EP2344711 - DISPOSITIF DE SUSPENSION DE CHARGE POUR INTRODUIRE DES FORCES DE CHARGE, TELLES QUE DES FORCES DE CÂBLES OU DES FORCES DE TENSION DE STRUCTURES PLANES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.03.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.03.2016 | Demande réputée retirée | publié le 13.04.2016 [2016/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CARL STAHL GMBH Postweg 41 73079 Süssen / DE | [2011/29] | Inventeur(s) | 01 /
KIEFER, Michael Mögginger Steig 19 78315 Radolfzell / DE | [2011/38] |
Précédent [2011/29] | 01 /
KIEFER, Michael Fritz-Reichle-Ring 8 78315 Radolfzell / DE | Mandataire(s) | Bartels, Martin Erich Arthur Patentanwälte Bartels und Partner Lange Strasse 51 70174 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [2011/29] | Bartels, Martin Erich Arthur Patentanwälte Bartels und Partner Lange Strasse 51 70174 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09776486.4 | 27.03.2009 | [2011/29] | WO2009EP02253 | Numéro de priorité, date | DE20082014951U | 11.11.2008 Format original publié: DE 202008014951 U | DE20092001107U | 29.01.2009 Format original publié: DE 202009001107 U | [2011/29] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010054703 | Date: | 20.05.2010 | Langue: | DE | [2010/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2344711 | Date: | 20.07.2011 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 20.05.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.05.2010 | Classification | IPC: | E04H15/32, E04H15/58, E04F10/02, F16C11/06 | [2011/29] | CPC: |
F16C11/0623 (EP,US);
E04H15/58 (EP,US);
Y10T403/32 (EP,US);
Y10T403/32631 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/29] | Titre | Allemand: | LASTAUFNAHMEVORRICHTUNG ZUM EINLEITEN VON LASTKRÄFTEN WIE SEILKRÄFTE ODER SPANNKRÄFTE VON FLÄCHENSTRUKTUREN | [2011/29] | Anglais: | LOAD-ABSORBING DEVICE FOR INTRODUCING LOAD FORCES SUCH AS CABLE FORCES OR TENSIONING FORCES OF SHEET-LIKE STRUCTURES | [2011/29] | Français: | DISPOSITIF DE SUSPENSION DE CHARGE POUR INTRODUIRE DES FORCES DE CHARGE, TELLES QUE DES FORCES DE CÂBLES OU DES FORCES DE TENSION DE STRUCTURES PLANES | [2011/29] | Entrée dans la phase régionale | 17.03.2011 | Taxe nationale de base payée | 17.03.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.03.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 17.03.2011 | Requête en examen déposée [2011/29] | 07.12.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.04.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 11.09.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/15] | 04.12.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/15] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 30.04.2015 | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]DE9300485U (JAKOB AG, TRUBSCHACHEN, CH) [Y] 19,20 * figures 1,2b,2c * * page 1, paragraph 1 * * page 6, line 19 - line 25 *; | [XY]EP1435419 (STAHL CARL GMBH [DE]) [X] 1,14-18 * figures 2,4,5 * * column 1, line 3 - line 9 * * column 2, line 22 - line 35 * [Y] 19,20; | [X]DE202004007017U (GLASSLINE GMBH [DE]) [X] 1,21 * figures 1,3 ** page 2, paragraph 1 *; | [X]US2005127261 (LIN CHIN-CHIH [TW]) [X] 1-5,7,12-14 * figure 2 * * page 1, paragraph 1 *; | [X]GB2437850 (TECH INTERNAT LTD B [GB]) [X] 1-4,6,10,11 * figures 2,4 * * page 1, line 3 - line 4 * | Examen | EP1477690 | WO0196754 |