EP2398668 - TRANSMISSION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ENTRE UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 30.12.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.12.2016 | Demande réputée retirée | publié le 01.02.2017 [2017/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | [2013/11] |
Précédent [2011/52] | Pour tous les Etats désignés Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 Munich / DE | Inventeur(s) | 01 /
WERNER, Thomas An der Maisenlach 43 91126 Rednitzhembach / DE | [2011/52] | Mandataire(s) | (deleted) | [2011/52] | Numéro de la demande, date de dépôt | 09776396.5 | 18.02.2009 | WO2009EP01301 | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010094302 | Date: | 26.08.2010 | Langue: | DE | [2010/34] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2398668 | Date: | 28.12.2011 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 26.08.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.08.2010 | Classification | IPC: | B60L11/18 | [2011/52] | CPC: |
G06Q50/06 (EP,US);
B60L53/305 (EP,US);
B60L53/62 (EP,US);
B60L53/65 (EP,US);
B60L53/66 (EP,US);
B60L53/665 (EP,US);
Y02T10/70 (EP,US);
Y02T10/7072 (EP,US);
Y02T90/12 (EP,US);
Y02T90/14 (US);
Y02T90/16 (EP,US);
Y02T90/167 (EP,US);
Y04S30/14 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/52] | Titre | Allemand: | ÜBERTRAGUNG ELEKTRISCHER ENERGIE ZWISCHEN EINEM ELEKTROFAHRZEUG UND EINEM ENERGIEVERTEILUNGSNETZ | [2011/52] | Anglais: | TRANSFERRING ELECTRICAL ENERGY BETWEEN AN ELECTRIC VEHICLE AND A POWER DISTRIBUTION GRID | [2011/52] | Français: | TRANSMISSION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ENTRE UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE | [2011/52] | Entrée dans la phase régionale | 02.08.2011 | Taxe nationale de base payée | 02.08.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.08.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 02.08.2011 | Requête en examen déposée [2011/52] | 04.04.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.09.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/05] | 23.09.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 29.02.2016 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2002158749 (IKEDA MASAKAZU [JP], et al) [A] 1-11 * page 1, paragraph 15 - page 2, paragraph 24 * * page 2, paragraph 38 - page 3, paragraph 53; figures 1-5 * * page 4, paragraph 60 - page 6, paragraph 81; figures 8-12 * * abstract *; | [A]GB2438979 (ELEKTROMOTIVE LTD [GB]) [A] 1-11 * page 12, line 11 - page 15, line 30 * * page 18, line 3 - page 20, line 2 * * figures 3,6-8 * * abstract *; | [A]EP1995109 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1-11 * column 3, line 46 - column 7, line 54; figures 1,2 ** abstract * |