EP2334552 - ELEMENT DE GUIDAGE D'AIR A ENTREE LATERALE D'AIR POUR UN SYSTEME DE CLIMATISATION D'AVION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2011/25] | ÉLÉMENT DE GUIDAGE D'AIR À ENTRÉE LATÉRALE D'AIR POUR UN SYSTÈME DE CLIMATISATION D'AVION | ||
[2012/49] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.11.2013 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, LU | publié le 19.08.2015 [2015/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Airbus Operations GmbH Kreetslag 10 21129 Hamburg / DE | [2011/25] | Inventeur(s) | 01 /
EDOM, Andreas Kastanienallee 23 20359 Hamburg / DE | 02 /
GORES, Ingo c/o Airbus Operations GmbH Kreetslag 10 21129 Hamburg / DE | 03 /
RAIBLE, Thorsten Max-Tau-Strasse 24 22529 Hamburg / DE | [2012/48] |
Précédent [2011/25] | 01 /
EDOM, Andreas Kastanienallee 23 20359 Hamburg / DE | ||
02 /
GORES, Ingo Windmühlenweg 31 22607 Hamburg / DE | |||
03 /
RAIBLE, Thorsten Max-Tau-Strasse 24 22529 Hamburg / DE | Mandataire(s) | Schicker, Silvia Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2013/01] | Schicker, Silvia Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | ||
Précédent [2011/25] | Schicker, Silvia Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09778398.9 | 08.09.2009 | [2011/25] | WO2009EP06509 | Numéro de priorité, date | DE20081050546 | 06.10.2008 Format original publié: DE102008050546 | US20080102898P | 06.10.2008 Format original publié: US 102898 P | [2011/25] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010040434 | Date: | 15.04.2010 | Langue: | DE | [2010/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2334552 | Date: | 22.06.2011 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 15.04.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/25] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2334552 | Date: | 02.01.2013 | Langue: | DE | [2013/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.04.2010 | Classification | IPC: | B64D13/00, B64D13/06, F24F13/072 | [2011/25] | CPC: |
B64D13/00 (EP,US);
F24F13/072 (EP,US);
B64D2013/0625 (EP,US);
F24F2013/242 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/25] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SIDE-FEEDER-LUFTFÜHRUNGSELEMENT FÜR EINE FLUGZEUGKLIMAANLAGE | [2011/25] | Anglais: | SIDE FEEDER AIR GUIDING ELEMENT FOR AN AIRCRAFT AIR-CONDITIONING SYSTEM | [2011/25] | Français: | ELEMENT DE GUIDAGE D'AIR A ENTREE LATERALE D'AIR POUR UN SYSTEME DE CLIMATISATION D'AVION | [2012/49] |
Précédent [2011/25] | ÉLÉMENT DE GUIDAGE D'AIR À ENTRÉE LATÉRALE D'AIR POUR UN SYSTÈME DE CLIMATISATION D'AVION | Entrée dans la phase régionale | 05.04.2011 | Taxe nationale de base payée | 05.04.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.04.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.04.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.04.2011 | Requête en examen déposée [2011/25] | 19.06.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.10.2012 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 19.10.2012 | Taxe de délivrance payée | 19.10.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.11.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 19.06.2012 | Opposition(s) | 03.10.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 08.09.2009 | CY | 02.01.2013 | CZ | 02.01.2013 | DK | 02.01.2013 | EE | 02.01.2013 | FI | 02.01.2013 | HR | 02.01.2013 | IT | 02.01.2013 | LT | 02.01.2013 | LV | 02.01.2013 | MC | 02.01.2013 | MK | 02.01.2013 | MT | 02.01.2013 | NL | 02.01.2013 | PL | 02.01.2013 | RO | 02.01.2013 | SE | 02.01.2013 | SI | 02.01.2013 | SK | 02.01.2013 | SM | 02.01.2013 | TR | 02.01.2013 | BG | 02.04.2013 | NO | 02.04.2013 | GR | 03.04.2013 | ES | 13.04.2013 | IS | 02.05.2013 | PT | 02.05.2013 | IE | 08.09.2013 | LU | 08.09.2013 | BE | 30.09.2013 | CH | 30.09.2013 | LI | 30.09.2013 | [2015/34] |
Précédent [2015/32] | CY | 02.01.2013 | |
CZ | 02.01.2013 | ||
DK | 02.01.2013 | ||
EE | 02.01.2013 | ||
FI | 02.01.2013 | ||
HR | 02.01.2013 | ||
IT | 02.01.2013 | ||
LT | 02.01.2013 | ||
LV | 02.01.2013 | ||
MC | 02.01.2013 | ||
MK | 02.01.2013 | ||
MT | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
RO | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
SK | 02.01.2013 | ||
SM | 02.01.2013 | ||
TR | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
ES | 13.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
PT | 02.05.2013 | ||
IE | 08.09.2013 | ||
BE | 30.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
Précédent [2015/24] | CY | 02.01.2013 | |
CZ | 02.01.2013 | ||
DK | 02.01.2013 | ||
EE | 02.01.2013 | ||
FI | 02.01.2013 | ||
HR | 02.01.2013 | ||
IT | 02.01.2013 | ||
LT | 02.01.2013 | ||
LV | 02.01.2013 | ||
MC | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
RO | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
SK | 02.01.2013 | ||
SM | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
ES | 13.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
PT | 02.05.2013 | ||
IE | 08.09.2013 | ||
