EP2321041 - RÉACTEUR À LIT FLUIDISÉ, SON UTILISATION ET PROCÉDÉ D'HYDROGÉNATION, AUTONOME EN TERMES D'ÉNERGIE, DE CHLOROSILANES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.04.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, LU | publié le 19.08.2015 [2015/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Evonik Degussa GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen / DE | [N/P] |
Précédent [2011/20] | Pour tous les Etats désignés Evonik Degussa GmbH Rellinghauser Straße 1- 11 45128 Essen / DE | Inventeur(s) | 01 /
TROLL, Harald Schanzenkopfstr. 15 63755 Alzenau / DE | 02 /
ADLER, Peter Dinkelbergstr. 22 79618 Rheinfelden / DE | 03 /
SONNENSCHEIN, Raymund Haagweg 2 63755 Alzenau / DE | [2011/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 09780408.2 | 10.07.2009 | [2011/20] | WO2009EP58790 | Numéro de priorité, date | DE20081041974 | 10.09.2008 Format original publié: DE102008041974 | [2011/20] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010028878 | Date: | 18.03.2010 | Langue: | DE | [2010/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2321041 | Date: | 18.05.2011 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 18.03.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2321041 | Date: | 05.06.2013 | Langue: | DE | [2013/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.03.2010 | Classification | IPC: | B01J8/18, B01J8/24, C01B33/107 | [2011/20] | CPC: |
B01J19/02 (KR);
B01J8/006 (EP,US);
B01J8/1809 (EP,US);
B01J8/1836 (EP,US);
B01J8/24 (KR);
C01B33/029 (KR);
C01B33/107 (KR);
C01B33/1071 (EP,US);
B01J2208/00061 (EP,US);
B01J2208/00079 (EP,US);
B01J2208/00132 (EP,US);
B01J2208/00212 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/20] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | WIRBELSCHICHTREAKTOR, DESSEN VERWENDUNG UND EIN VERFAHREN ZUR ENERGIEAUTARKEN HYDRIERUNG VON CHLORSILANEN | [2011/20] | Anglais: | FLUIDIZED BED REACTOR, THE USE THEREOF, AND A METHOD FOR THE ENERGY-INDEPENDENT HYDRATION OF CHLOROSILANES | [2011/20] | Français: | RÉACTEUR À LIT FLUIDISÉ, SON UTILISATION ET PROCÉDÉ D'HYDROGÉNATION, AUTONOME EN TERMES D'ÉNERGIE, DE CHLOROSILANES | [2011/20] | Entrée dans la phase régionale | 18.02.2011 | Taxe nationale de base payée | 18.02.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.02.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.02.2011 | Requête en examen déposée [2011/20] | 13.05.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.01.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.04.2013 | Taxe de délivrance payée | 26.04.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 31.01.2013 | Opposition(s) | 06.03.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 10.07.2009 | CY | 05.06.2013 | CZ | 05.06.2013 | DK | 05.06.2013 | EE | 05.06.2013 | FI | 05.06.2013 | HR | 05.06.2013 | IT | 05.06.2013 | LT | 05.06.2013 | LV | 05.06.2013 | MC | 05.06.2013 | MK | 05.06.2013 | MT | 05.06.2013 | NL | 05.06.2013 | PL | 05.06.2013 | RO | 05.06.2013 | SE | 05.06.2013 | SI | 05.06.2013 | SK | 05.06.2013 | SM | 05.06.2013 | TR | 05.06.2013 | IE | 10.07.2013 | LU | 10.07.2013 | BE | 31.07.2013 | CH | 31.07.2013 | LI | 31.07.2013 | FR | 05.08.2013 | BG | 05.09.2013 | GB | 05.09.2013 | NO | 05.09.2013 | GR | 06.09.2013 | ES | 16.09.2013 | IS | 05.10.2013 | PT | 07.10.2013 | [2015/34] |
Précédent [2015/32] | CY | 05.06.2013 | |
CZ | 05.06.2013 | ||
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
HR | 05.06.2013 | ||
IT | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
MC | 05.06.2013 | ||
MK | 05.06.2013 | ||
MT | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
SM | 05.06.2013 | ||
TR | 05.06.2013 | ||
IE | 10.07.2013 | ||
BE | 31.07.2013 | ||
CH | 31.07.2013 | ||
LI | 31.07.2013 | ||
FR | 05.08.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GB | 05.09.2013 | ||
NO | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2015/30] | CY | 05.06.2013 | |
CZ | 05.06.2013 | ||
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
HR | 05.06.2013 | ||
IT | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
MC | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
SM | 05.06.2013 | ||
IE | 10.07.2013 | ||
BE | 31.07.2013 | ||
CH | 31.07.2013 | ||
LI | 31.07.2013 | ||
FR | 05.08.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GB | 05.09.2013 | ||
NO | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2015/24] | CZ | 05.06.2013 | |
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
HR | 05.06.2013 | ||
IT | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
MC | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
SM | 05.06.2013 | ||
IE | 10.07.2013 | ||
BE | 31.07.2013 | ||
CH | 31.07.2013 | ||
LI | 31.07.2013 | ||
FR | 05.08.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GB | 05.09.2013 | ||
NO | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2014/34] | CZ | 05.06.2013 | |
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
HR | 05.06.2013 | ||
IT | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
MC | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
IE | 10.07.2013 | ||
BE | 31.07.2013 | ||
CH | 31.07.2013 | ||
LI | 31.07.2013 | ||
FR | 05.08.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GB | 05.09.2013 | ||
NO | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2014/33] | CZ | 05.06.2013 | |
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
