EP2337933 - DISPOSITIF DE DOSAGE DE CARBURANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.05.2012 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.05.2012 | Demande réputée retirée | publié le 13.06.2012 [2012/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2011/26] | Inventeur(s) | 01 /
BOERNER, Markus Rudolfstr. 15 70794 Filderstadt-Bernhausen / DE | 02 /
BENITSCH, Jens Erlenstr. 2 89077 Ulm / DE | [2011/26] | Numéro de la demande, date de dépôt | 09780605.3 | 15.07.2009 | [2011/26] | WO2009EP59032 | Numéro de priorité, date | DE20081042108 | 15.09.2008 Format original publié: DE102008042108 | [2011/26] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010028888 | Date: | 18.03.2010 | Langue: | DE | [2010/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2337933 | Date: | 29.06.2011 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 18.03.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.03.2010 | Classification | IPC: | F01N3/025, F01N3/20, F01N3/36, F01N9/00 | [2011/26] | CPC: |
F01N3/0253 (EP,US);
F01N3/36 (EP,US);
F01N2260/04 (EP,US);
F01N2610/03 (EP,US);
F01N2610/14 (EP,US);
F01N2610/1446 (EP,US);
F01N2610/1473 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/26] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR EINDOSIERUNG VON KRAFTSTOFF | [2011/26] | Anglais: | DEVICE FOR THE METERED ADDITION OF FUEL | [2011/26] | Français: | DISPOSITIF DE DOSAGE DE CARBURANT | [2011/26] | Entrée dans la phase régionale | 15.04.2011 | Taxe nationale de base payée | 15.04.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.04.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 15.04.2011 | Requête en examen déposée [2011/26] | 31.05.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.08.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.12.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/24] | 30.01.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/24] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 11.08.2011 | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]DE102006062491 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1-6 * paragraph [0019] - paragraph [0029] *; | [X]DE102006032155 (DAIMLER AG [DE]) [X] 1-3,6 * paragraph [0011] - paragraph [0016]; figure 1 *; | [A]WO0079108 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [A] 1 * page 7, line 22 - page 8, line 4; figure 1 *; | [A]US2005252201 (LECEA OSCAR A [US], et al) [A] 1 * paragraph [0033]; figure 3 * |