ES | 02.10.2013 | ||
FI | 02.10.2013 | ||
HR | 02.10.2013 | ||
IT | 02.10.2013 | ||
LT | 02.10.2013 | ||
LV | 02.10.2013 | ||
MC | 02.10.2013 | ||
NL | 02.10.2013 | ||
PL | 02.10.2013 | ||
RO | 02.10.2013 | ||
SI | 02.10.2013 | ||
SK | 02.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
NO | 02.01.2014 | ||
IS | 02.02.2014 | ||
Précédent [2014/38] | AT | 02.10.2013 | |
BE | 02.10.2013 | ||
CY | 02.10.2013 | ||
CZ | 02.10.2013 | ||
EE | 02.10.2013 | ||
ES | 02.10.2013 | ||
FI | 02.10.2013 | ||
HR | 02.10.2013 | ||
IT | 02.10.2013 | ||
LT | 02.10.2013 | ||
LV | 02.10.2013 | ||
MC | 02.10.2013 | ||
NL | 02.10.2013 | ||
PL | 02.10.2013 | ||
RO | 02.10.2013 | ||
SI | 02.10.2013 | ||
SK | 02.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
NO | 02.01.2014 | ||
IS | 02.02.2014 | ||
Précédent [2014/37] | AT | 02.10.2013 | |
BE | 02.10.2013 | ||
CY | 02.10.2013 | ||
CZ | 02.10.2013 | ||
EE | 02.10.2013 | ||
ES | 02.10.2013 | ||
FI | 02.10.2013 | ||
HR | 02.10.2013 | ||
LT | 02.10.2013 | ||
LV | 02.10.2013 | ||
MC | 02.10.2013 | ||
NL | 02.10.2013 | ||
PL | 02.10.2013 | ||
RO | 02.10.2013 | ||
SI | 02.10.2013 | ||
SK | 02.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
NO | 02.01.2014 | ||
IS | 02.02.2014 | ||
Précédent [2014/36] | AT | 02.10.2013 | |
BE | 02.10.2013 | ||
CY | 02.10.2013 | ||
CZ | 02.10.2013 | ||
EE | 02.10.2013 | ||
ES | 02.10.2013 | ||
FI | 02.10.2013 | ||
HR | 02.10.2013 | ||
LT | 02.10.2013 | ||
LV | 02.10.2013 | ||
MC | 02.10.2013 | ||
NL | 02.10.2013 | ||
PL | 02.10.2013 | ||
SI | 02.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
NO | 02.01.2014 | ||
IS | 02.02.2014 | ||
Précédent [2014/34] | AT | 02.10.2013 | |
BE | 02.10.2013 | ||
CY | 02.10.2013 | ||
CZ | 02.10.2013 | ||
ES | 02.10.2013 | ||
FI | 02.10.2013 | ||
HR | 02.10.2013 | ||
LT | 02.10.2013 | ||
LV | 02.10.2013 | ||
MC | 02.10.2013 | ||
NL | 02.10.2013 | ||
PL | 02.10.2013 | ||
SI | 02.10.2013 | ||
CH | 31.10.2013 | ||
LI | 31.10.2013 | ||
NO | 02.01.2014 | ||
IS | 02.02.2014 | ||
Précédent [2014/33] | AT | 02.10.2013 | |
BE | 02.10.2013 | ||
CY | 02.10.2013 | ||
CZ | 02.10.2013 | ||
ES | 02.10.2013 | ||
FI | 02.10.2013 | ||
HR | 02.10.2013 | ||
LT | 02.10.2013 | ||
LV | 02.10.2013 | ||
MC | 02.10.2013 | ||
NL | 02.10.2013 | ||
PL | 02.10.2013 | ||
SI | 02.10.2013 | ||
NO | 02.01.2014 | ||
IS | 02.02.2014 | ||
Précédent [2014/26] | AT | 02.10.2013 | |
BE | 02.10.2013 | ||
CY | 02.10.2013 | ||
CZ | 02.10.2013 | ||
ES | 02.10.2013 | ||
FI | 02.10.2013 | ||
HR | 02.10.2013 | ||
LT | 02.10.2013 | ||
LV | 02.10.2013 | ||
NL | 02.10.2013 | ||
PL | 02.10.2013 | ||
SI | 02.10.2013 | ||
NO | 02.01.2014 | ||
IS | 02.02.2014 | ||
Précédent [2014/25] | AT | 02.10.2013 | |
BE | 02.10.2013 | ||
CZ | 02.10.2013 | ||
ES | 02.10.2013 | ||
FI | 02.10.2013 | ||
HR | 02.10.2013 | ||
LT | 02.10.2013 | ||
LV | 02.10.2013 | ||
NL | 02.10.2013 | ||
PL | 02.10.2013 | ||
SI | 02.10.2013 | ||
NO | 02.01.2014 | ||
IS | 02.02.2014 | ||
Précédent [2014/24] | AT | 02.10.2013 | |
BE | 02.10.2013 | ||
CZ | 02.10.2013 | ||
ES | 02.10.2013 | ||
FI | 02.10.2013 | ||
HR | 02.10.2013 | ||
LT | 02.10.2013 | ||
NL | 02.10.2013 | ||
PL | 02.10.2013 | ||
SI | 02.10.2013 | ||
NO | 02.01.2014 | ||
IS | 02.02.2014 | ||
Précédent [2014/23] | BE | 02.10.2013 | |
CZ | 02.10.2013 | ||
FI | 02.10.2013 | ||
HR | 02.10.2013 | ||
LT | 02.10.2013 | ||
NL | 02.10.2013 | ||
SI | 02.10.2013 | ||
NO | 02.01.2014 | ||
IS | 02.02.2014 | ||
Précédent [2014/22] | FI | 02.10.2013 | |
LT | 02.10.2013 | ||
NL | 02.10.2013 | ||
SI | 02.10.2013 | ||
NO | 02.01.2014 | ||
Précédent [2014/20] | LT | 02.10.2013 | |
SI | 02.10.2013 | ||
NO | 02.01.2014 | ||
Précédent [2014/12] | SI | 02.10.2013 | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2007024829 (UNIV VIRGINIA [US], et al); |