HR | 05.06.2013 | ||
IT | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
MC | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
IE | 10.07.2013 | ||
BE | 31.07.2013 | ||
CH | 31.07.2013 | ||
LI | 31.07.2013 | ||
FR | 05.08.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
NO | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2014/24] | CZ | 05.06.2013 | |
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
HR | 05.06.2013 | ||
IT | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
MC | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BE | 31.07.2013 | ||
CH | 31.07.2013 | ||
LI | 31.07.2013 | ||
FR | 05.08.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
NO | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2014/23] | CZ | 05.06.2013 | |
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
HR | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
MC | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BE | 31.07.2013 | ||
CH | 31.07.2013 | ||
LI | 31.07.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
NO | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2014/21] | CZ | 05.06.2013 | |
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
HR | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
MC | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
CH | 31.07.2013 | ||
LI | 31.07.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
NO | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2014/20] | CZ | 05.06.2013 | |
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
HR | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
MC | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
CH | 31.07.2013 | ||
LI | 31.07.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
NO | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2014/16] | CZ | 05.06.2013 | |
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
HR | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
MC | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
NO | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2014/14] | CZ | 05.06.2013 | |
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
HR | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
NO | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2014/11] | CZ | 05.06.2013 | |
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
HR | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
NO | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2014/10] | CZ | 05.06.2013 | |
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
HR | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
NO | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2014/08] | FI | 05.06.2013 | |
HR | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
NO | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2014/02] | FI | 05.06.2013 | |
HR | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
NO | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
Précédent [2013/51] | FI | 05.06.2013 | |
HR | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
NO | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
Précédent [2013/50] | FI | 05.06.2013 | |
LT | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
NO | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
Précédent [2013/49] | FI | 05.06.2013 | |
LT | 05.06.2013 | ||
SE | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
NO | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
Précédent [2013/48] | LT | 05.06.2013 | |
NO | 05.09.2013 | ||
ES | 16.09.2013 | ||
Précédent [2013/47] | LT | 05.06.2013 | |
NO | 05.09.2013 | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO0222501 (SOLARWORLD AG [DE], et al) [A] 1-23 * page 2, line 28 - page 3, line 2 * * page 5, line 17 - page 6, line 12 *; | [A]EP0684070 (HEMLOCK SEMICONDUCTOR CORP [US]) [A] 1-23 * column 1, lines 1-10; figure 1 * * column 2, lines 3-38 * * column 2, line 56 - column 3, line 18 *; | [A]US4176710 (FREUDLSPERGER HANS [DE], et al) [A] 1-23 * column 1, line 59 - column 2, line 2; figure 1 * * column 2, lines 17-27 * * column 3, line 49 - column 4, line 6 *; | [DA]DE10063863 (SOLARWORLD AG [DE]) [DA] 1-23 * paragraphs [0018] - [0034] * | par le demandeur | WO0248034 | EP0921098 | US4281149 | DE3640172 | WO03018207 | WO2005003030 | DE102006050329 | DE102005046703 | DE3311650 | DE10063863 | DE10044795 | DE10044794 | DE10045367 | DE10048794 | DE10061682 | - "Commercial Production of Silanes by the direct Synthesis", B. KANNER; K. M. LEWIS, Studies in Organic Chemistry 49, Catalyzed Direct Reactions of Silicon, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, (1993), pages 1 - 66 | - H. SAMORI ET AL., "Effects of trace elements in metallurgical silicon on trichlorosilane synthesis reaction", SILICON FOR THE CHEMICAL INDUSTRY , SANDEFJORD, NORWAY, JUNE 18 - 20, 1996, (19960618), pages 157 - 167 | - J. ACKER ET AL., "Formation of silicides in the system Metal-Silicon-Chlorine-Hydrogen: Consequences for the synthesis of trichlorosilane from silicon an hydrogen chloride", SILICON FOR THE CHEMICAL INDUSTRY, TROMSO, NORWAY, MAY 29 - JUNE 2, 2000, (20000529), pages 121 - 133 | - W.C. BRENEMAN ET AL., "A comparison of the Trichlorosilane and silane routes in the purification of metallurgical grade silicon to semiconductor quality", SILICON FOR THE CHEMICAL INDUSTRY IV, GEIRANGER, NORWAY, JUNE 3 - 5, 1998, (19980603), pages 101 - 112 | WO2008EP53079 |