BE | 30.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
Précédent [2014/34] | CY | 02.01.2013 | |
CZ | 02.01.2013 | ||
DK | 02.01.2013 | ||
EE | 02.01.2013 | ||
FI | 02.01.2013 | ||
HR | 02.01.2013 | ||
IT | 02.01.2013 | ||
LT | 02.01.2013 | ||
LV | 02.01.2013 | ||
MC | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
RO | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
SK | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
ES | 13.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
PT | 02.05.2013 | ||
IE | 08.09.2013 | ||
BE | 30.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
Précédent [2014/33] | CY | 02.01.2013 | |
CZ | 02.01.2013 | ||
DK | 02.01.2013 | ||
EE | 02.01.2013 | ||
FI | 02.01.2013 | ||
HR | 02.01.2013 | ||
IT | 02.01.2013 | ||
LT | 02.01.2013 | ||
LV | 02.01.2013 | ||
MC | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
RO | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
SK | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
ES | 13.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
PT | 02.05.2013 | ||
IE | 08.09.2013 | ||
Précédent [2014/20] | CY | 02.01.2013 | |
CZ | 02.01.2013 | ||
DK | 02.01.2013 | ||
EE | 02.01.2013 | ||
FI | 02.01.2013 | ||
HR | 02.01.2013 | ||
IT | 02.01.2013 | ||
LT | 02.01.2013 | ||
LV | 02.01.2013 | ||
MC | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
RO | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
SK | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
ES | 13.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
PT | 02.05.2013 | ||
Précédent [2014/03] | CY | 02.01.2013 | |
CZ | 02.01.2013 | ||
DK | 02.01.2013 | ||
EE | 02.01.2013 | ||
FI | 02.01.2013 | ||
HR | 02.01.2013 | ||
IT | 02.01.2013 | ||
LT | 02.01.2013 | ||
LV | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
RO | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
SK | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
ES | 13.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
PT | 02.05.2013 | ||
Précédent [2013/52] | CY | 02.01.2013 | |
CZ | 02.01.2013 | ||
DK | 02.01.2013 | ||
EE | 02.01.2013 | ||
FI | 02.01.2013 | ||
HR | 02.01.2013 | ||
LT | 02.01.2013 | ||
LV | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
RO | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
SK | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
ES | 13.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
PT | 02.05.2013 | ||
Précédent [2013/49] | CZ | 02.01.2013 | |
DK | 02.01.2013 | ||
EE | 02.01.2013 | ||
FI | 02.01.2013 | ||
HR | 02.01.2013 | ||
LT | 02.01.2013 | ||
LV | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
RO | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
SK | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
ES | 13.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
PT | 02.05.2013 | ||
Précédent [2013/48] | CZ | 02.01.2013 | |
DK | 02.01.2013 | ||
EE | 02.01.2013 | ||
FI | 02.01.2013 | ||
HR | 02.01.2013 | ||
LT | 02.01.2013 | ||
LV | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
ES | 13.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
PT | 02.05.2013 | ||
Précédent [2013/41] | CZ | 02.01.2013 | |
FI | 02.01.2013 | ||
HR | 02.01.2013 | ||
LT | 02.01.2013 | ||
LV | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
ES | 13.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
PT | 02.05.2013 | ||
Précédent [2013/40] | CZ | 02.01.2013 | |
FI | 02.01.2013 | ||
LT | 02.01.2013 | ||
LV | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
ES | 13.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
PT | 02.05.2013 | ||
Précédent [2013/38] | CZ | 02.01.2013 | |
FI | 02.01.2013 | ||
LT | 02.01.2013 | ||
LV | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
ES | 13.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
Précédent [2013/37] | CZ | 02.01.2013 | |
FI | 02.01.2013 | ||
LT | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
ES | 13.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
Précédent [2013/36] | CZ | 02.01.2013 | |
LT | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
ES | 13.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
Précédent [2013/35] | CZ | 02.01.2013 | |
LT | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
Précédent [2013/34] | LT | 02.01.2013 | |
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
Précédent [2013/33] | LT | 02.01.2013 | |
SI | 02.01.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
Précédent [2013/26] | SI | 02.01.2013 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2969009 (CALDWELL WILLIAM J) [A] 1 * column 1, line 65 - column 2, line 56 * * column 2, line 70 - column 3, line 4 ** figures 1-4 *; | [A]EP1550569 (AIRBUS GMBH [DE]) [A] 1 * paragraphs [0029] - [0044] * * figures 3-5 *; | [AP]DE102007019538 (AIRBUS GMBH [DE]) [AP] 1 * paragraphs [0007] - [0024] - [0034] , [0035] , [0039] , [0040] * * figures 1,2,3 *; | [AP]DE102007019539 (AIRBUS GMBH [DE]) [AP] 1 * paragraphs [0001] , [0007] - [0012] - [0031] - [0038] * * figures 1,2,3,5 * |